21.11.2008 |
Changement - Extinction dans un Etat contractant |
publié le 24.12.2008 [2008/52] |
02.05.2008 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.06.2008 [2008/23] |
04.04.2008 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 07.05.2008 [2008/19] |
28.09.2007 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 31.10.2007 [2007/44] |
20.10.2006 |
Délivrance (prévue) |
publié le 22.11.2006 [2006/47] |
20.10.2006 |
Changement - Etats désignés |
publié le 22.11.2006 [2006/47] |
03.10.2006 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
03.10.2006 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
12.05.2006 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
06.04.2006 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
09.09.2005 |
Rapport complémentaire de recherche |
publié le 26.10.2005 [2005/43] |
06.05.2005 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
07.05.2004 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
09.04.2004 |
Changement - Etats désignés |
publié le 26.05.2004 [2004/22] |
01.07.2003 |
Annulation: paiement d'une taxe pour un Etat autorisant l'extension |
|
01.07.2003 |
Annulation: Etat autorisant l'extension retiré |
|
09.05.2003 |
Taxe annuelle |
|
06.12.2002 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 22.01.2003 [2003/04] |
06.12.2002 |
Requête en examen présentée |
publié le 22.01.2003 [2003/04] |
07.11.2002 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
01.11.2002 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
01.11.2002 |
Taxe annuelle |
|
15.03.2002 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
13.11.2001 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
12.11.2001 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
31.05.2000 |
Données PCT avant la publication européenne |
|