EP1096025 - Préparation d'une composition aqueuse pour le traitement de cuir [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.07.2004 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.11.2009 | Changement - mandataire | publié le 16.12.2009 [2009/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ROHM AND HAAS COMPANY 100 Independence Mall West Philadelphia, PA 19106-2399 / US | [N/P] |
Précédent [2001/18] | Pour tous les Etats désignés ROHM AND HAAS COMPANY 100 Independence Mall West Philadelphia, Pennsylvania 19106-2399 / US | Inventeur(s) | 01 /
El A'mma, Anton Georges 133 Bavington Road Perkiomenville, Pennsylvania 18074 / US | 02 /
Fritsche, Monika Ulrike 431 Brown Briar Circle Horsham, Pennsylvania 19044 / US | 03 /
Hodder, James John 1133 Ferry Road Doylestown, Pennsylvania 18901 / US | [2001/18] | Mandataire(s) | Kent, Venetia Katherine, et al Patent Outsourcing Limited 1 King Street Bakewell Derbyshire DE45 1DZ / GB | [N/P] |
Précédent [2009/51] | Kent, Venetia Katherine, et al Patent Outsourcing Limited 1 King Street Bakewell Derbyshire DE 45 1DZ / GB | ||
Précédent [2004/17] | Kent, Venetia Katherine, et al Rohm and Haas (UK) Ltd., European Patent Department, 28th Floor, City Point, One Ropemaker Street London EC2Y 9HS / GB | ||
Précédent [2001/18] | Buckley, Guy Julian ROHM AND HAAS (UK) LTD. European Operations Patent Department Lennig House 2 Mason's Avenue Croydon CR9 3NB / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 00309149.3 | 17.10.2000 | [2001/18] | Numéro de priorité, date | US19990161396P | 25.10.1999 Format original publié: US 161396 P | [2001/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1096025 | Date: | 02.05.2001 | Langue: | EN | [2001/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1096025 | Date: | 17.09.2003 | Langue: | EN | [2003/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.02.2001 | Classification | IPC: | C14C3/08, C14C11/00 | [2001/18] | CPC: |
C14C11/00 (EP,US);
C14C9/00 (KR);
C14C3/08 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES, GB, NL [2002/04] |
Précédent [2001/18] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Herstellung einer wässrigen Zusammensetzung, um Leder zu behandeln | [2001/18] | Anglais: | Preparation of an aqueous composition for treating leather | [2001/18] | Français: | Préparation d'une composition aqueuse pour le traitement de cuir | [2001/18] | Procédure d'examen | 25.10.2000 | Requête en examen déposée [2001/18] | 02.04.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.05.2003 | Taxe de délivrance payée | 26.05.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 18.06.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.10.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US4208184 (BARTHELL EDUARD [DE], et al) [X] 1,6,10 * column 1, line 10 - column 5, line 29 * * examples 1,6,9 * * claims 1,6,9-11 *; | [A]US4732968 (OBAYASHI SHIGEJI [JP], et al) [A] 7,8,10 * column 1, line 7 - column 2, line 9 * * column 3, line 24 - column 6, line 2 * * example 1; claim 1 *; | [X]US4750906 (SCHMIDT RUDOLF [DE]) [X] 1-6 * column 2, line 24 - column 3, line 21 * * example 3 *; | [A]DE19513989 (BAYER AG [DE]) [A] 7 * page 2, line 3 - page 3, line 9 ** claims 1,4 * |