EP1182766 - MOTEUR SANS BALAIS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 31.08.2007 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.10.2008 | Changement - mandataire | publié le 05.11.2008 [2008/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mitsuba Corporation 2681, Hirosawacho 1-chome Kiryu-shi Gunma 376-8555 / JP | [2006/43] |
Précédent [2002/09] | Pour tous les Etats désignés Mitsuba Corporation 2681, Hirosawacho 1-chome Kiryu-shi, Gunma 376-8555 / JP | Inventeur(s) | 01 /
UCHIYAMA, Hidekazu 1591-1, Oaza-hanageishi Miyagi-mura Seta-gun, Gunma 371-0244 / JP | 02 /
NOZUE, Yutaka 148-12, Oaza-kugu Kasakakemachi Nitta-gun, Gunma 379-2312 / JP | [2002/09] | Mandataire(s) | Jorio, Paolo, et al Studio Torta S.p.A. Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | [N/P] |
Précédent [2008/45] | Jorio, Paolo, et al STUDIO TORTA Via Viotti 9 10121 Torino / IT | ||
Précédent [2002/09] | Jorio, Paolo, et al STUDIO TORTA S.r.l., Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 00919140.4 | 20.04.2000 | [2002/09] | WO2000JP02566 | Numéro de priorité, date | JP19990112864 | 20.04.1999 Format original publié: JP 11286499 | [2002/09] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0064036 | Date: | 26.10.2000 | Langue: | EN | [2000/43] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1182766 | Date: | 27.02.2002 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.10.2000, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/09] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1182766 | Date: | 25.10.2006 | Langue: | EN | [2006/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 26.10.2000 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.08.2002 | Classification | IPC: | H02K29/00, H02K21/14, H02K21/04 | [2002/40] | CPC: |
H02K21/046 (EP,US);
H02K21/14 (EP,US);
H02K21/22 (EP,US);
H02K29/06 (EP,US)
|
Précédent IPC [2002/09] | H02K29/00, H02K21/14 | Etats contractants désignés | DE, IT [2002/09] | Titre | Allemand: | BüRSTENLOSER MOTOR | [2002/09] | Anglais: | BRUSHLESS MOTOR | [2002/09] | Français: | MOTEUR SANS BALAIS | [2002/09] | Entrée dans la phase régionale | 20.11.2001 | Traduction produite | 19.11.2001 | Taxe nationale de base payée | 19.11.2001 | Taxe de recherche payée | 19.11.2001 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.11.2001 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.11.2000 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: JP | 19.11.2001 | Requête en examen déposée [2002/09] | 23.04.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 29.10.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.01.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 16.07.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.04.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 07.06.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.05.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.09.2006 | Taxe de délivrance payée | 05.09.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 26.07.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.04.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.04.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.04.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.04.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 18.04.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US4656379 (MCCARTY FREDERICK B [US]) [Y] 1,3 * column 1, line 7 - column 2, line 56 * * column 4, line 22 - column 6, line 29 * * column 8, line 55 - column 9, line 10 * * column 9, line 33 - line 43 * * figures 1,13,14 *; | [X]EP0620634 (MEIDENSHA ELECTRIC MFG CO LTD [JP]) [X] 1-3 * column 1, line 5 - column 2, line 34 * * column 4, line 16 - column 6, line 58 * * column 10, line 25 - line 51 * * column 14, line 7 - line 36 * * figures 1,12,26 *; | [Y]US5767601 (UCHIYAMA HIDEKAZU [JP]) [Y] 1,2 * column 1, line 6 - line 65 * * column 3, line 3 - column 4, line 8 * * figure 1B *; | [Y]WO9909638 (ALLIED SIGNAL INC [US]) [Y] 1-3 * page 4, line 22 - line 24 ** page 7, line 3 - line 5 * | Recherche internationale | [Y]US4656379 (MCCARTY FREDERICK B [US]); | [Y]JPS6278072U ; | [Y]JPH09172760 (MITSUBA CORP); | [Y]JPH10178752 (SONY CORP) |