EP1055854 - Electrovanne à structure monolithique en matériau ferromagnétique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.07.2005 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.12.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): PT | publié le 16.01.2008 [2008/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SOCIETE CIVILE GROUPA 5 8 rue Salle le Comte 59300 Valenciennes / FR | [2004/36] |
Précédent [2000/48] | Pour tous les Etats désignés Vinci, René 4 rue Raymond Bistors, Château Roussillon 66000 Perpignan / FR | Inventeur(s) | 01 /
Vinci, René 4 rue Raymond Bistors-Château Roussillon 6600 Perpignan / FR | [2004/36] |
Précédent [2000/48] | 01 /
voir demandeur ... | Mandataire(s) | Duthoit, Michel Georges André Bureau Duthoit Legros Associés 96/98, Boulevard Carnot B.P. 105 59027 Lille Cedex / FR | [N/P] |
Précédent [2004/36] | Duthoit, Michel Bureau Duthoit Legros Associés, 96/98, Boulevard Carnot, B.P. 105 59027 Lille Cedex / FR | ||
Précédent [2004/34] | (deleted) | ||
Précédent [2000/48] | Rhein, Alain c/o Cabinet Bleger-Rhein, 8, Avenue Pierre Mendès France 67300 Schiltigheim / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 00440093.3 | 05.04.2000 | [2000/48] | Numéro de priorité, date | FR19990006918 | 28.05.1999 Format original publié: FR 9906918 | [2000/48] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1055854 | Date: | 29.11.2000 | Langue: | FR | [2000/48] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1055854 | Date: | 03.07.2002 | [2002/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1055854 | Date: | 15.09.2004 | Langue: | FR | [2004/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.05.2002 | Classification | IPC: | F16K31/06 | [2000/48] | CPC: |
F16K31/0655 (EP);
F16K31/0651 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/48] | Titre | Allemand: | Elektromagnetisches Ventil mit einer monolitischen Struktur von ferromagnetischem Material | [2000/48] | Anglais: | Electromagnetic valve with a monolithic structure of ferromagnetic material | [2000/48] | Français: | Electrovanne à structure monolithique en matériau ferromagnétique | [2000/48] | Procédure d'examen | 16.05.2001 | Requête en examen déposée [2001/29] | 06.03.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.07.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.03.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.07.2004 | Taxe de délivrance payée | 02.07.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 16.06.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.04.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.04.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.04.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FI | 15.09.2004 | NL | 15.09.2004 | DK | 15.12.2004 | SE | 15.12.2004 | MC | 01.01.2005 | PT | 15.02.2005 | AT | 05.04.2005 | CY | 05.04.2005 | IE | 05.04.2005 | LU | 05.04.2005 | BE | 30.04.2005 | CH | 30.04.2005 | LI | 30.04.2005 | [2008/03] |
Précédent [2007/51] | FI | 15.09.2004 | |
NL | 15.09.2004 | ||
DK | 15.12.2004 | ||
SE | 15.12.2004 | ||
MC | 01.01.2005 | ||
AT | 05.04.2005 | ||
CY | 05.04.2005 | ||
IE | 05.04.2005 | ||
LU | 05.04.2005 | ||
BE | 30.04.2005 | ||
CH | 30.04.2005 | ||
LI | 30.04.2005 | ||
Précédent [2007/26] | FI | 15.09.2004 | |
NL | 15.09.2004 | ||
DK | 15.12.2004 | ||
SE | 15.12.2004 | ||
AT | 05.04.2005 | ||
CY | 05.04.2005 | ||
IE | 05.04.2005 | ||
LU | 05.04.2005 | ||
BE | 30.04.2005 | ||
CH | 30.04.2005 | ||
LI | 30.04.2005 | ||
Précédent [2007/08] | FI | 15.09.2004 | |
NL | 15.09.2004 | ||
DK | 15.12.2004 | ||
SE | 15.12.2004 | ||
AT | 05.04.2005 | ||
CY | 05.04.2005 | ||
IE | 05.04.2005 | ||
BE | 30.04.2005 | ||
CH | 30.04.2005 | ||
LI | 30.04.2005 | ||
LU | 30.04.2005 | ||
Précédent [2006/43] | FI | 15.09.2004 | |
NL | 15.09.2004 | ||
DK | 15.12.2004 | ||
SE | 15.12.2004 | ||
AT | 05.04.2005 | ||
CY | 05.04.2005 | ||
IE | 05.04.2005 | ||
BE | 30.04.2005 | ||
CH | 30.04.2005 | ||
LI | 30.04.2005 | ||
Précédent [2006/29] | FI | 15.09.2004 | |
NL | 15.09.2004 | ||
DK | 15.12.2004 | ||
SE | 15.12.2004 | ||
CY | 05.04.2005 | ||
IE | 05.04.2005 | ||
BE | 30.04.2005 | ||
CH | 30.04.2005 | ||
LI | 30.04.2005 | ||
Précédent [2006/25] | FI | 15.09.2004 | |
NL | 15.09.2004 | ||
DK | 15.12.2004 | ||
SE | 15.12.2004 | ||
IE | 05.04.2005 | ||
BE | 30.04.2005 | ||
CH | 30.04.2005 | ||
LI | 30.04.2005 | ||
Précédent [2006/14] | FI | 15.09.2004 | |
NL | 15.09.2004 | ||
DK | 15.12.2004 | ||
SE | 15.12.2004 | ||
CH | 30.04.2005 | ||
LI | 30.04.2005 | ||
Précédent [2005/46] | FI | 15.09.2004 | |
DK | 15.12.2004 | ||
SE | 15.12.2004 | ||
Précédent [2005/11] | FI | 15.09.2004 | |
SE | 15.12.2004 | ||
Précédent [2005/10] | SE | 15.12.2004 | Citations: | Recherche | [Y]US3828818 (HUNT N) [Y] 4 * column 2, line 39 - line 58; figure 3 *; | [Y]EP0481608 (FORD MOTOR CO [GB], et al) [Y] 8* column 2, line 36 - line 40; figure . *; | [XAY]DE19727414 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [X] 1-3 * column 2, line 14 - line 68; figures 1,2A,2B * [A] 6,7 [Y] 4,8 |