EP1301344 - TETE D'IMPRESSION A JET D'ENCRE COMPORTANT UNE BUSE MOBILE A ACTIONNEUR EXTERNE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.03.2008 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.08.2009 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): LU | publié le 09.09.2009 [2009/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Silverbrook Research Pty Limited 393 Darling Street Balmain, NSW 2041 / AU | [N/P] |
Précédent [2003/16] | Pour tous les Etats désignés Silverbrook Research Pty. Limited 393 Darling Street Balmain, NSW 2041 / AU | Inventeur(s) | 01 /
SILVERBROOK, Kia Silverbrook Research Pty Ltd 393 Darling Street Balmain, NSW 2041 / AU | [2003/16] | Mandataire(s) | McKeown, Yvonne Mary, et al MacLachlan & Donaldson 2B Clonskeagh Square Clonskeagh Road Dublin 14 / IE | [N/P] |
Précédent [2003/16] | McKeown, Yvonne Mary, et al c/o MacLachlan & Donaldson, 47 Merrion Square Dublin 2 / IE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00929090.9 | 24.05.2000 | [2003/16] | WO2000AU00578 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0189839 | Date: | 29.11.2001 | Langue: | EN | [2001/48] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1301344 | Date: | 16.04.2003 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.11.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/16] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1301344 | Date: | 23.05.2007 | Langue: | EN | [2007/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | AU | 29.11.2001 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.10.2004 | Classification | IPC: | B41J2/045, B41J2/135, B41J2/14, B81B5/00, B81B7/00 | [2003/16] | CPC: |
B41J2/14427 (EP,US);
B41J2/145 (EP,US);
B41J2/1628 (EP,US);
B41J2/1631 (EP,US);
B41J2/1639 (EP,US);
B41J2/1642 (EP,US);
B41J2/1645 (EP,US);
B41J2/1646 (EP,US);
B41J2/1648 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2003/16] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | TINTENSTRAHLDRUCKKOPF MIT BEWEGENDER DÜSE UND EXTERNEM BETÄTIGER | [2003/16] | Anglais: | INK JET PRINTHEAD HAVING A MOVING NOZZLE WITH AN EXTERNALLY ARRANGED ACTUATOR | [2003/16] | Français: | TETE D'IMPRESSION A JET D'ENCRE COMPORTANT UNE BUSE MOBILE A ACTIONNEUR EXTERNE | [2003/16] | Entrée dans la phase régionale | 23.12.2002 | Taxe nationale de base payée | 23.12.2002 | Taxe de recherche payée | 23.12.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.12.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 29.06.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: AU | 23.12.2002 | Requête en examen déposée [2003/16] | 30.01.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 31.05.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.02.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.04.2007 | Taxe de délivrance payée | 03.04.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 26.02.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/18] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.12.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.05.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 01.07.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 04.07.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.05.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2004 | 05   M06   Taxe payée le   01.07.2004 | 31.05.2005 | 06   M06   Taxe payée le   04.07.2005 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 23.05.2007 | BE | 23.05.2007 | CH | 23.05.2007 | CY | 23.05.2007 | DK | 23.05.2007 | FI | 23.05.2007 | IT | 23.05.2007 | LI | 23.05.2007 | LU | 24.05.2007 | MC | 31.05.2007 | SE | 23.08.2007 | GR | 24.08.2007 | ES | 03.09.2007 | PT | 23.10.2007 | [2009/37] |
Précédent [2009/33] | AT | 23.05.2007 | |
BE | 23.05.2007 | ||
CH | 23.05.2007 | ||
CY | 23.05.2007 | ||
DK | 23.05.2007 | ||
FI | 23.05.2007 | ||
IT | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
MC | 31.05.2007 | ||
SE | 23.08.2007 | ||
GR | 24.08.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
PT | 23.10.2007 | ||
Précédent [2008/23] | AT | 23.05.2007 | |
BE | 23.05.2007 | ||
CH | 23.05.2007 | ||
DK | 23.05.2007 | ||
FI | 23.05.2007 | ||
IT | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
MC | 31.05.2007 | ||
SE | 23.08.2007 | ||
GR | 24.08.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
PT | 23.10.2007 | ||
Précédent [2008/19] | AT | 23.05.2007 | |
BE | 23.05.2007 | ||
CH | 23.05.2007 | ||
DK | 23.05.2007 | ||
FI | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
MC | 31.05.2007 | ||
SE | 23.08.2007 | ||
GR | 24.08.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
PT | 23.10.2007 | ||
Précédent [2008/10] | AT | 23.05.2007 | |
BE | 23.05.2007 | ||
CH | 23.05.2007 | ||
DK | 23.05.2007 | ||
FI | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
MC | 31.05.2007 | ||
SE | 23.08.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
PT | 23.10.2007 | ||
Précédent [2008/09] | AT | 23.05.2007 | |
BE | 23.05.2007 | ||
CH | 23.05.2007 | ||
DK | 23.05.2007 | ||
FI | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
MC | 31.05.2007 | ||
SE | 23.08.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
Précédent [2008/08] | AT | 23.05.2007 | |
BE | 23.05.2007 | ||
CH | 23.05.2007 | ||
DK | 23.05.2007 | ||
FI | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
SE | 23.08.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
Précédent [2008/04] | AT | 23.05.2007 | |
BE | 23.05.2007 | ||
CH | 23.05.2007 | ||
FI | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
SE | 23.08.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
Précédent [2007/50] | AT | 23.05.2007 | |
CH | 23.05.2007 | ||
FI | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
SE | 23.08.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
Précédent [2007/48] | CH | 23.05.2007 | |
FI | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
SE | 23.08.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
Précédent [2007/47] | ES | 03.09.2007 | Citations: | Recherche | [A]EP0416540 (SEIKO EPSON CORP [JP]) [A] 1-13* column 7, line 4 - column 8, line 34; figures 11-14 *; | [XA]US5828394 (KHURI-YAKUB BUTRUS THOMAS [US], et al) [X] 1,10 * column 2, line 46 - column 3, line 54; figures 1-7 * [A] 2-9,11-13 | Recherche internationale | [Y]JPH11348311 ; | [Y]JPH0867005 ; | [Y]EP0738600 (SEIKO EPSON CORP [JP]); | [Y]WO9818633 (PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al); | [Y]WO9903680 (SILVERBROOK RESEARCH PTY LIMIT [AU], et al); | [Y]WO9903681 (SILVERBROOK RES PTY LTD [AU], et al); | [Y] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, Database accession no. 2000-110769/10, XP001052784 & JPH11348311 A 19991221 (HITACHI KOKI KK) | [Y] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, Database accession no. 1996-196002/20, XP001052785 & JPH0867005 A 19960312 (FUJITSU LTD) |