EP1163610 - BASE DE DONNEES ET INTERFACE DE VISUALISATION ET D'ANALYSE D'UNE STRUCTURE MOLECULAIRE A 3 DIMENSIONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 18.02.2005 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.02.2005 | Demande réputée retirée | publié le 06.04.2005 [2005/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Cengent Therapeutics, Inc. 10929 Technology Place San Diego, CA 92127 / US | [2004/01] |
Précédent [2001/51] | Pour tous les Etats désignés Structural Bioinformatics Inc. 10929 Technology Place San Diego, CA 92127 / US | Inventeur(s) | 01 /
RAMNARAYAN, Kalyanaraman 11674 Springside Road San Diego, CA 92128 / US | 02 /
VESSAL, Behnam 657 Santa Camelia Solana Beach, CA 92075 / US | 03 /
KOTTALAM, Jeyapandian 751 Avenida Amigo San Marcos, CA 92069 / US | 04 /
FISHER, Cindy, L. 3905 Carta De Plata San Clemente, CA 92673 / US | 05 /
MOEZZI, Saied 10420 Caminito Alvarez San Diego, CA 92126 / US | 06 /
PRABHAKARAN, Muthuchidambaram 13267 Treecrest Street Poway, CA 92064 / US | [2001/51] | Mandataire(s) | McLeish, Nicholas Alistair Maxwell, et al Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | [N/P] |
Précédent [2001/51] | McLeish, Nicholas Alistair Maxwell, et al Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 00918205.6 | 20.03.2000 | [2001/51] | WO2000US07474 | Numéro de priorité, date | US19990272814 | 19.03.1999 Format original publié: US 272814 | [2001/51] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO0057309 | Date: | 28.09.2000 | Langue: | EN | [2000/39] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1163610 | Date: | 19.12.2001 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.09.2000, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 26.07.2001 | Classification | IPC: | G06F17/30 | [2001/51] | CPC: |
G16B50/00 (EP,US);
G16B15/20 (EP,US);
G16B15/00 (EP);
G16B45/00 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/51] | Etats autorisant lextension | AL | 24.09.2001 | LT | 24.09.2001 | LV | 24.09.2001 | MK | 24.09.2001 | RO | 24.09.2001 | SI | 24.09.2001 | Titre | Allemand: | DATENBANK UND SCHNITTSTELLE ZUR DARSTELLUNG UND ANALYSE VON DREIDIMENSIONALEN MOLEKULAREN STRUKTUREN | [2001/51] | Anglais: | DATABASE AND INTERFACE FOR 3-DIMENSIONAL MOLECULAR STRUCTURE VISUALIZATION AND ANALYSIS | [2001/51] | Français: | BASE DE DONNEES ET INTERFACE DE VISUALISATION ET D'ANALYSE D'UNE STRUCTURE MOLECULAIRE A 3 DIMENSIONS | [2001/51] | Entrée dans la phase régionale | 24.09.2001 | Taxe nationale de base payée | 24.09.2001 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.09.2001 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 26.07.2000 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 24.09.2001 | Requête en examen déposée [2001/51] | 01.10.2004 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2005/14] | 05.11.2004 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2005/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.10.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.02.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2004 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]US5699526 (SIEFERT DAVID M [US]) [X] 1-48 * column 6, line 47 * * column 11, line 20 - column 12, line 21 *; | [A]US5859972 (SUBRAMANIAM SHANKAR [US], et al) [A] 1-48 * column 2, line 54 - column 3, line 18; figure 10 *; | [X]US5864871 (KITAIN EDUARD [US], et al) [X] 1-48 * column 5, line 6 - column 6, line 11 *; | [X] - FERNANDEZ E B ET AL, "An abstract authorization system for the Internet", PROCEEDINGS NINTH INTERNATIONAL WORKSHOP ON DATABASE AND EXPERT SYSTEMS APPLICATIONS (CAT. NO.98EX130), PROCEEDINGS NINTH INTERNATIONAL WORKSHOP ON DATABASE AND EXPERT SYSTEMS APPLICATIONS, VIENNA, AUSTRIA, 26-28 AUG. 1998, 1998, Los Alamitos, CA, USA, IEEE Comput. Soc, USA, ISBN 0-8186-8353-8, pages 310 - 315, XP002158118 [X] 1-48 * page 3, column L, paragraph 4. - page 5, column L, line 18 * | [A] - IHLENFELDT W -D ET AL, "BEYOND THE HYPERACTIVE MOLECULE: SEARCH, SALVAGE AND VISUALIZATION OF CHEMICAL INFORMATION FROM THE INTERNET", PACIFIC SYMPOSIUM ON BIOCOMPUTING,SI,SINGAPORE, WORLD SCIENTIFIC, (19960103), vol. SYMP. 1, ISBN 981-02-2578-4, pages 384 - 395, XP000751937 [A] 1-48 * page 384, line 1 - page 385, line 5; figure 1 * * page 394, lines 17-19 * |