EP1316061 - GABARIT D'ENSEMBLE DE DONNEES AVEC INCORPORATION DE DONNEES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.10.2011 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.05.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): LU | publié le 19.06.2013 [2013/25] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Silverbrook Research Pty Limited 393 Darling Street Balmain, NSW 2041 / AU | [N/P] |
Précédent [2003/23] | Pour tous les Etats désignés Silverbrook Research Pty. Limited 393 Darling Street Balmain, NSW 2041 / AU | Inventeur(s) | 01 /
WALMSLEY, Simon Robert, Unit 3 9 Pembroke Street Epping, NSW 2121 / AU | 02 /
LAPSTUN, Paul 13 Duke Avenue Rodd Point, NSW 2046 / AU | [2003/23] | Mandataire(s) | Moore, Barry, et al Hanna Moore + Curley Garryard House 25/26 Earlsfort Terrace Dublin 2, D02 PX51 / IE | [N/P] |
Précédent [2008/35] | Moore, Barry, et al Hanna Moore & Curley 13 Lower Lad Lane Dublin 2 / IE | ||
Précédent [2008/32] | Moore, Barry, et al Hanna, Moore & Curley 13 Lower Lad Lane Dublin 2 / IE | ||
Précédent [2003/23] | McCarthy, Denis Alexis, et al MacLachlan & Donaldson 47 Merrion Square Dublin 2 / IE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00938330.8 | 30.06.2000 | [2003/23] | WO2000AU00757 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0203321 | Date: | 10.01.2002 | Langue: | EN | [2002/02] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1316061 | Date: | 04.06.2003 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 10.01.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1316061 | Date: | 01.12.2010 | Langue: | EN | [2010/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | AU | 10.01.2002 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.06.2004 | Classification | IPC: | G06K19/06 | [2003/23] | CPC: |
G06K19/06037 (EP,US);
G06K1/121 (EP,US);
G06K19/06 (EP,US);
G06K19/06168 (EP,US);
G06K7/1417 (EP,US);
G06K7/1421 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2003/23] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | DATENVERPACKUNGSSCHABLONE MIT DATENEINBETTUNG | [2003/23] | Anglais: | DATA PACKAGE TEMPLATE WITH DATA EMBEDDING | [2003/23] | Français: | GABARIT D'ENSEMBLE DE DONNEES AVEC INCORPORATION DE DONNEES | [2003/23] | Entrée dans la phase régionale | 30.01.2003 | Taxe nationale de base payée | 30.01.2003 | Taxe de recherche payée | 30.01.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.01.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 29.06.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: AU | 30.01.2003 | Requête en examen déposée [2003/23] | 24.01.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.05.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.03.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.05.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.05.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.09.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.03.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.05.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.06.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.10.2010 | Taxe de délivrance payée | 19.10.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 02.09.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/45] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.01.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.06.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.06.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 19.06.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 25.06.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 25.06.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 29.06.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 01.12.2010 | BE | 01.12.2010 | CY | 01.12.2010 | DK | 01.12.2010 | FI | 01.12.2010 | IT | 01.12.2010 | NL | 01.12.2010 | SE | 01.12.2010 | GR | 02.03.2011 | ES | 12.03.2011 | PT | 01.04.2011 | CH | 30.06.2011 | LI | 30.06.2011 | LU | 30.06.2011 | MC | 30.06.2011 | [2013/25] |
Précédent [2013/21] | AT | 01.12.2010 | |
BE | 01.12.2010 | ||
CY | 01.12.2010 | ||
DK | 01.12.2010 | ||
FI | 01.12.2010 | ||
IT | 01.12.2010 | ||
NL | 01.12.2010 | ||
SE | 01.12.2010 | ||
GR | 02.03.2011 | ||
ES | 12.03.2011 | ||
PT | 01.04.2011 | ||
CH | 30.06.2011 | ||
LI | 30.06.2011 | ||
MC | 30.06.2011 | ||
Précédent [2012/20] | AT | 01.12.2010 | |
BE | 01.12.2010 | ||
CY | 01.12.2010 | ||
DK | 01.12.2010 | ||
FI | 01.12.2010 | ||
IT | 01.12.2010 | ||
NL | 01.12.2010 | ||
SE | 01.12.2010 | ||
GR | 02.03.2011 | ||
ES | 12.03.2011 | ||
PT | 01.04.2011 | ||
CH | 30.06.2011 | ||
LI | 30.06.2011 | ||
Précédent [2012/03] | AT | 01.12.2010 | |
BE | 01.12.2010 | ||
CY | 01.12.2010 | ||
DK | 01.12.2010 | ||
FI | 01.12.2010 | ||
IT | 01.12.2010 | ||
NL | 01.12.2010 | ||
SE | 01.12.2010 | ||
GR | 02.03.2011 | ||
ES | 12.03.2011 | ||
PT | 01.04.2011 | ||
Précédent [2011/47] | AT | 01.12.2010 | |
BE | 01.12.2010 | ||
CY | 01.12.2010 | ||
DK | 01.12.2010 | ||
FI | 01.12.2010 | ||
NL | 01.12.2010 | ||
SE | 01.12.2010 | ||
GR | 02.03.2011 | ||
ES | 12.03.2011 | ||
PT | 01.04.2011 | ||
Précédent [2011/35] | AT | 01.12.2010 | |
BE | 01.12.2010 | ||
CY | 01.12.2010 | ||
FI | 01.12.2010 | ||
NL | 01.12.2010 | ||
SE | 01.12.2010 | ||
GR | 02.03.2011 | ||
ES | 12.03.2011 | ||
PT | 01.04.2011 | ||
Précédent [2011/31] | AT | 01.12.2010 | |
CY | 01.12.2010 | ||
FI | 01.12.2010 | ||
NL | 01.12.2010 | ||
SE | 01.12.2010 | ||
GR | 02.03.2011 | ||
Précédent [2011/24] | CY | 01.12.2010 | |
FI | 01.12.2010 | ||
NL | 01.12.2010 | ||
SE | 01.12.2010 | Citations: | Recherche | [X]JPH08185492 ; | US6302329 [ ] (IWAI TOSHIYUKI [JP], et al) [ ] * column 8, line 50 - column 17, line 31 * * column 23, line 1 - column 25, line 56 ** figures 1,24 * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19961129), vol. 1996, no. 11, & JP08185492 A 19960716 (SHARP CORP) [X] 1-12 * abstract * | Recherche internationale | [X]US5288986 (PINE JERROLD S [US], et al); | [X]US5343031 (YOSHIDA HIROKAZU [JP]); | [X]US5477012 (SEKENDUR ORAL F [US]); | [X]US5591956 (LONGACRE ANDREW JR [US], et al); | [X]US5661506 (LAZZOUNI MOHAMED [US], et al); | [X]US5726435 (HARA MASAHIRO [JP], et al); | [X]WO9950787 (XEROX CORP [US], et al) |