EP1203844 - Dispositifs de dosage de liquide [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 04.07.2003 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.07.2003 | Demande réputée retirée | publié le 20.08.2003 [2003/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Slade, Brian 20 Star Road Ashford Kent TN24 8BX / GB | [N/P] |
Précédent [2002/19] | Pour tous les Etats désignés Slade, Brian 20 Star Road Ashford, Kent TN24 8BX / GB | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2002/19] | Mandataire(s) | Harrison, David Christopher, et al Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | [N/P] |
Précédent [2002/19] | Harrison, David Christopher, et al MEWBURN ELLIS York House 23 Kingsway London WC2B 6HP / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 00309776.3 | 03.11.2000 | [2002/19] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1203844 | Date: | 08.05.2002 | Langue: | EN | [2002/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.04.2001 | Classification | IPC: | E03D9/03 | [2002/19] | CPC: |
E03D9/032 (EP,US);
A47K3/001 (EP,US)
| Etats contractants désignés | (deleted) [2003/05] |
Précédent [2002/19] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Flüssigkeitsdosiervorrichtungen | [2002/19] | Anglais: | Liquid dosing devices | [2002/19] | Français: | Dispositifs de dosage de liquide | [2002/19] | Procédure dexamen | 09.11.2002 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2003/34] | 11.03.2003 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2003/34] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 19.12.2002 | AT   M01   Pas encore payé | 19.12.2002 | BE   M01   Pas encore payé | 19.12.2002 | CH   M01   Pas encore payé | 19.12.2002 | CY   M01   Pas encore payé | 19.12.2002 | DE   M01   Pas encore payé | 19.12.2002 | DK   M01   Pas encore payé | 19.12.2002 | ES   M01   Pas encore payé | 19.12.2002 | FI   M01   Pas encore payé | 19.12.2002 | FR   M01   Pas encore payé | 19.12.2002 | GB   M01   Pas encore payé | 19.12.2002 | GR   M01   Pas encore payé | 19.12.2002 | IE   M01   Pas encore payé | 19.12.2002 | IT   M01   Pas encore payé | 19.12.2002 | LU   M01   Pas encore payé | 19.12.2002 | MC   M01   Pas encore payé | 19.12.2002 | NL   M01   Pas encore payé | 19.12.2002 | PT   M01   Pas encore payé | 19.12.2002 | SE   M01   Pas encore payé | 19.12.2002 | TR   M01   Pas encore payé | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 19.12.2002 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2002 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]WO9220876 (BROOKLINE ALPHA LIMITED [GB]) [X] 1-5,8-11 * page 4, line 19 - line 29 * * page 5, line 1 - line 33 * * page 7, line 1 - line 14 * * figures 1-4 * [A] ; | [X]US5597255 (YAGER TIMOTHY J [US], et al) [X] 8-11 * column 3, line 41 - line 59 ** figures 2,4 *; | [X]WO0049238 (RECKITT & COLMAN FRANCE [FR], et al) [X] 1-5,10,11 * page 9, line 16 - page 10, line 11 * * page 4, line 26 - page 5, line 12 * * figures 14,17,18,21 *; | [A]EP1046755 (SARA LEE DE NV [NL]) [A] 6,7 * column 2, line 49 - column 3, line 11 * * figure 1 * | par le demandeur | EP0785315 |