EP1094720 - ALIMENTS POUR ANIMAUX ET PROCEDE DE PRODUCTION CORRESPONDANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.10.2007 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.08.2009 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY, LU | publié le 09.09.2009 [2009/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Yamamoto, Masahiro 1103 Seaside Mansion, 26-1 Kamoike-Shinmachi Kagoshima-shi Kagoshima-ken 890-0064 / JP | [2006/49] |
Précédent [2003/01] | Pour tous les Etats désignés Yamamoto, Masahiro 1103 Seaside Mansion, 26-1 Kamoike-Shinmachi Kagoshima-shi, Kagoshima-ken 890-0064 / JP | ||
Précédent [2001/18] | Pour tous les Etats désignés Yamamoto, Masahiko 907, Quality Palace Hachiman, 46-7, Arata 1-chome Kagoshima-shi, Kagoshima 890-0054 / JP | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2001/18] | Mandataire(s) | Audier, Philippe André, et al BREVALEX 95 rue d'Amsterdam 75378 Paris Cedex 8 / FR | [N/P] |
Précédent [2003/02] | Audier, Philippe André, et al Brevalex, 3, rue du Docteur Lancereaux 75008 Paris / FR | ||
Précédent [2001/18] | Des Termes, Monique, et al c/o Société de Protection des Inventions 3, rue du Docteur Lancereaux 75008 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 00922983.2 | 08.05.2000 | [2001/18] | WO2000JP02930 | Numéro de priorité, date | JP19990126243 | 06.05.1999 Format original publié: JP 12624399 | [2001/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0067588 | Date: | 16.11.2000 | Langue: | EN | [2000/46] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1094720 | Date: | 02.05.2001 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 16.11.2000, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1094720 | Date: | 06.12.2006 | Langue: | EN | [2006/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 16.11.2000 | Classification | IPC: | A23K1/00, A23K1/06, A23K1/10 | [2001/18] | CPC: |
A23K10/26 (EP,US);
A23K10/12 (EP,US);
A23K10/38 (EP,US);
Y02P60/87 (EP,US);
Y10S426/805 (EP,US);
Y10S426/807 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/18] | Titre | Allemand: | TIERFUTTER UND DESSEN HERSTELLUNGSVERFAHREN | [2001/18] | Anglais: | ANIMAL FEED AND PRODUCTION METHOD THEREOF | [2001/18] | Français: | ALIMENTS POUR ANIMAUX ET PROCEDE DE PRODUCTION CORRESPONDANT | [2001/18] | Entrée dans la phase régionale | 23.01.2001 | Taxe nationale de base payée | 23.01.2001 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.01.2001 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.01.2001 | Requête en examen déposée [2001/18] | 22.05.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 21.11.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.02.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.06.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.02.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 23.08.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.01.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 09.03.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.06.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.09.2006 | Taxe de délivrance payée | 12.09.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 07.09.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.05.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.05.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.05.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.05.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 24.05.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 06.12.2006 | BE | 06.12.2006 | CH | 06.12.2006 | CY | 06.12.2006 | DK | 06.12.2006 | FI | 06.12.2006 | IT | 06.12.2006 | LI | 06.12.2006 | NL | 06.12.2006 | SE | 06.03.2007 | GR | 07.03.2007 | ES | 17.03.2007 | PT | 07.05.2007 | IE | 08.05.2007 | LU | 08.05.2007 | MC | 31.05.2007 | [2009/37] |
Précédent [2008/25] | AT | 06.12.2006 | |
BE | 06.12.2006 | ||
CH | 06.12.2006 | ||
DK | 06.12.2006 | ||
FI | 06.12.2006 | ||
IT | 06.12.2006 | ||
LI | 06.12.2006 | ||
NL | 06.12.2006 | ||
SE | 06.03.2007 | ||
GR | 07.03.2007 | ||
ES | 17.03.2007 | ||
PT | 07.05.2007 | ||
IE | 08.05.2007 | ||
MC | 31.05.2007 | ||
Précédent [2008/19] | AT | 06.12.2006 | |
BE | 06.12.2006 | ||
CH | 06.12.2006 | ||
DK | 06.12.2006 | ||
FI | 06.12.2006 | ||
IT | 06.12.2006 | ||
LI | 06.12.2006 | ||
NL | 06.12.2006 | ||
SE | 06.03.2007 | ||
GR | 07.03.2007 | ||
ES | 17.03.2007 | ||
PT | 07.05.2007 | ||
MC | 31.05.2007 | ||
Précédent [2008/09] | AT | 06.12.2006 | |
BE | 06.12.2006 | ||
CH | 06.12.2006 | ||
DK | 06.12.2006 | ||
FI | 06.12.2006 | ||
IT | 06.12.2006 | ||
LI | 06.12.2006 | ||
NL | 06.12.2006 | ||
SE | 06.03.2007 | ||
ES | 17.03.2007 | ||
PT | 07.05.2007 | ||
MC | 31.05.2007 | ||
Précédent [2007/46] | AT | 06.12.2006 | |
BE | 06.12.2006 | ||
CH | 06.12.2006 | ||
DK | 06.12.2006 | ||
FI | 06.12.2006 | ||
IT | 06.12.2006 | ||
LI | 06.12.2006 | ||
NL | 06.12.2006 | ||
SE | 06.03.2007 | ||
ES | 17.03.2007 | ||
PT | 07.05.2007 | ||
Précédent [2007/39] | AT | 06.12.2006 | |
BE | 06.12.2006 | ||
CH | 06.12.2006 | ||
FI | 06.12.2006 | ||
IT | 06.12.2006 | ||
LI | 06.12.2006 | ||
NL | 06.12.2006 | ||
SE | 06.03.2007 | ||
ES | 17.03.2007 | ||
PT | 07.05.2007 | ||
Précédent [2007/36] | AT | 06.12.2006 | |
BE | 06.12.2006 | ||
CH | 06.12.2006 | ||
FI | 06.12.2006 | ||
IT | 06.12.2006 | ||
LI | 06.12.2006 | ||
NL | 06.12.2006 | ||
SE | 06.03.2007 | ||
PT | 07.05.2007 | ||
Précédent [2007/35] | AT | 06.12.2006 | |
BE | 06.12.2006 | ||
CH | 06.12.2006 | ||
FI | 06.12.2006 | ||
IT | 06.12.2006 | ||
LI | 06.12.2006 | ||
NL | 06.12.2006 | ||
SE | 06.03.2007 | ||
Précédent [2007/30] | AT | 06.12.2006 | |
BE | 06.12.2006 | ||
CH | 06.12.2006 | ||
FI | 06.12.2006 | ||
LI | 06.12.2006 | ||
NL | 06.12.2006 | ||
SE | 06.03.2007 | ||
Précédent [2007/28] | AT | 06.12.2006 | |
FI | 06.12.2006 | ||
NL | 06.12.2006 | ||
SE | 06.03.2007 | ||
Précédent [2007/25] | FI | 06.12.2006 | |
SE | 06.03.2007 | Cité dans | Recherche internationale | [X]JPS58190356 ; | [X]JPS6420090 ; | [XY]JPH0775563 ; | [Y]JPH03147750 ; | [X]JPS57174061 ; | [X]JPS62179352 ; | [X]JPH0678686 ; | [X]GB1489592 (THREE BOND CO LTD) [X] 1-5,14 * page 2, line 26 - line 64 * * page 3, line 19 - line 44 * * examples 1,2 * * claims 1,3,5 *; | [Y]US4298621 (SAMIS JAMES M, et al) [Y] 4 * column 4, line 5 - line 9 *; | [X] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 1983, no. 50, Database accession no. 1983-841854, XP002143774 & JPS58190356 A 19831107 (KATAOKA F) [X] 1-11,14 * abstract * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19890511), vol. 013, no. 199, Database accession no. (C - 594), & JP01020090 A 19890124 (MASAHIRO YAMAMOTO) [X] 1-3,5,10,14 * abstract * | [XY] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 1995, no. 20, Database accession no. 1995-151476, XP002143775 & JPH0775563 A 19950320 (OHISA N) [X] 1,14 * abstract * [Y] 2-5 | [Y] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 1991, no. 31, Database accession no. 1991-227654, XP002143776 & JPH03147750 A 19910624 (KOJIMA Y) [Y] 2,3,5 * abstract * | [X] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 1982, no. 48, Database accession no. 1982-03717J, XP002143777 & JPS57174061 A 19821026 (CHIHARA T) [X] 1,14 * abstract * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19880127), vol. 012, no. 028, Database accession no. (C - 471), & JP62179352 A 19870806 (SHUZO NAKAZONO;OTHERS: 03) [X] 1,14 * abstract * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19940624), vol. 018, no. 334, Database accession no. (C - 1216), & JP06078686 A 19940322 (KAGAWA PREF GOV;OTHERS: 02) [X] 1,14 * abstract * |