EP1124328 - Méthode de fabrication d'un résonateur basé sur oxide de zinc [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 26.03.2004 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.10.2005 | Changement: numéro du recours | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LUCENT TECHNOLOGIES INC. 600 Mountain Avenue Murray Hill, NJ 07974-0636 / US | [N/P] |
Précédent [2001/33] | Pour tous les Etats désignés LUCENT TECHNOLOGIES INC. 600 Mountain Avenue Murray Hill, New Jersey 07974-0636 / US | Inventeur(s) | 01 /
Kowach, Glen Robert 26 Paterson Road Fanwood, New Jersey 07023 / US | [2001/33] | Mandataire(s) | Williams, David John, et al Page White & Farrer Limited Bedford House 21A John Street London WC1N 2BF / GB | [N/P] |
Précédent [2001/33] | Williams, David John, et al Page White & Farrer, 54 Doughty Street London WC1N 2LS / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 00307404.4 | 29.08.2000 | [2001/33] | Numéro de priorité, date | US20000501403 | 10.02.2000 Format original publié: US 501403 | [2001/33] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1124328 | Date: | 16.08.2001 | Langue: | EN | [2001/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.12.2000 | Classification | IPC: | H03H9/02, H03H3/08 | [2001/33] | CPC: |
H03H9/175 (EP);
H03H3/02 (KR);
H03H3/04 (EP);
H03H3/10 (EP);
H03H9/02094 (EP);
H03H9/02574 (EP);
H10N30/05 (KR)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2002/19] |
Précédent [2001/33] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Herstellungsverfahren eines auf Zinkoxid basierten Resonators | [2001/33] | Anglais: | A method of fabricating a zinc oxide based resonator | [2001/33] | Français: | Méthode de fabrication d'un résonateur basé sur oxide de zinc | [2001/33] | Procédure dexamen | 29.08.2000 | Requête en examen accéléré déposée | 07.09.2000 | Requête en examen déposée [2001/33] | 30.04.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.04.2001 | Décision sur la requête en examen accéléré - acceptée: Oui | 23.08.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.02.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 28.08.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.05.2003 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2004/20] | 01.03.2004 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2004/20] | Recours après examen | 25.07.2003 | Recours reçu No. T1052/03 | 16.02.2004 | Résultat de la procédure de recours : recours du déposant considéré comme irrecevable | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.08.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.08.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]US4447754 (WAGERS ROBERT S [US]); | [A]EP0534355 (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES [JP]); | [A]US5654044 (MORAN MARK B [US], et al) |