EP1072007 - SYSTEME ET PROCEDE D'ECHANGE AUTOMATISE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 15.02.2003 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.02.2003 | Demande réputée retirée | publié le 02.04.2003 [2003/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Net Exchange 12625 High Bluff Drive, Suite 316 San Diego, CA 92130 / US | [N/P] |
Précédent [2001/05] | Pour tous les Etats désignés Net Exchange 324 E. Whittley, P.O. BOx 1861 Avalon, CA 90704-1009 / US | Inventeur(s) | 01 /
CLIFNER, Lance, A. 13224 Jacarte San Diego, CA 92130 / US | 02 /
ISHIKIDA, Takashi San Diego, CA / US | 03 /
LEDYARD, John San Diego, CA / US | 04 /
POLK, Charles W. 324 E. Whittley, P.O. Box 1861 Avalon, CA 90704-1861 / US | 05 /
JOHNSTON, Wallace, W. Norwell, MA / US | 06 /
HOWIESON, Andrew, W. Duxbury, MA / US | [2001/05] | Mandataire(s) | Winter, Brandl - Partnerschaft mbB Alois-Steinecker-Straße 22 85354 Freising / DE | [N/P] |
Précédent [2001/05] | Winter, Brandl, Fürniss, Hübner, Röss, Kaiser, Polte Partnerschaft Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Alois-Steinecker-Strasse 22 85354 Freising / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00913442.0 | 11.02.2000 | [2001/05] | WO2000US03594 | Numéro de priorité, date | US19990119888P | 12.02.1999 Format original publié: US 119888 P | [2001/05] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0048109 | Date: | 17.08.2000 | Langue: | EN | [2000/33] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1072007 | Date: | 31.01.2001 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 17.08.2000, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 17.08.2000 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.12.2002 | Classification | IPC: | G06F17/60 | [2001/05] | CPC: |
G06Q40/04 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/05] | Titre | Allemand: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUM AUTOMATISCHEN WECHSEL | [2001/05] | Anglais: | SYSTEM AND METHOD FOR AN AUTOMATED EXCHANGE | [2001/05] | Français: | SYSTEME ET PROCEDE D'ECHANGE AUTOMATISE | [2001/05] | Entrée dans la phase régionale | 13.11.2000 | Taxe nationale de base payée | 13.11.2000 | Taxe de recherche payée | 13.11.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.11.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 13.11.2000 | Requête en examen déposée [2001/05] | 03.09.2002 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2003/14] | 22.10.2002 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2003/14] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2002 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [ ] - No Search | Recherche internationale | [XP]WO9931613 ; | [Y]US5689652 ; | [XP]US5873071 ; | [XP]WO9956232 ; | [XE]US6035287 | [X] - FAN M. ET AL., "Creating electronic markets", DR. DOBB'S JOURNAL,, (199811), pages 52 - 56, XP002928103 | [A] - KALKOTA ET AL., "Worldwide real time decision support systems for electronic commerce applications", JOURNAL OF ORGANIZATIONAL COMPUTING AND ELECTRONIC COMMERCE,, (1996), vol. 6, no. 1, pages 11 - 32, XP002928102 |