Etats contractants désignés | (deleted) | | Procédure dexamen | 11.03.2003 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}
[2003/34] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 19.12.2002 | AT   M01  
Pas encore payé | 19.12.2002 | BE   M01  
Pas encore payé | 19.12.2002 | CH   M01  
Pas encore payé | 19.12.2002 | CY   M01  
Pas encore payé | 19.12.2002 | DE   M01  
Pas encore payé | 19.12.2002 | DK   M01  
Pas encore payé | 19.12.2002 | ES   M01  
Pas encore payé | 19.12.2002 | FI   M01  
Pas encore payé | 19.12.2002 | FR   M01  
Pas encore payé | 19.12.2002 | GB   M01  
Pas encore payé | 19.12.2002 | GR   M01  
Pas encore payé | 19.12.2002 | IE   M01  
Pas encore payé | 19.12.2002 | IT   M01  
Pas encore payé | 19.12.2002 | LU   M01  
Pas encore payé | 19.12.2002 | MC   M01  
Pas encore payé | 19.12.2002 | NL   M01  
Pas encore payé | 19.12.2002 | PT   M01  
Pas encore payé | 19.12.2002 | SE   M01  
Pas encore payé | 19.12.2002 | TR   M01  
Pas encore payé | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 19.12.2002 | M01  
Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2002 | 03   M06  
Pas encore payé | Données INPADOC Tooltip | LOEB nest pas responsable de lexactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à légard dun but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de lévénement: | 29.01.2003 | | Description de lévénement: | DESIGNATION FEES PAID | | Date de lévénement: | 06.03.2003 | | Description de lévénement: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG DE 8566 | Code Expl.: | -DESIGNATED COUNTRY DE NOT LONGER VALID | | Date de lévénement: | 08.05.2002 | | Description de lévénement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR | | Date de lévénement: | 08.05.2002 | | Description de lévénement: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Free Format Text: | AL;LT;LV;MK;RO;SI | | Date de lévénement: | 20.08.2003 | | Description de lévénement: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 20021109 | | Date de lévénement: | 22.03.2002 | | Description de lévénement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de lévénement: | 04.07.2003 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | |