EP1197138 - Procédé et installation pour influencer la circulation atmosphérique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 13.06.2003 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.06.2003 | Demande réputée retirée | publié le 30.07.2003 [2003/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Pissas, Nikolaos Theklas Liosioti 17 Lemesos / CY | Pour tous les Etats désignés Uibo, Valeriy Theklas Lisioti 17 Lemesos / CY | Pour tous les Etats désignés Olin, Vladimir Theklas Lisioti 17 Lemesos / CY | Pour tous les Etats désignés Dadamiants, Vladislar Theklas Lisioti 17 Lemesos / CY | Pour tous les Etats désignés Mokrouchina, Irina Theklas Lisioti 17 Lemesos / CY | [2002/16] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2002/16] | Mandataire(s) | Pephani, Mata 11 Fidiou Street 106 78 Athens / GR | [2002/16] | Numéro de la demande, date de dépôt | 00600003.8 | 12.10.2000 | [2002/16] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1197138 | Date: | 17.04.2002 | Langue: | EN | [2002/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.03.2001 | Classification | IPC: | A01G15/00 | [2002/16] | CPC: |
A01G15/00 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, GR, IT [2003/02] |
Précédent [2002/16] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Verfahren und Anlage zum Beeinflussen von atmosphärischem Umlauf | [2002/16] | Anglais: | Process and system for influencing the atmospheric circulation | [2002/16] | Français: | Procédé et installation pour influencer la circulation atmosphérique | [2002/16] | Procédure dexamen | 18.10.2002 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2003/31] | 03.03.2003 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2003/31] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 12.12.2002 | AT   M01   Pas encore payé | 12.12.2002 | BE   M01   Pas encore payé | 12.12.2002 | CH   M01   Pas encore payé | 12.12.2002 | CY   M01   Pas encore payé | 12.12.2002 | DK   M01   Pas encore payé | 12.12.2002 | FI   M01   Pas encore payé | 12.12.2002 | IE   M01   Pas encore payé | 12.12.2002 | LU   M01   Pas encore payé | 12.12.2002 | MC   M01   Pas encore payé | 12.12.2002 | NL   M01   Pas encore payé | 12.12.2002 | PT   M01   Pas encore payé | 12.12.2002 | SE   M01   Pas encore payé | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 12.12.2002 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2002 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]RU2105463 ; | [A]RU2098942 ; | [A]RU2102866 ; | [A]US5411209 (OLLIVIER GERALD [CA]) [A] 1 * column 1, line 12 - line 68 * | [X] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 1998, no. 41, Database accession no. 1998-479447, XP002163030 & RU2105463 C 19980227 (PROTOPOPOV V A) [X] 1 * abstract * | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 1998, no. 32, Database accession no. 1998-375428, XP002163031 & RU2098942 C 19971220 (PESTOV D A) [A] 1 * abstract * | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 1998, no. 39, Database accession no. 1998-454811, XP002163032 & RU2102866 C 19980127 (SOLODOVNIKOV V I) [A] 1 * abstract * |