EP1284087 - POSTE TELEPHONIQUE INTEGRE A MODEM XDSL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.10.2006 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.07.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 29.08.2007 [2007/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Infineon Technologies AG St.-Martin-Strasse 53 81669 München / DE | [2005/49] |
Précédent [2003/08] | Pour tous les Etats désignés Infineon Technologies AG St.-Martin-Strasse 53 81669 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
HAAS, Steven Haefroni 13 44862 Tzur-Yigal / IL | 02 /
PELEG, Shimon Antsilevitz Street 11 45285 Hod-Hasharon / IL | [2003/08] | Mandataire(s) | Charles, Glyndwr, et al Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Behnisch Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | [N/P] |
Précédent [2003/08] | Charles, Glyndwr, et al Reinhard-Skuhra-Weise & Partner, Patentanwälte, Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00931253.9 | 22.05.2000 | [2003/08] | WO2000EP04650 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0191440 | Date: | 29.11.2001 | Langue: | EN | [2001/48] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1284087 | Date: | 19.02.2003 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.11.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/08] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1284087 | Date: | 07.12.2005 | Langue: | EN | [2005/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 29.11.2001 | Classification | IPC: | H04M11/06 | [2003/08] | CPC: |
H04M11/062 (EP,US);
H04M1/738 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2004/21] |
Précédent [2003/08] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | INTEGRIERTER TELEFONAPPARAT MIT EINEM XDSL-MODEM | [2003/08] | Anglais: | INTEGRATED TELEPHONE SET WITH AN xDSL-MODEM | [2003/08] | Français: | POSTE TELEPHONIQUE INTEGRE A MODEM XDSL | [2003/08] | Entrée dans la phase régionale | 25.10.2002 | Taxe nationale de base payée | 25.10.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.10.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 05.12.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 25.10.2002 | Requête en examen déposée [2003/08] | 15.11.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.05.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.05.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.06.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.06.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.09.2005 | Taxe de délivrance payée | 27.09.2005 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 08.09.2006 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2006/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.10.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.05.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.05.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | IT | 07.12.2005 | GB | 22.05.2006 | [2007/35] |
Précédent [2007/28] | GB | 22.05.2006 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US4503288 (KESSLER BAYARD F [US]) [Y] 16-18,21 * column 1, line 38 - column 2, line 5; figure 1 * * column 2, line 49 - column 3, line 36 * * column 3, line 62 - line 67 * * column 7, line 33 - column 8, line 2 ** column 10, line 18 - column 17, line 37 *; | [X]EP0891067 (ALSTHOM CGE ALCATEL [FR]) [X] 1-3,7,8,10-13,15,19 * column 1, line 3 - column 2, line 9 * * column 23, line 31 - column 24, line 9; figure 13E * * claim 35 *; | [Y]US5889856 (O'TOOLE ANTHONY J P [US], et al) [Y] 20 * column 2, line 18 - line 46 *; | [Y]EP0944281 (FUJITSU LTD [JP]) [Y] 4-6 * column 2, line 8 - line 44 * * column 15, line 26 - line 49 *; | [Y]US6005873 (AMIT CHEN [IL]) [Y] 14 * column 2, line 9 - line 44 *; | [XY]US6061392 (BREMER GORDON [US], et al) [X] 1,2,7-10,13,19 * column 1, line 44 - column 2, line 8 * * column 3, line 40 - line 63 * * column 4, line 50 - column 5, line 3 * * column 6, line 27 - column 7, line 7; figure 1 * [Y] 4-6,14,16-18,20,21 |