EP1161830 - PROCEDES ET DISPOSITIF POUR DETERMINER UN DECALAGE D'IMAGES D'UNE SEQUENCE D'IMAGES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.02.2004 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.02.2004 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 07.04.2004 [2004/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2001/50] | Inventeur(s) | 01 /
ENGELSBERG, Andreas Steingrube 21 D-31141 Hildesheim / DE | [2001/50] | Numéro de la demande, date de dépôt | 00907436.0 | 15.01.2000 | [2001/50] | WO2000DE00137 | Numéro de priorité, date | DE1999109622 | 05.03.1999 Format original publié: DE 19909622 | [2001/50] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0054497 | Date: | 14.09.2000 | Langue: | DE | [2000/37] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1161830 | Date: | 12.12.2001 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 14.09.2000, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/50] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1161830 | Date: | 16.04.2003 | Langue: | DE | [2003/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 14.09.2000 | Classification | IPC: | H04N5/232, H04N5/14 | [2001/50] | CPC: |
G06T7/223 (EP,US);
H04N23/683 (EP,US);
H04N23/68 (EP,US);
G06T2207/10016 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2003/16] |
Précédent [2001/50] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR BESTIMMUNG EINER VERSCHIEBUNG VON BILDERN EINER BILDSEQUENZ | [2001/50] | Anglais: | METHOD AND DEVICE FOR DETERMINING A DISPLACEMENT OF IMAGES IN AN IMAGE SEQUENCE | [2001/50] | Français: | PROCEDES ET DISPOSITIF POUR DETERMINER UN DECALAGE D'IMAGES D'UNE SEQUENCE D'IMAGES | [2001/50] | Entrée dans la phase régionale | 05.10.2001 | Taxe nationale de base payée | 05.10.2001 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.10.2001 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 11.07.2000 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 05.10.2001 | Requête en examen déposée [2001/50] | 06.12.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.04.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.08.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.12.2002 | Taxe de délivrance payée | 30.12.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 19.01.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.01.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.01.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US4924310 (VON BRANDT ACHIM [DE]) [A] 1-12 * column 2, line 42 - column 6, line 6; figures 2,6,7 *; | [A]EP0449283 (SANYO ELECTRIC CO [JP]) [A] 1-12 * the whole document *; | [YA]EP0535746 (PHILIPS ELECTRONICS UK LTD [GB], et al) [Y] 1-4 * column 2, line 50 - column 5, line 36 * [A] 5-12; | [Y]EP0631432 (SANYO ELECTRIC CO [JP]) [Y] 1-4,12 * column 2, line 1 - column 4, line 34 ** column 6, line 10 - column 8, line 16; figures 6-10 *; | [Y]EP0762774 (SONY CORP [JP]) [Y] 1,4,12 * abstract * * column 2, line 57 - column 4, line 25 * |