EP1077033 - Procédé de fabrication de farine masa et appareil de traitement à la vapeur correspondant [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 10.12.2004 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.12.2004 | Demande réputée retirée | publié le 26.01.2005 [2005/04] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Northern Foods Grocery Group Limited P.O. Box 3, Eastgate Worksop Notts S80 1QY / GB | [N/P] |
Précédent [2001/08] | Pour tous les Etats désignés Northern Foods Grocery Group Limited P.O. Box 3, Eastgate Worksop, Notts S80 1QY / GB | Inventeur(s) | 01 /
Knight, Peter c/o Smith Flour Mills Albion Mills PO Box 3 Eastgate, Workshop Notts, S80 1QY / GB | 02 /
Clack, Simon c/o Smith Flour Mills Albion Mills PO Box 3 Eastgate, Workshop Notts, S80 1QY / GB | 03 /
Craddock, Robert c/o Smith Flour Mills Albion Mills PO Box 3 Eastgate, Workshop Notts, S80 1QY / GB | [2001/08] | Mandataire(s) | Stuttard, Garry Philip Murgitroyd & Company Leeds Studio 3 84 Albion Street Leeds LS1 6AG / GB | [N/P] |
Précédent [2001/08] | Stuttard, Garry Philip Urquhart-Dykes & Lord Tower House Merrion Way Leeds LS2 8PA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 00306146.2 | 19.07.2000 | [2001/08] | Numéro de priorité, date | GB19990019395 | 18.08.1999 Format original publié: GB 9919395 | GB20000011835 | 17.05.2000 Format original publié: GB 0011835 | [2001/08] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1077033 | Date: | 21.02.2001 | Langue: | EN | [2001/08] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1077033 | Date: | 29.10.2003 | [2003/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.09.2003 | Classification | IPC: | A23L1/10, A47J27/00 | [2003/29] | CPC: |
B02B1/08 (EP,US);
A23L7/198 (EP,US)
|
Précédent IPC [2001/08] | A23L1/10 | Etats contractants désignés | [2004/30] |
Précédent [2001/08] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung von Masa-Mehl sowie Dämpfer hierfür | [2001/08] | Anglais: | Process for making masa flour and steaming device therefor | [2001/08] | Français: | Procédé de fabrication de farine masa et appareil de traitement à la vapeur correspondant | [2001/08] | Procédure dexamen | 30.04.2004 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2005/04] | 24.08.2004 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2005/04] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.04.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 08.06.2004 | AT   M01   Pas encore payé | 08.06.2004 | BE   M01   Pas encore payé | 08.06.2004 | CH   M01   Pas encore payé | 08.06.2004 | CY   M01   Pas encore payé | 08.06.2004 | DE   M01   Pas encore payé | 08.06.2004 | DK   M01   Pas encore payé | 08.06.2004 | ES   M01   Pas encore payé | 08.06.2004 | FI   M01   Pas encore payé | 08.06.2004 | FR   M01   Pas encore payé | 08.06.2004 | GB   M01   Pas encore payé | 08.06.2004 | GR   M01   Pas encore payé | 08.06.2004 | IE   M01   Pas encore payé | 08.06.2004 | IT   M01   Pas encore payé | 08.06.2004 | LU   M01   Pas encore payé | 08.06.2004 | MC   M01   Pas encore payé | 08.06.2004 | NL   M01   Pas encore payé | 08.06.2004 | PT   M01   Pas encore payé | 08.06.2004 | SE   M01   Pas encore payé | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 08.06.2004 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2004 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US4594260 (VAQUEIRO M CRISTINA [MX], et al) [X] 1-16 * figure 1 * * column 1, line 10 - column 6, line 26 * * column 7, line 52 - column 9, line 22 *; | [A]US5652010 (GIMMLER NORBERT [US], et al) [A] 1-16 * column 3, line 60 - column 5, line 43 *; | [A] - GÓMEZ-ALDALPA C., MARTÍNEZ-BUSTOS F., FIGUEROA C.J.D., ORDORICA F.C.A., "A comparison of the quality of whole corn tortillas made from instant corn flours by traditional or extrusion processing", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 34, no. 4, ISSN 0950-5423, (199908), pages 391 - 399, URL: http://www.blackwell-synergy.com, (20030512), XP002241356 [A] 1-16 * page 393, column L, paragraph L - column R, paragraph 3; figure 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2621.1999.00287.x | [A] - ROONEY L.W., SUHENDRO E.L., "Perspectives on nixtamalization (alkaline cooking) of maize for tortillas and snacks", CEREAL FOODS WORLD, (199907), vol. 44, no. 7, ISSN 0146-6283, pages 466 - 470, XP009010744 [A] 1-16 * page 468, paragraph CHEMISTRY - paragraph TORTILLA * | [A] - PARADES-LÓPEZ O., SAHARÓPULOS-PARADES M.E., "Maize. A review of tortilla production technology", BAKERS' DIGEST, (19830913), vol. 57, no. 5, ISSN 0191-6114, pages 16 - 20,22,25, XP001147497 [A] 1-16 * page 19, paragraphs TORTILLA-MAKING - page 22, column R, paragraph L * | [A] - GOMEZ M.H., ROONEY L.W., WANISKA R.D., PFLUGFELDER R.L., "Dry corn masa flours for tortilla and snack food production", CEREAL FOODS WORLD, (198705), vol. 32, no. 5, ISSN 0146-6283, pages 372 - 373,375-377, XP009010882 [A] 1-16 * the whole document * | [A] - BEDOLLA S., ROONEY L.W., "Cooking maize for masa production", CEREAL FOODS WORLD, (1982), vol. 27, no. 5, ISSN 0146-6283, pages 219 - 221, XP009010956 [A] 1-16 * the whole document * |