EP1257638 - ISOLATS BACTERIENS DU GENRE KLEBSIELLA ET GENE D'ISOMALTULOSE SYNTHASE ISOLE A PARTIR DE CES DERNIERS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.06.2008 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.02.2011 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 30.03.2011 [2011/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Agency for Science, Technology and Research 20 Biopolis Way, No. 07-01 Centros Singapore 138668 / SG | [2007/31] |
Précédent [2004/51] | Pour tous les Etats désignés Agency for Science, Technology and Research 20 Biopolis Way, No. 07-01 Centros Singapore 138668 / SG | ||
Précédent [2002/47] | Pour tous les Etats désignés Institute of Molecular Agrobiology 1 Research Link, The National University of Singapore Singapore 117604 / SG | Inventeur(s) | 01 /
ZHANG, Lian, Hui 360 Pasir Panjang Road,03-11 Goldcoast Condo. Singapore 118699 / SG | 02 /
LI, Xianzhen 16 West Coa.Crescent,03-11 Tower 1a Westcove Con. Singapore 12844 / SG | 03 /
ZHANG, Daohai Blk 709 Clementi West Street 2 08-281 Singapore 120709 / SG | [2002/47] | Mandataire(s) | Marchant, James Ian, et al Elkington and Fife LLP Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB | [N/P] |
Précédent [2002/47] | Marchant, James Ian, et al Elkington and Fife, Prospect House, 8 Pembroke Road Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 00906861.0 | 15.02.2000 | [2002/47] | WO2000SG00023 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0160993 | Date: | 23.08.2001 | Langue: | EN | [2001/34] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1257638 | Date: | 20.11.2002 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 23.08.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1257638 | Date: | 01.08.2007 | Langue: | EN | [2007/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 23.08.2001 | Classification | IPC: | C12N9/90, C12N15/00 | [2002/47] | CPC: |
C12N9/90 (EP,US);
C12N1/205 (EP,US);
C12P19/12 (EP,US);
C12P19/24 (EP,US);
C12Y504/99011 (EP,US);
C12R2001/22 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2002/47] | Titre | Allemand: | BAKTERIELLE STÄMME VON GENUS KLEBSIELLA UND DEREN GEN KODIEREND FÜR ISOMALTULOSE SYNTHASE | [2002/47] | Anglais: | BACTERIAL ISOLATES OF THE GENUS KLEBSIELLA, AND AN ISOMALTULOSE SYNTHASE GENE ISOLATED THEREFROM | [2002/47] | Français: | ISOLATS BACTERIENS DU GENRE KLEBSIELLA ET GENE D'ISOMALTULOSE SYNTHASE ISOLE A PARTIR DE CES DERNIERS | [2002/47] | Entrée dans la phase régionale | 09.09.2002 | Taxe nationale de base payée | 09.09.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.09.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 07.09.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: AU | 09.09.2002 | Requête en examen déposée [2002/47] | 09.05.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.11.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.02.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.06.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.07.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.11.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.02.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.06.2007 | Taxe de délivrance payée | 14.06.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 06.05.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/28] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.09.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.02.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.02.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.02.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.02.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 14.02.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 01.08.2007 | BE | 01.08.2007 | CH | 01.08.2007 | CY | 01.08.2007 | DK | 01.08.2007 | FI | 01.08.2007 | LI | 01.08.2007 | NL | 01.08.2007 | SE | 01.11.2007 | GR | 02.11.2007 | ES | 12.11.2007 | PT | 02.01.2008 | IE | 15.02.2008 | LU | 15.02.2008 | MC | 28.02.2008 | IT | 29.02.2008 | [2011/13] |
