EP1097575 - DISPOSITIF DE REPRODUCTION DESTINE A FOURNIR DES INFORMATIONS D'AFFICHAGE A L'ECRAN A UNE UNITE DE CONNEXION ANALOGIQUE EN MODE D'INFORMATION NUMERIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 17.11.2006 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.06.2008 | Changement - mandataire | publié le 09.07.2008 [2008/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [2001/19] | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | Inventeur(s) | 01 /
ASANO, Makoto Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 02 /
BLÜMEL, Werner Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 03 /
KUCHAR, Franz Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 04 /
PROIDL, Adolf Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | [2001/19] | Mandataire(s) | Röggla, Harald, et al Philips Intellectual Property & Standards Triesterstrasse 64 1101 Wien / AT | [N/P] |
Précédent [2008/28] | Röggla, Harald, et al Philips Intellectual Property & Standards Triesterstrasse 64 1101 Wien / AT | ||
Précédent [2001/19] | Röggla, Harald, et al Philips Corporate Intellectual Property Triester Strasse 64 1101 Wien / AT | Numéro de la demande, date de dépôt | 00927085.1 | 27.04.2000 | [2001/19] | WO2000EP03805 | Numéro de priorité, date | EP19990890150 | 11.05.1999 Format original publié: EP 99890150 | [2001/19] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0069172 | Date: | 16.11.2000 | Langue: | EN | [2000/46] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1097575 | Date: | 09.05.2001 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 16.11.2000, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 16.11.2000 | Classification | IPC: | H04N5/775 | [2001/19] | CPC: |
H04L12/40117 (EP);
H04N21/4135 (EP);
H04N21/4325 (EP);
H04N21/43632 (EP);
H04N5/775 (EP);
H04N9/7921 (EP);
H04N5/44 (EP);
H04N5/445 (EP);
H04N5/46 (EP);
H04N9/8042 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, DE, FR, GB [2001/19] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | WIEDERGABEANLAGE ZUM BEREITSTELLEN VON OSD-INFORMATIONEN AN ANALOGEN ANSCHLUSSMITTELN IN EINEM DIGITALEN INFORMATIONSMODUS | [2001/19] | Anglais: | REPRODUCING ARRANGEMENT FOR SUPPLYING ON-SCREEN DISPLAY INFORMATION TO ANALOG CONNECTION MEANS IN A DIGITAL MODE OF INFORMATION | [2001/19] | Français: | DISPOSITIF DE REPRODUCTION DESTINE A FOURNIR DES INFORMATIONS D'AFFICHAGE A L'ECRAN A UNE UNITE DE CONNEXION ANALOGIQUE EN MODE D'INFORMATION NUMERIQUE | [2001/19] | Entrée dans la phase régionale | 12.02.2001 | Taxe nationale de base payée | 16.05.2001 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.05.2001 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.05.2001 | Requête en examen déposée [2001/29] | 13.11.2006 | Demande retirée par le demandeur [2006/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.05.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.05.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 03.05.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.05.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 02.05.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [DA]WO9710678 (THOMSON CONSUMER ELECTRONICS [US], et al) [DA] 1,2,4 * the whole document *; | [A]EP0817479 (SONY CORP [JP]) [A] 1* column 3, line 56 - column 4, line 47; figure 1 *; | [A]EP0892406 (HITACHI LTD [JP]) [A] 1,2,4 * column 3, line 11 - column 8, line 25 * * column 13, line 9 - line 55; figures 1,8 * |