EP1090826 - Coin de friction pour bogie ferroviaire ayant un élément d'usure remplaçable [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 18.02.2011 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.02.2011 | Demande réputée retirée | publié le 23.03.2011 [2011/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés English Welsh & Scottish Railway Holdings Limited Lakeside Business Park Carolina Way Doncaster South Yorkshire DN4 5PN / GB | [2009/22] |
Précédent [2005/34] | Pour tous les Etats désignés English Welsh & Scottish Railway Holdings Limited McBeath House 310 Goswell Road London WC1V 7LW / GB | ||
Précédent [2003/46] | Pour tous les Etats désignés Powell Duffryn Rail Limited Cambrian House, Charnwood Court Parc Nantgarw, Cardiff CF15 7QZ / GB | ||
Précédent [2002/50] | Pour tous les Etats désignés Meridian Rail Information Systems Corporation 335 Eisenhower Lane South Lombard, Illinois 60148 / US | ||
Précédent [2001/15] | Pour tous les Etats désignés Naco Incorporated 335 Eisenhower Lane South Lombard, Illinois 60148 / US | Inventeur(s) | 01 /
Duncan, Scott R. 86 East Harbor Drive Lake Zurich, Illinois 60047 / US | 02 /
Irving, Robert M. 746 Bluff Street, 204 Carol Stream, IL 60188 / US | 03 /
Skawinski, Valerian S. 440 E. Butterfield Road Elmhurst, Illinois 60126 / US | [2007/32] |
Précédent [2001/18] | 01 /
Duncan, Scott R. 86 East Harbor Drive Lake Zurich, Illinois 60047 / US | ||
02 /
Irving, Robert M. 746 Bluff Street,#204 Carol Stream, IL 60188 / US | |||
03 /
Skawinski, Valerian S. 440 E. Butterfield Road Elmhurst, Illinois 60126 / US | |||
Précédent [2001/15] | 01 /
Duncan, Scott R. 86 East Harbor Drive Lake Zurich, Illinois 60047 / US | ||
02 /
Irving, Robert M. 146 S. Berteau Avenue Bartlett, Illinois 60103 / US | |||
03 /
Skawinski, Valerian S. 440 E. Butterfield Road Elmhurst, Illinois 60126 / US | Mandataire(s) | Lamb, Richard Andrew Urquhart-Dykes & Lord LLP Altius House 1 North Fourth Street Milton Keynes, MK9 1NE / GB | [N/P] |
Précédent [2005/34] | Lamb, Richard Andrew Urquhart-Dykes & Lord LLP New Priestgate House, 57 Priestgate Peterborough Cambs. PE1 1JX / GB | ||
Précédent [2003/26] | Bailey, Richard Alan, et al Marks & Clerk, 27 Imperial Square Cheltenham, GL50 1RQ / GB | ||
Précédent [2001/15] | Goodenough, Nigel, et al A.A. Thornton & Co. 235 High Holborn London WC1V 7LE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 00308739.2 | 04.10.2000 | [2001/15] | Numéro de priorité, date | US19990414368 | 07.10.1999 Format original publié: US 414368 | [2001/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1090826 | Date: | 11.04.2001 | Langue: | EN | [2001/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 31.01.2001 | Classification | IPC: | B61F5/12 | [2001/15] | CPC: |
B61F5/122 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/15] | Titre | Allemand: | Reibungskeil eines Eisenbahndrehgestells mit einem austauschbaren Verschleisselement | [2001/15] | Anglais: | Friction wedge for a railroad car truck having a replaceable wear member | [2001/15] | Français: | Coin de friction pour bogie ferroviaire ayant un élément d'usure remplaçable | [2001/15] | Procédure dexamen | 04.10.2001 | Requête en examen déposée [2001/49] | 24.04.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 25.02.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.03.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 27.09.2010 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2011/12] | 29.10.2010 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2011/12] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 25.02.2008 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 25.02.2008 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 10.03.2008 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.11.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.10.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.10.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.10.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 12.10.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 12.10.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 28.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 11.08.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2002 | 03   M06   Taxe payée le   04.11.2002 | 31.10.2010 | 11   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [DAX]US2827987 (WILLIAMS RAY C) [DA] 1,18-20 * column 4, lines 66-74; figures 2-4 * [X] 21; | [A]US3559589 (WILLIAMS RAY C) [A] 1,18-21 * the whole document *; | [A]US3834320 (TACK C) [A] 1,18-21 * the whole document *; | [A]US4986192 (WIEBE DONALD [US]) |