EP1052191 - Récipient équipé d'une tête de distribution [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 29.10.2004 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.10.2004 | Demande réputée retirée | publié le 15.12.2004 [2004/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés L'Oréal 14, rue Royale 75008 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [2000/46] | Pour tous les Etats désignés L'OREAL 14, rue Royale 75008 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
Baudin, Gilles 11 rue de l'Ouest 95330 Domont / FR | [2000/46] | Mandataire(s) | Leszczynski, André Cabinet Nony 3, rue de Penthièvre 75008 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [2000/46] | Leszczynski, André NONY & ASSOCIES 29, rue Cambacérès 75008 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 00401215.9 | 03.05.2000 | [2000/46] | Numéro de priorité, date | FR19990005695 | 05.05.1999 Format original publié: FR 9905695 | [2000/46] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1052191 | Date: | 15.11.2000 | Langue: | FR | [2000/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.08.2000 | Classification | IPC: | B65D83/34, B05B1/32, B65D83/16 | [2000/46] | CPC: |
B65D83/20 (EP,US);
B05B1/3436 (EP,US);
B05B15/528 (EP,US);
B65D83/7535 (EP,US);
Y10T137/7881 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/46] | Titre | Allemand: | Behälter mit einem Ausgabekopf | [2000/46] | Anglais: | Container fitted with a dispensing head | [2000/46] | Français: | Récipient équipé d'une tête de distribution | [2000/46] | Procédure dexamen | 12.05.2000 | Requête en examen déposée [2000/46] | 03.05.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.08.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.01.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 16.07.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.12.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.04.2004 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2004/51] | 07.07.2004 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2004/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.05.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.05.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2004 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US1636314 (MURRAY JOHN D) [A] 1-4 * page 1, line 50 - page 2, line 7; figures 1-4,7,8 *; | [Y]FR2284533 (BLENDAX WERKE SCHNEIDER CO [DE]) [Y] 5,6 * page 3, line 31 - page 4, line 2; figures 2,4 *; | [A]US4884750 (WERDING WINFRIED [CH]) [A] 7-9 * column 2, line 16 - line 27; figures 1,2 *; | [XY]US5186368 (GARCIA FIRMIN [FR]) [X] 1,3,11-13 * column 5, line 20 - line 36 * * column 6, line 28 - line 54; figure 5 * [Y] 5,6; | [A]FR2708908 (OREAL [FR]) [A] 7-10* page 5, line 3 - page 6, line 8; figures 1,2 * | Examen | FR1539302 | par le demandeur | US3250474 |