EP1057894 - Gènes d'estérase et leurs utilisations [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2000/49] | Gènes d'esterase et ses utilisations | ||
[2009/48] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.03.2011 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.09.2012 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): LU | publié le 24.10.2012 [2012/43] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sumitomo Chemical Company, Limited 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku Tokyo 104-8260 / JP | [2010/17] |
Précédent [2005/01] | Pour tous les Etats désignés Sumitomo Chemical Company, Limited 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku Tokyo 104-8260 / JP | ||
Précédent [2000/49] | Pour tous les Etats désignés Sumitomo Chemical Company, Limited 5-33, Kitahama 4-chome Chuo-ku Osaka 541-8550 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Kishimoto, Kae 7-12-9-111 Okamoto, Higashinada-ku Kobe-shi, Hyogo / JP | 02 /
Takashima, Yoshiki 3-11-9 Higashiyamadai Nishinomiya-shi Hyogo / JP | 03 /
Kobayashi, Yuko 3-7-A35-104 Shinsenrihigashi-machi Toyonaka-shi Osaka / JP | 04 /
Inoue, Ayumu 2-30-123 Uegahara 10 ban-cho Nishinomiya-shi Hyogo / JP | [2010/01] |
Précédent [2000/49] | 01 /
Kishimoto, Kae 7-12-9-111 Okamoto, Higashinada-ku Kobe-shi, Hyogo / JP | Mandataire(s) | Andrews, Timothy Stephen Marks & Clerk LLP 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | [N/P] |
Précédent [2000/49] | Andrews, Timothy Stephen Marks & Clerk, 57-60 Lincoln's Inn Fields London WC2A 3LS / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 00304685.1 | 01.06.2000 | [2000/49] | Numéro de priorité, date | JP19990158199 | 04.06.1999 Format original publié: JP 15819999 | [2000/49] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1057894 | Date: | 06.12.2000 | Langue: | EN | [2000/49] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1057894 | Date: | 02.01.2002 | [2002/01] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1057894 | Date: | 28.04.2010 | Langue: | EN | [2010/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.11.2001 | Classification | IPC: | C12N15/55, C12N9/18, C12N15/70, C12N1/21, C12P17/10 | [2000/49] | CPC: |
C12P17/10 (EP,US);
C12N9/18 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/49] | Titre | Allemand: | Esterase Gene und Verwendungen davon | [2000/49] | Anglais: | Esterase genes and uses of the same | [2000/49] | Français: | Gènes d'estérase et leurs utilisations | [2009/48] |
Précédent [2000/49] | Gènes d'esterase et ses utilisations | Procédure d'examen | 17.06.2002 | Requête en examen déposée [2002/33] | 14.06.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 28.10.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.06.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 18.12.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.04.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 17.10.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.11.2009 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.03.2010 | Taxe de délivrance payée | 17.03.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 31.01.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.06.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.06.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 14.06.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 28.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 16.06.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 28.04.2010 | DK | 28.04.2010 | FI | 28.04.2010 | IE | 01.06.2010 | LU | 01.06.2010 | MC | 30.06.2010 | GR | 29.07.2010 | ES | 08.08.2010 | PT | 30.08.2010 | [2012/43] |
Précédent [2011/19] | CY | 28.04.2010 | |
DK | 28.04.2010 | ||
FI | 28.04.2010 | ||
IE | 01.06.2010 | ||
MC | 30.06.2010 | ||
GR | 29.07.2010 | ||
ES | 08.08.2010 | ||
PT | 30.08.2010 | ||
Précédent [2011/08] | CY | 28.04.2010 | |
DK | 28.04.2010 | ||
FI | 28.04.2010 | ||
MC | 30.06.2010 | ||
GR | 29.07.2010 | ||
ES | 08.08.2010 | ||
PT | 30.08.2010 | ||
Précédent [2011/07] | CY | 28.04.2010 | |
DK | 28.04.2010 | ||
FI | 28.04.2010 | ||
MC | 30.06.2010 | ||
GR | 29.07.2010 | ||
ES | 08.08.2010 | ||
Précédent [2011/05] | CY | 28.04.2010 | |
FI | 28.04.2010 | ||
GR | 29.07.2010 | ||
ES | 08.08.2010 | ||
Précédent [2011/01] | FI | 28.04.2010 | |
GR | 29.07.2010 | ||
ES | 08.08.2010 | ||
Précédent [2010/50] | FI | 28.04.2010 | |
ES | 08.08.2010 | ||
Précédent [2010/46] | ES | 08.08.2010 | Citations: | Recherche | [Y]US4857462 (MAIER JOSEF [DE], et al) [Y] 1-16 * column 2, paragraph 2; claims 1,3 *; | [L]WO9009446 (PLANT GENETIC SYSTEMS NV [BE]) [L] 1-16* the whole document *; | [X]US5482847 (OZAKI EIJI [JP], et al) [X] 1,5-12,14-16 * column 1, line 1 - column 3, line 33; example 3 *; | [Y]WO9904015 (CHIROTECH TECHNOLOGY LTD [GB], et al) [Y] 1-16 * the whole document *; | [X] - VAN DER VLUGT-BERGMANS C. ET AL., "B.cinerea cutinase A gene", EMBL, (19960202), XP002180179 [X] 1 * the whole document * |