EP1161982 - REACTEUR A CIRCULATION DE TYPE OUVERT NON EQUILIBRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 27.07.2007 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.07.2007 | Retrait de la demande | publié le 29.08.2007 [2007/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Japan Science and Technology Agency 1-8, Honcho 4-chome Kawaguchi-shi Saitama 332-0012 / JP | [N/P] |
Précédent [2004/41] | Pour tous les Etats désignés Japan Science and Technology Agency 1-8, Honcho 4-chome Kawaguchi-shi, Saitama 332-0012 / JP | ||
Précédent [2001/50] | Pour tous les Etats désignés Japan Science and Technology Corporation 1-8, Hon-cho 4-chome Kawaguchi-shi, Saitama 332-0012 / JP | Inventeur(s) | 01 /
MATSUNO, Koichiro Mizuno 606-55 Sayama-shi Saitama 350-1317 / JP | [2001/50] | Mandataire(s) | Calamita, Roberto Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [N/P] |
Précédent [2001/50] | Calamita, Roberto Frank B. Dehn & Co., European Patent Attorneys, 179 Queen Victoria Street London EC4V 4EL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 00902066.0 | 03.02.2000 | [2001/50] | WO2000JP00583 | Numéro de priorité, date | JP19990027962 | 04.02.1999 Format original publié: JP 2796299 | [2001/50] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0045947 | Date: | 10.08.2000 | Langue: | EN | [2000/32] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1161982 | Date: | 12.12.2001 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 10.08.2000, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 10.08.2000 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.11.2004 | Classification | IPC: | B01J3/00, C12M1/40, B01J19/24, B01J3/04 | [2005/01] | CPC: |
B01J14/00 (EP);
B01J19/0013 (EP);
B01J19/2415 (EP);
B01J19/2465 (EP);
B01J3/00 (EP);
B01J3/042 (EP);
B01J2219/00094 (EP);
B01J2219/00099 (EP);
B01J2219/0011 (EP);
B01J2219/00135 (EP);
B01J2219/00166 (EP);
B01J2219/00184 (EP);
B01J2219/00245 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [2001/50] | B01J3/00, C12M1/40 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2004/20] |
Précédent [2001/50] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | NICHT EKILIBRIERTER DURCHFLUSSREAKTOR OFFENEN TYPS | [2001/50] | Anglais: | FLOW REACTOR OF NONEQUILIBRIUM OPEN TYPE | [2001/50] | Français: | REACTEUR A CIRCULATION DE TYPE OUVERT NON EQUILIBRE | [2001/50] | Entrée dans la phase régionale | 16.08.2001 | Traduction produite | 16.08.2001 | Taxe nationale de base payée | 16.08.2001 | Taxe de recherche payée | 16.08.2001 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.08.2001 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 01.09.2000 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: JP | 16.08.2001 | Requête en examen déposée [2001/50] | 20.07.2007 | Demande retirée par le demandeur [2007/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.02.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.02.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.01.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.02.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 23.02.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 21.02.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]WO9746494 (RPC WASTE MANAGEMENT SERVICES [US]) [X] 1 * abstract * * page 8, line 31 - line 36 * * page 9, line 1 - line 3 * * page 8, line 10 - line 27 * * page 8, line 35 - line 36 * * page 11, line 30 - line 33 * * page 11, line 37 - page 12, line 2 *; | [X]US5405533 (HAZLEBECK DAVID A [US], et al) [X] 1 * column A; figure - * * column 5, line 28 - line 30 * * column 5, line 45 - line 60 * * column 6, line 1 - line 12 * * column 6, line 27 - line 46 *; | [A]US5241048 (BARSTOW LEON E [US], et al) [A] 1-6 * column A; example - * * column 1, line 32 - line 37 * * column 1, line 50 - line 55 * * column 1, line 62 - line 63 * * column 2, line 25 - line 29 * * column 2, line 41 - line 53 * * column 5, line 9 - line 12 * * column 5, line 37 - line 44 * * column 8, line 26 - line 38 * | [PX] - IMAI E ET AL, "ELONGATION OF OLIGOPEPTIDES IN A SIMULATED SUBMARINE HYDROTHERMAL SYSTEM", SCIENCE, AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE,, US, (19990205), vol. 283, ISSN 0036-8075, pages 831 - 833, XP002936740 [PX] 1-6 * figure 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.283.5403.831 | Recherche internationale | [A]JPS5825309 ; | [A]US4471095 |