EP1092270 - GENERATEUR D'ADRESSES ET PROCEDE CORRESPONDANT S'UTILISANT DANS UN ENTRELACEUR/DESENTRELACEUR TURBO [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.09.2005 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.09.2005 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 19.10.2005 [2005/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd. 416 Maetan-dong Paldal-ku Suwon-shi Kyungki-do 442-370 / KR | [N/P] |
Précédent [2001/16] | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd. 416 Maetan-dong, Paldal-ku Suwon-shi, Kyungki-do 442-370 / KR | Inventeur(s) | 01 /
Kim, Min-Goo 973-3 Youngtong-dong, Paltal-gu Suwon-shi, Kyonggi-do 442-470 / KR | 02 /
Kim, Beong-Jo Mujigaemaeul 201 Kumi-dong, Puntang-gu Songnam-shi, Kyonggi-do 463-500 / KR | 03 /
Lee, Young-Hwan 237-3 Chongja-dong, Puntang-gu Songnam-shi, Kyonggi-do 463-010 / KR | [2001/16] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [2001/32] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | ||
Précédent [2001/16] | Eisenführ, Speiser & Partner Martinistrasse 24 28195 Bremen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00915576.3 | 03.04.2000 | [2001/16] | WO2000KR00301 | Numéro de priorité, date | KR19990012859 | 02.04.1999 Format original publié: KR 9912859 | [2001/16] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0060751 | Date: | 12.10.2000 | Langue: | EN | [2000/41] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1092270 | Date: | 18.04.2001 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 12.10.2000, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/16] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1092270 | Date: | 27.10.2004 | Langue: | EN | [2004/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 12.10.2000 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.04.2003 | Classification | IPC: | H03M1/00, H03M13/27, H03M13/29 | [2003/23] | CPC: |
H03M13/2771 (EP,US);
H03M13/00 (KR);
H03M13/275 (EP,US);
H03M13/2764 (EP,US);
H03M13/2957 (EP,US)
|
Précédent IPC [2001/16] | H03M1/00 | Etats contractants désignés | DE, FI, FR, GB, IT, SE [2004/21] |
Précédent [2001/16] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | ADRESSGENERATOR UND ADRESSERZEUGUNGSVERFAHREN ZUR ANWENDUNG IN EINEM TURBOVERSCHATELER/ENTSCHACHTELER | [2004/22] | Anglais: | ADDRESS GENERATOR AND ADDRESS GENERATING METHOD FOR USE IN A TURBO INTERLEAVER/DEINTERLEAVER | [2001/16] | Français: | GENERATEUR D'ADRESSES ET PROCEDE CORRESPONDANT S'UTILISANT DANS UN ENTRELACEUR/DESENTRELACEUR TURBO | [2001/16] |
Précédent [2001/16] | ADRESSGENERATOR UND ADRESSERZEUGUNGSVERFAHREN ZUR ANWENDUNG IN EINME TURBOVERSCHACHTELER/ENTSCHACHTELER | Entrée dans la phase régionale | 02.01.2001 | Taxe nationale de base payée | 02.01.2001 | Taxe de recherche payée | 12.04.2001 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.04.2001 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 12.04.2001 | Requête en examen déposée [2001/24] | 01.09.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M07) | 12.03.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.04.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.08.2004 | Taxe de délivrance payée | 25.08.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 28.07.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.04.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.04.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.04.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A] - "A New Low-Complexity Turbo Code Interleaver Employing Linear Congruential Sequences", 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT 2, 3GGP2, WORKING GROUP 3 CONTRIBUTION, pages 1 - 14, XP002237239 [A] 1-12 * figure 5 * * page 1, line 1 - page 3, line 7 * * page 7, equation 5 * * page 11 * * table 7 * | Recherche internationale | [A]JPH05300028 (FUJITSU LTD, et al); | [A]EP0660558 (NOKIA MOBILE PHONES LTD [FI]); | [A]EP0715432 (AT & T CORP [US]); | [A]JPH09102748 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) |