EP1178044 - Tocophérylalkoxylates, leur préparation et leur usage dans des formulations cosmétiques et pharmaceutiques [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.08.2004 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.12.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): PT | publié le 16.01.2008 [2008/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dr. W. Kolb AG Maienbrunnenstrasse 1 8908 Hedingen / CH | [2002/06] | Inventeur(s) | 01 /
Nägeli, Ivo 6300 Zug / CH | 02 /
Fraeys de Veubeke, Benoit 8906 Bonstetten / CH | 03 /
Kropf, Urs 8910 Affoltern a. Albis / CH | 04 /
Meyer, Marie-Sophie Friedhofstrasse 73 8906 Bonstetten / CH | 05 /
Möhle, Horst Lothar 8907 Wettswil / CH | [2002/06] | Mandataire(s) | Isler & Pedrazzini AG Gotthardstrasse 53 Postfach 6940 8002 Zürich / CH | [N/P] |
Précédent [2002/07] | Hug Interlizenz AG Nordstrasse 31 8035 Zürich / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 00810703.9 | 04.08.2000 | [2002/06] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1178044 | Date: | 06.02.2002 | Langue: | DE | [2002/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1178044 | Date: | 01.10.2003 | Langue: | DE | [2003/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.01.2001 | Classification | IPC: | C07D311/72, C08F283/06, A61K31/355, A61P17/00, A61K7/06 | [2002/06] | CPC: |
A61Q19/00 (EP);
A61K31/765 (EP);
A61K8/678 (EP);
A61P17/00 (EP);
C07D311/72 (EP);
C08G65/2612 (EP);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2002/43] |
Précédent [2002/06] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Tocopherylalkoxylate, deren Herstellung und Verwendung in kosmetischen und pharmazeutischen Formulierungen | [2002/06] | Anglais: | Tocopherylalkoxylates, their preparation and their use in cosmetic and pharmaceutical forms | [2002/06] | Français: | Tocophérylalkoxylates, leur préparation et leur usage dans des formulations cosmétiques et pharmaceutiques | [2002/06] | Procédure d'examen | 04.03.2002 | Requête en examen déposée [2002/20] | 18.06.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.09.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.04.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.07.2003 | Taxe de délivrance payée | 24.07.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 02.07.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.06.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 01.10.2003 | ES | 01.10.2003 | FI | 01.10.2003 | GB | 01.10.2003 | IE | 01.10.2003 | IT | 01.10.2003 | NL | 01.10.2003 | DK | 01.01.2004 | GR | 01.01.2004 | SE | 01.01.2004 | PT | 01.03.2004 | [2008/03] |
Précédent [2007/35] | CY | 01.10.2003 | |
ES | 01.10.2003 | ||
FI | 01.10.2003 | ||
GB | 01.10.2003 | ||
IE | 01.10.2003 | ||
IT | 01.10.2003 | ||
NL | 01.10.2003 | ||
DK | 01.01.2004 | ||
GR | 01.01.2004 | ||
SE | 01.01.2004 | ||
Précédent [2007/08] | CY | 01.10.2003 | |
ES | 01.10.2003 | ||
FI | 01.10.2003 | ||
GB | 01.10.2003 | ||
IE | 01.10.2003 | ||
NL | 01.10.2003 | ||
DK | 01.01.2004 | ||
GR | 01.01.2004 | ||
SE | 01.01.2004 | ||
Précédent [2004/45] | FI | 01.10.2003 | |
GB | 01.10.2003 | ||
IE | 01.10.2003 | ||
NL | 01.10.2003 | ||
DK | 01.01.2004 | ||
GR | 01.01.2004 | ||
SE | 01.01.2004 | ||
Précédent [2004/41] | FI | 01.10.2003 | |
IE | 01.10.2003 | ||
NL | 01.10.2003 | ||
DK | 01.01.2004 | ||
GR | 01.01.2004 | ||
SE | 01.01.2004 | ||
Précédent [2004/40] | FI | 01.10.2003 | |
IE | 01.10.2003 | ||
NL | 01.10.2003 | ||
GR | 01.01.2004 | ||
SE | 01.01.2004 | ||
Précédent [2004/33] | FI | 01.10.2003 | |
NL | 01.10.2003 | ||
GR | 01.01.2004 | ||
SE | 01.01.2004 | ||
Précédent [2004/26] | FI | 01.10.2003 | |
SE | 01.01.2004 | ||
Précédent [2004/24] | SE | 01.01.2004 | Citations: | Recherche | [DA]US5235073 (KIM YOUNG D [KR], et al) [DA] 1-9* column 1 - column 14 *; | [DX]WO9962896 (KIM YOUNG DAE [KR], et al) [DX] 1,2,7-9 * the whole document * |