EP1026841 - Emetteur pour système de transmission à support de dispersion et système de transmission à support de dispersion [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 13.06.2003 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.06.2003 | Retrait de la demande | publié le 30.07.2003 [2003/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ALCATEL 54, rue la Boétie 75008 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [2000/32] | Pour tous les Etats désignés ALCATEL 54, rue La Boétie 75008 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
Wedding, Berthold Dr. Hebbelstrasse 8 70825 Korntal-Münchingen / DE | [2000/32] | Mandataire(s) | Rausch, Gabriele, et al Alcatel Intellectual Property Department Stuttgart 70430 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [2000/32] | Rausch, Gabriele, Dr., et al Alcatel Intellectual Property Department, Stuttgart Postfach 30 09 29 70449 Stuttgart / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00440013.1 | 21.01.2000 | [2000/32] | Numéro de priorité, date | DE1999104248 | 03.02.1999 Format original publié: DE 19904248 | [2000/32] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1026841 | Date: | 09.08.2000 | Langue: | DE | [2000/32] | Classification | IPC: | H04B10/18 | [2000/32] | CPC: |
H04B10/2507 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/32] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Sendemodul für den Einsatz in einem Dispersionsunterstützten Übertragungssystem sowie Dispersionsunterstütztes Übertragungssystem | [2000/32] | Anglais: | Transmitter for use in a dispersion supported transmission system and dispersion supported transmission system | [2000/32] | Français: | Emetteur pour système de transmission à support de dispersion et système de transmission à support de dispersion | [2000/32] | Procédure d'examen | 27.05.2003 | Demande retirée par le demandeur [2003/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.12.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.12.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. |