EP1083404 - Gyroscope et appareil d'entrée utilisant un tel gyroscope [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.12.2008 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.12.2008 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 07.01.2009 [2009/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ALPS ELECTRIC CO., LTD. 1-7 Yukigaya Otsuka-cho Ota-ku Tokyo 145 / JP | Pour tous les Etats désignés ESASHI, Masayoshi 11-9, Yagiyamaminami 1-chome, Taihaku-ku Sendai-shi Miyagi-ken 982 / JP | [2008/05] |
Précédent [2001/11] | Pour tous les Etats désignés ALPS ELECTRIC CO., LTD. 1-7 Yukigaya Otsuka-cho Ota-ku Tokyo 145 / JP | ||
Pour tous les Etats désignés ESASHI, Masayoshi 11-9, Yagiyamaminami 1-chome, Taihaku-ku Sendai-shi, Miyagi-ken 982 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Esashi, Masayoshi 1-11-9 Yagiyamaminami, Taihaku-ku Sendai-shi, Miyagi-ken / JP | 02 /
Abe, Munemitsu, c/o Alps Electric Co., Ltd 1-7 Yukigaya Otsuka-cho, Ota-ku Tokyo 145 / JP | 03 /
Shinohara, Eiji, c/o Alps Electric Co., Ltd 1-7 Yukigaya Otsuka-cho, Ota-ku Tokyo 145 / JP | [2001/11] | Mandataire(s) | Enskat, Michael Antony Frank Saunders & Dolleymore LLP 9 Rickmansworth Road Watford WD18 0JU / GB | [N/P] |
Précédent [2001/11] | Enskat, Michael Antony Frank Saunders & Dolleymore, 9, Rickmansworth Road Watford, Hertfordshire WD18 0JU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 00307259.2 | 23.08.2000 | [2001/11] | Numéro de priorité, date | JP19990254963 | 08.09.1999 Format original publié: JP 25496399 | JP19990277617 | 29.09.1999 Format original publié: JP 27761799 | [2001/11] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1083404 | Date: | 14.03.2001 | Langue: | EN | [2001/11] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1083404 | Date: | 13.08.2003 | [2003/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1083404 | Date: | 30.01.2008 | Langue: | EN | [2008/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.06.2003 | Classification | IPC: | G01C19/56 | [2001/11] | CPC: |
G01C19/5607 (EP,US);
G01C19/00 (KR)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, SE [2004/19] |
Précédent [2001/11] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Kreiselgerät und Eingabegerät dafür | [2001/11] | Anglais: | Gyroscope and input apparatus using the same | [2001/11] | Français: | Gyroscope et appareil d'entrée utilisant un tel gyroscope | [2001/11] | Procédure d'examen | 22.09.2003 | Requête en examen déposée [2003/47] | 13.03.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.07.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.08.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.10.2007 | Taxe de délivrance payée | 17.10.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 31.10.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/02] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.08.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.08.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.07.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.07.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 25.07.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 11.07.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JPH1030928 ; | [A]US4750364 (KAWAMURA YOSHIO [JP], et al) [A] 1-16 * column 3, line 50 - column 5, line 54; figures 1-3 *; | [A]US5349855 (BERNSTEIN JONATHAN J [US], et al) [A] 1-16 * column 4, line 50 - column 5, line 31; figures 1A,1B * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19980430), vol. 1998, no. 06, & JP10030928 A 19980203 (ALPS ELECTRIC CO LTD) [A] 1-16 * abstract * |