EP1064443 - Dispositif support pour lampadaire et son utilisation avec ledit lampadaire [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2001/01] | DISPOSITIF SUPPORT POUR LAMPADAIRE ET LAMPADAIRE | ||
[2007/30] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 11.04.2008 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.04.2008 | Demande réputée retirée | publié le 14.05.2008 [2008/20] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés InnoSpecial Products B.V. Rivium Quadrant 90 2909 LC Capelle a/d Ijssel / NL | [N/P] |
Précédent [2002/48] | Pour tous les Etats désignés Innospecial Products B.V. Rivium Quadrant 90 2909 LC Capelle a/d Ijssel / NL | ||
Précédent [2001/01] | Pour tous les Etats désignés Rocad Engineering Stationsstraat 12 1541 LH Koog aan de Zaan / NL | Inventeur(s) | 01 /
SAHERTIAN, Roy, Richard Hollander 11 NL-1531 NM Wormer / NL | [2001/01] | Mandataire(s) | Jessen, Leonardus Johannes Julius V.O. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Den Haag / NL | [N/P] |
Précédent [2001/35] | Jessen, Leonardus Johannes Julius Vereenigde Postbus 87930 2508 DH Den Haag / NL | ||
Précédent [2001/01] | Van Breda, Jacobus Octrooibureau Los & Stigter, P.O. Box 20052 1000 HB Amsterdam / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 00903029.7 | 19.01.2000 | [2001/01] | WO2000NL00041 | Numéro de priorité, date | NL19991011083 | 20.01.1999 Format original publié: NL 1011083 | [2001/01] | Langue de dépôt | NL | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0043615 | Date: | 27.07.2000 | Langue: | EN | [2000/30] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1064443 | Date: | 03.01.2001 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 27.07.2000, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 27.07.2000 | Classification | IPC: | E04H12/22 | [2001/01] | CPC: |
E04H12/2238 (EP,US);
E01F9/662 (EP,US);
E01F9/688 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/01] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Vorrichtung zum Halten eines Lampenpfostens und deren Verwendung mit einem solchen Lampenpfosten | [2007/30] | Anglais: | Apparatus to support a lamp post and its use with such a lamp post | [2007/30] | Français: | Dispositif support pour lampadaire et son utilisation avec ledit lampadaire | [2007/31] |
Précédent [2001/01] | VORRICHTUNG ZUM HALTEN EINES LAMPENPFOSTENS UND EIN SOLCHER LAMPENPFOSTEN | ||
Précédent [2001/01] | APPARATUS TO SUPPORT A LAMP POST, AND SUCH A LAMP POST | ||
Précédent [2001/01] | DISPOSITIF SUPPORT POUR LAMPADAIRE ET LAMPADAIRE | Entrée dans la phase régionale | 27.07.2000 | Traduction produite | 19.09.2000 | Taxe nationale de base payée | 19.09.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.04.2001 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 27.04.2001 | Requête en examen déposée [2001/26] | 22.09.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 18.03.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.10.2004 | Requête en vue dune décision reçue: {0} | 19.11.2004 | Résultat de la requête en vue d'une decision (La demande est réputée retirée) : Request accepted | 03.02.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 14.08.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.11.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 14.05.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.07.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.11.2007 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2008/20] | 21.12.2007 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2008/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.01.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.07.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.08.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.01.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 16.01.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 15.01.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Surtaxe | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 30.03.2001 | M01   Taxe payée le   27.04.2001 | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.2003 | 04   M06   Taxe payée le   31.07.2003 | 31.01.2004 | 05   M06   Taxe payée le   02.08.2004 | 31.01.2008 | 09   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]FR2741739 (COSTE GERARD [FR]) [X] 1,4 * page 6, line 4 - page 8, line 29; figure - *; | [A]GB2319385 (BEEFEATER SIGNS LTD [GB], et al) [A] 2 * page 3, line 4 - page 4, line 11 * * page 7, line 9 - line 22; figure 1 *; | [A]FR1531886 (DUMAS) [A] 1,4 * the whole document *; | [DA]EP0379335 (LUSSEY DAVID [GB]) | par le demandeur | EP0379335 |