EP1184953 - Circuit électronique de régulateur à découpage produisant une tension de référence variable avec la température [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.12.2006 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.10.2007 | Changement - Extinction dans un Etat contractant État(s) supprimé(s) de la liste des extinctions: IT | publié le 07.11.2007 [2007/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés STMicroelectronics Srl Via C. Olivetti, 2 20041 Agrate Brianza (Milano) / IT | [N/P] |
Précédent [2002/10] | Pour tous les Etats désignés STMicroelectronics S.r.l. Via C. Olivetti, 2 20041 Agrate Brianza (Milano) / IT | Inventeur(s) | 01 /
Cocetta, Franco Via Fiore dei Liberi, 59 33040 Premariacco, Udine / IT | [2002/10] | Mandataire(s) | Botti, Mario Botti & Ferrari S.p.A. Via Cappellini, 11 20124 Milano / IT | [N/P] |
Précédent [2002/10] | Botti, Mario Botti & Ferrari S.r.l. Via Locatelli, 5 20124 Milano / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 00830592.2 | 31.08.2000 | [2002/10] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1184953 | Date: | 06.03.2002 | Langue: | EN | [2002/10] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1184953 | Date: | 08.02.2006 | Langue: | EN | [2006/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.02.2001 | Classification | IPC: | G05F3/22, G05F3/30, H02J7/14 | [2005/35] | CPC: |
H02J7/14 (EP,US);
H02J7/007192 (US)
|
Précédent IPC [2002/10] | H02J7/14 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2002/48] |
Précédent [2002/10] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Elektronische Schaltreglerschaltung zur Produktion einer Referenzspannung die sich mit der Temperatur verändert | [2002/10] | Anglais: | Electronic switching regulator circuit for producing a reference voltage variable with temperature | [2002/10] | Français: | Circuit électronique de régulateur à découpage produisant une tension de référence variable avec la température | [2002/10] | Procédure d'examen | 11.04.2002 | Requête en examen déposée [2002/25] | 24.09.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.01.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.08.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.12.2005 | Taxe de délivrance payée | 06.12.2005 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 09.11.2006 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/03] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.08.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.08.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.08.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.08.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | DE | 09.05.2006 | [2007/45] |
Précédent [2007/35] | IT | 08.02.2006 | |
DE | 09.05.2006 | ||
Précédent [2007/14] | DE | 09.05.2006 | Citations: | Recherche | [A]WO9100635 (ANALOG DEVICES INC [US]) [A] 1-9 * page 5 - page 6; figures 7-9 *; | [A]US5309083 (PIERRET JEAN-MARIE [FR], et al) [A] 1-9 * column 5, paragraph 3 - paragraph 7; figure 6 *; | [A]EP0751451 (SGS THOMSON MICROELECTRONICS [IT]) [A] 1-9* abstract *; | [A]US5703476 (MERLO MAURO [IT], et al) [A] 1-9 * column 1, line 54 - column 2, paragraph 1 * |