EP1022596 - Manchon thermorétractable pour la protection d'épissures de fibres optiques [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.01.2006 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.01.2006 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 15.03.2006 [2006/11] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [2005/12] | Pour tous les Etats désignés Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE | ||
Précédent [2004/19] | Pour tous les Etats désignés Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 16483 Stockholm / SE | ||
Précédent [2000/30] | Pour tous les Etats désignés Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) 126 25 Stockholm / SE | Inventeur(s) | 01 /
Dumitriu, Ion Landsgangen 1 149 35 Nynäshamn / SE | [2000/30] | Mandataire(s) | Holmberg-Schwindt, Tor Martin, et al Bergenstrahle & Lindvall AB P.O. Box 17704 118 93 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [2005/44] | Holmberg, Martin Tor, et al Bergenstrahle & Lindvall AB P.O. Box 17704 118 93 Stockholm / SE | ||
Précédent [2000/30] | Rosenquist, Per Olof Bergenstrahle & Lindvall AB, P.O. Box 17704 118 93 Stockholm / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00850011.8 | 20.01.2000 | [2000/30] | Numéro de priorité, date | SE19990000174 | 20.01.1999 Format original publié: SE 9900174 | [2000/30] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1022596 | Date: | 26.07.2000 | Langue: | EN | [2000/30] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1022596 | Date: | 07.11.2001 | [2001/45] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1022596 | Date: | 23.03.2005 | Langue: | EN | [2005/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.09.2001 | Classification | IPC: | G02B6/38 | [2000/30] | CPC: |
G02B6/2558 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2002/30] |
Précédent [2000/30] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Wärmeschrumpfbarer Schlauch zum Schutz von optischen Faserspleissen | [2000/30] | Anglais: | Heat-shrinkable tube for protection of optical fiber splices | [2000/30] | Français: | Manchon thermorétractable pour la protection d'épissures de fibres optiques | [2000/30] | Procédure d'examen | 30.04.2002 | Requête en examen déposée [2002/27] | 03.07.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.11.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.09.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.01.2005 | Taxe de délivrance payée | 12.01.2005 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 27.12.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2006/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.01.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.01.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.01.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.01.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]JPS5855908 ; | [A]JPS6114611 ; | [XA]US4509820 (MURATA NORIO [JP], et al) [X] 1-5,7,9-13,15 * column 3, line 43 - line 58; figures 10A,10B; example 9 * [A] 6,8,14,16; | [A]US4526732 (KAKII TOSHIAKI [JP], et al) [A] 3,11* column 1, line 6 - column 2, line 22 *; | [A]US4680449 (YAMADA TAKESHI [JP], et al) [A] 3,11 * column 1, line 11 - line 52 *; | [A]WO9851127 (THERMOCERAMIX L L C [US], et al) [A] 1-5,9-13 * page 2, line 20 - page 4, line 32 * | [XA] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19830622), vol. 007, no. 142, Database accession no. (P - 205), & JP58055908 A 19830402 (NIPPON DENSHIN DENWA KOSHA) [X] 1-5,7,9-13,15 * abstract * [A] 6,8,14,16 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19860610), vol. 010, no. 162, Database accession no. (P - 466), & JP61014611 A 19860122 (FUJITSU KK) [A] 7,15 * abstract * |