EP1081776 - Méthode et dispositif pour anticiper le moment de désengagement d'un bloc de batteries d'un dispositif électronique, et dispositif électronique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 03.09.2004 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.09.2004 | Demande réputée retirée | publié le 20.10.2004 [2004/43] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nokia Corporation Keilalahdentie 4 02150 Espoo / FI | [2002/11] |
Précédent [2001/10] | Pour tous les Etats désignés NOKIA MOBILE PHONES LTD. Keilalahdentie 4 02150 Espoo / FI | Inventeur(s) | 01 /
Laitinen, Timo Peiponkatu 6 37830 Viiala / FI | 02 /
Laine, Merja Pomeranssinkatu 5 33710 Tampere / FI | [2001/10] | Mandataire(s) | Kaukonen, Juha Veikko Kolster Oy Ab Iso Roobertinkatu 23 P.O. Box 148 00121 Helsinki / FI | [N/P] |
Précédent [2001/10] | Kaukonen, Juha Veikko Kolster Oy Ab, Iso Roobertinkatu 23, P.O. Box 148 00121 Helsinki / FI | Numéro de la demande, date de dépôt | 00660146.2 | 31.08.2000 | [2001/10] | Numéro de priorité, date | FI19990001860 | 01.09.1999 Format original publié: FI 991860 | [2001/10] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1081776 | Date: | 07.03.2001 | Langue: | EN | [2001/10] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1081776 | Date: | 14.05.2003 | [2003/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.03.2003 | Classification | IPC: | H01M2/34, H01M2/10 | [2001/10] | CPC: |
H01M6/5044 (EP,US);
H01M50/247 (EP,US);
H01M50/202 (EP,US);
H01M50/262 (EP,US);
Y02E60/10 (EP)
| Etats contractants désignés | (deleted) [2004/06] |
Précédent [2001/10] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Verfahren und Vorrichtung zur Vorhersage des Herausnehmmoments eines Batteriepacks aus batteriebetriebenen elektronischen Geräten, und elektronisches Gerät | [2001/10] | Anglais: | Method and arrangement for anticipating disengagement moment of battery package of battery-operated electronic device, and battery-operated electronic device | [2001/10] | Français: | Méthode et dispositif pour anticiper le moment de désengagement d'un bloc de batteries d'un dispositif électronique, et dispositif électronique | [2001/10] | Procédure dexamen | 02.09.2003 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2004/43] | 21.04.2004 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2004/43] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.08.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 05.02.2004 | AT   M01   Pas encore payé | 05.02.2004 | BE   M01   Pas encore payé | 05.02.2004 | CH   M01   Pas encore payé | 05.02.2004 | CY   M01   Pas encore payé | 05.02.2004 | DE   M01   Pas encore payé | 05.02.2004 | DK   M01   Pas encore payé | 05.02.2004 | ES   M01   Pas encore payé | 05.02.2004 | FI   M01   Pas encore payé | 05.02.2004 | FR   M01   Pas encore payé | 05.02.2004 | GB   M01   Pas encore payé | 05.02.2004 | GR   M01   Pas encore payé | 05.02.2004 | IE   M01   Pas encore payé | 05.02.2004 | IT   M01   Pas encore payé | 05.02.2004 | LU   M01   Pas encore payé | 05.02.2004 | MC   M01   Pas encore payé | 05.02.2004 | NL   M01   Pas encore payé | 05.02.2004 | PT   M01   Pas encore payé | 05.02.2004 | SE   M01   Pas encore payé | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 05.02.2004 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.2003 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US5248570 (MEIER HANS A [DE]) [A] 1-26 * the whole document *; | [A]US5294496 (SATO YASUHARU [JP]) [A] 1-26 * the whole document *; | [DA]WO9712414 (MOTOROLA INC [US]) [DA] 1-26 * page 4, line 1 - page 3, line 35 ** figures 1-4 * |