Précédent [2010/32] | AT | 01.08.2007 | |
BE | 01.08.2007 | ||
CH | 01.08.2007 | ||
CY | 01.08.2007 | ||
DK | 01.08.2007 | ||
FI | 01.08.2007 | ||
LI | 01.08.2007 | ||
NL | 01.08.2007 | ||
SE | 01.11.2007 | ||
GR | 02.11.2007 | ||
ES | 12.11.2007 | ||
PT | 02.01.2008 | ||
IE | 15.02.2008 | ||
LU | 15.02.2008 | ||
MC | 28.02.2008 | ||
Précédent [2009/33] | AT | 01.08.2007 | |
BE | 01.08.2007 | ||
CH | 01.08.2007 | ||
CY | 01.08.2007 | ||
DK | 01.08.2007 | ||
FI | 01.08.2007 | ||
LI | 01.08.2007 | ||
NL | 01.08.2007 | ||
SE | 01.11.2007 | ||
GR | 02.11.2007 | ||
ES | 12.11.2007 | ||
PT | 02.01.2008 | ||
IE | 15.02.2008 | ||
MC | 28.02.2008 | ||
Précédent [2009/08] | AT | 01.08.2007 | |
BE | 01.08.2007 | ||
CH | 01.08.2007 | ||
DK | 01.08.2007 | ||
FI | 01.08.2007 | ||
LI | 01.08.2007 | ||
NL | 01.08.2007 | ||
SE | 01.11.2007 | ||
GR | 02.11.2007 | ||
ES | 12.11.2007 | ||
PT | 02.01.2008 | ||
IE | 15.02.2008 | ||
MC | 28.02.2008 | ||
Précédent [2008/46] | AT | 01.08.2007 | |
BE | 01.08.2007 | ||
CH | 01.08.2007 | ||
DK | 01.08.2007 | ||
FI | 01.08.2007 | ||
LI | 01.08.2007 | ||
NL | 01.08.2007 | ||
SE | 01.11.2007 | ||
GR | 02.11.2007 | ||
ES | 12.11.2007 | ||
PT | 02.01.2008 | ||
MC | 28.02.2008 | ||
Précédent [2008/28] | AT | 01.08.2007 | |
BE | 01.08.2007 | ||
CH | 01.08.2007 | ||
DK | 01.08.2007 | ||
FI | 01.08.2007 | ||
LI | 01.08.2007 | ||
NL | 01.08.2007 | ||
SE | 01.11.2007 | ||
GR | 02.11.2007 | ||
ES | 12.11.2007 | ||
PT | 02.01.2008 | ||
Précédent [2008/26] | AT | 01.08.2007 | |
BE | 01.08.2007 | ||
CH | 01.08.2007 | ||
DK | 01.08.2007 | ||
FI | 01.08.2007 | ||
LI | 01.08.2007 | ||
NL | 01.08.2007 | ||
GR | 02.11.2007 | ||
ES | 12.11.2007 | ||
PT | 02.01.2008 | ||
Précédent [2008/23] | AT | 01.08.2007 | |
BE | 01.08.2007 | ||
CH | 01.08.2007 | ||
DK | 01.08.2007 | ||
FI | 01.08.2007 | ||
LI | 01.08.2007 | ||
NL | 01.08.2007 | ||
GR | 02.11.2007 | ||
ES | 12.11.2007 | ||
Précédent [2008/19] | AT | 01.08.2007 | |
BE | 01.08.2007 | ||
CH | 01.08.2007 | ||
FI | 01.08.2007 | ||
LI | 01.08.2007 | ||
NL | 01.08.2007 | ||
GR | 02.11.2007 | ||
ES | 12.11.2007 | ||
Précédent [2008/13] | AT | 01.08.2007 | |
CH | 01.08.2007 | ||
FI | 01.08.2007 | ||
LI | 01.08.2007 | ||
NL | 01.08.2007 | ||
ES | 12.11.2007 | ||
Précédent [2008/10] | FI | 01.08.2007 | |
NL | 01.08.2007 | ||
ES | 12.11.2007 | ||
Précédent [2008/09] | NL | 01.08.2007 | |
ES | 12.11.2007 | ||
Précédent [2008/08] | ES | 12.11.2007 | Cité dans | Recherche internationale | [X]WO9520047 (SUEDZUCKER AG [DE], et al) [X] 3-20 * abstract * * page 6 - page 9 * * page 52 - page 54 * * claim 17 *; | [A]US5985668 (MATTES RALF [DE], et al) [A] 3-20 * abstract * * column 1, line 66 - column 4, line 61 *; | [A] - TSUYUKI KEN'ICHIRO ET AL, "Isolation and characterization of isomaltulose- and trehalulose-producing bacteria from Thailand soil.", JOURNAL OF GENERAL AND APPLIED MICROBIOLOGY, (1992), vol. 38, no. 5, ISSN 0022-1260, pages 483 - 490, XP000972117 [A] 1-20 * the whole document * | [A] - HUANG J -H ET AL, "Conversion of sucrose to isomaltulose by Klebsiella planticola CCRC 19112.", JOURNAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, (199807), vol. 21, no. 1-2, ISSN 1367-5435, pages 22 - 27, XP000972169 [A] 1-20 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/sj.jim.2900552 | [A] - PARK Y K ET AL, "CONVERSION OF SUCROSE TO ISOMALTULOSE BY MICROBIAL GLUCOSYLTRANSFERASE", BIOTECHNOLOGY LETTERS, (1992), vol. 14, no. 7, ISSN 0141-5492, pages 547 - 551, XP000972152 [A] 1-20 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF01023938 | Examen | - MASLOW ET AL, "Relationship between indole production and differentiation of Klebsiella species: Indole-positive and -negative isolates of Klebsiella determined to be clonal", JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY, (200308), vol. 31, no. 8, pages 2000 - 2003 |