Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
02.03.2007 | Demande réputée retirée | publié le 04.04.2007 [2007/14] |
30.11.2006 | Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai | |
02.05.2006 | Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: envoi de la notification + délai | |
16.03.2005 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
17.03.2004 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
14.03.2003 | Taxe annuelle | |
21.05.2002 | Changement - Etats autorisant l'extension | |
23.11.2001 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 09.01.2002 [2002/02] |
23.11.2001 | Requête en examen présentée | publié le 09.01.2002 [2002/02] |
19.11.2001 | Données PCT avant la publication européenne | |
01.11.2001 | Données PCT avant la publication européenne | |
22.10.2001 | Données PCT avant la publication européenne | |
22.10.2001 | Taxe annuelle | |
03.11.2000 | Données PCT avant la publication européenne | |
25.09.2000 | Données PCT avant la publication européenne | |
10.05.2000 | Données PCT avant la publication européenne |