EP1197334 - Système d'impression [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.01.2009 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.01.2009 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 04.03.2009 [2009/10] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, NY 14650-2201 / US | [N/P] |
Précédent [2008/38] | Pour tous les Etats désignés Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester NY 14650-2201 / US | ||
Précédent [2007/42] | Pour tous les Etats désignés Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, NY 14650-2201 / US | ||
Précédent [2006/33] | Pour tous les Etats désignés Kodak Graphic Communications Company 401 Merritt 7 Norwalk CT 06851 / US | ||
Précédent [2002/16] | Pour tous les Etats désignés Iris Graphics, Inc. 3 Federal Street Billerica, Massachusetts 01821 / US | Inventeur(s) | 01 /
Pinard, Adam I. 571 Heald Road Carlisle, Massachusetts 01741 / US | [2002/16] | Mandataire(s) | Kazi, Ilya, et al Mathys & Squire The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | [N/P] |
Précédent [2002/16] | Kazi, Ilya, et al Mathys & Squire, 100 Gray's Inn Road London WC1X 8AL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 00308973.7 | 12.10.2000 | [2002/16] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1197334 | Date: | 17.04.2002 | Langue: | EN | [2002/16] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1197334 | Date: | 26.03.2008 | Langue: | EN | [2008/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.03.2001 | Classification | IPC: | B41J2/075 | [2002/16] | CPC: |
B41J19/16 (EP);
B41J2/09 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2003/02] |
Précédent [2002/16] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Drucksystem | [2002/16] | Anglais: | Printing system | [2002/16] | Français: | Système d'impression | [2002/16] | Procédure d'examen | 17.10.2002 | Requête en examen déposée [2002/51] | 09.08.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 29.03.2005 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 08.06.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.09.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M07) | 30.03.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.03.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.07.2007 | Taxe de délivrance payée | 20.07.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 30.12.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/10] | Requête en poursuite de la procédure de: | 31.03.2005 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 31.03.2005 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 17.06.2005 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.09.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.09.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 07.10.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.10.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 05.10.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 15.10.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US3928718 (SAGAE SYOJI, et al) [A] 1-23 * column 4, line 9 - column 8, line 38; figures 1,2 *; | [XY]US4065773 (BERRY JAMES M) [X] 6,7,9,17-19 * column 3, line 21 - column 4, line 26; figure 1 * [Y] 1-5,10-12,14,21,23; | [A]US4069485 (MARTIN VAN CLIFTON) [A] 1-23* column 3, line 48 - column 5, line 9; figures 4-6 *; | [YA]US4525721 (CREAN PETER A [US]) [Y] 1-5,10-12,14,21,23 * column 8, line 57 - column 9, line 46; figures 1,4-6 * [A] 3,4 |