EP1183799 - REGENERATEUR AVEC RESTITUTION D'UNE ONDE PORTEUSE D'UN SIGNAL OPTIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.07.2004 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.07.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 29.08.2007 [2007/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Avanex Corporation 40919 Encyclopedia Circle Fremont, CA 94538 / US | [2004/01] |
Précédent [2002/10] | Pour tous les Etats désignés ALCATEL 54, rue La Boétie 75008 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
JANZ, Christopher 614,91 Valley Stream Drive Nepean Ontario K2H9G8 / CA | 02 /
BISSESSUR, Hans 23, rue Morère F-75014 Paris / FR | 03 /
DEVAUX, Fabrice 17, rue Louis Rolland F-92120 Montrouge / FR | 04 /
CHIARONI, Dominique 20, avenue de la Providence F-92160 Antony / FR | [2002/15] |
Précédent [2002/10] | 01 /
JANZ, Christopher 30 bis, rue Roger Salengro F-92130 Issy les Moulineaux / FR | ||
02 /
BISSESSUR, Hans 23, rue Morère F-75014 Paris / FR | |||
03 /
DEVAUX, Fabrice 17, rue Louis Rolland F-92120 Montrouge / FR | |||
04 /
CHIARONI, Dominique 20, avenue de la Providence F-92160 Antony / FR | Mandataire(s) | Haines, Miles John L.S., et al D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Précédent [2004/01] | Haines, Miles John, et al D. Young & Co. 21 New Fetter Lane London EC4A 1DA / GB | ||
Précédent [2002/17] | Fournier, Michel Robert Marie, et al COMPAGNIE FINANCIERE ALCATEL Dépt. Propriété Industrielle, 30, avenue Kléber 75116 Paris / FR | ||
Précédent [2002/15] | Lamoureux, Bernard ALCATEL, Intellectual Property Department, 30, Avenue Kléber 75116 Paris / FR | ||
Précédent [2002/10] | Brykman, Georges, et al c/o Brevalex 3, rue du Docteur Lancereaux 75008 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 00938891.9 | 06.06.2000 | [2002/10] | WO2000FR01542 | Numéro de priorité, date | FR19990007200 | 08.06.1999 Format original publié: FR 9907200 | [2002/10] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0076094 | Date: | 14.12.2000 | Langue: | FR | [2000/50] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1183799 | Date: | 06.03.2002 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 14.12.2000, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/10] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1183799 | Date: | 17.09.2003 | Langue: | FR | [2003/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 14.12.2000 | Classification | IPC: | H04B10/17 | [2002/10] | CPC: |
H04B10/299 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2002/10] | Titre | Allemand: | REGENERATOR MIT WIEDERABGABE EINER OPTISCHEN TRÄGERWELLE | [2002/10] | Anglais: | REGENERATOR WITH RECONSTITUTION OF AN OPTICAL SIGNAL CARRIER WAVE | [2002/10] | Français: | REGENERATEUR AVEC RESTITUTION D'UNE ONDE PORTEUSE D'UN SIGNAL OPTIQUE | [2002/10] | Entrée dans la phase régionale | 14.11.2001 | Taxe nationale de base payée | 14.11.2001 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.11.2001 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 15.12.2000 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 15.11.2001 | Requête en examen déposée [2002/10] | 04.03.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.07.2003 | Taxe de délivrance payée | 14.07.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 18.06.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.07.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.05.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 17.09.2003 | CY | 17.09.2003 | FI | 17.09.2003 | IE | 17.09.2003 | IT | 17.09.2003 | NL | 17.09.2003 | DK | 17.12.2003 | GR | 17.12.2003 | SE | 17.12.2003 | PT | 26.12.2003 | ES | 28.12.2003 | GB | 06.06.2004 | LU | 06.06.2004 | [2007/35] |
Précédent [2007/08] | AT | 17.09.2003 | |
CY | 17.09.2003 | ||
FI | 17.09.2003 | ||
IE | 17.09.2003 | ||
NL | 17.09.2003 | ||
DK | 17.12.2003 | ||
GR | 17.12.2003 | ||
SE | 17.12.2003 | ||
PT | 26.12.2003 | ||
ES | 28.12.2003 | ||
GB | 06.06.2004 | ||
LU | 06.06.2004 | ||
Précédent [2005/45] | AT | 17.09.2003 | |
FI | 17.09.2003 | ||
IE | 17.09.2003 | ||
NL | 17.09.2003 | ||
DK | 17.12.2003 | ||
GR | 17.12.2003 | ||
SE | 17.12.2003 | ||
PT | 26.12.2003 | ||
ES | 28.12.2003 | ||
GB | 06.06.2004 | ||
LU | 06.06.2004 | ||
Précédent [2005/23] | AT | 17.09.2003 | |
FI | 17.09.2003 | ||
IE | 17.09.2003 | ||
NL | 17.09.2003 | ||
DK | 17.12.2003 | ||
GR | 17.12.2003 | ||
SE | 17.12.2003 | ||
PT | 26.12.2003 | ||
ES | 28.12.2003 | ||
LU | 06.06.2004 | ||
Précédent [2004/46] | AT | 17.09.2003 | |
FI | 17.09.2003 | ||
IE | 17.09.2003 | ||
NL | 17.09.2003 | ||
DK | 17.12.2003 | ||
GR | 17.12.2003 | ||
SE | 17.12.2003 | ||
PT | 26.12.2003 | ||
ES | 28.12.2003 | ||
Précédent [2004/41] | AT | 17.09.2003 | |
FI | 17.09.2003 | ||
IE | 17.09.2003 | ||
NL | 17.09.2003 | ||
DK | 17.12.2003 | ||
GR | 17.12.2003 | ||
SE | 17.12.2003 | ||
PT | 26.12.2003 | ||
Précédent [2004/31] | AT | 17.09.2003 | |
FI | 17.09.2003 | ||
IE | 17.09.2003 | ||
NL | 17.09.2003 | ||
GR | 17.12.2003 | ||
SE | 17.12.2003 | ||
PT | 26.12.2003 | ||
Précédent [2004/29] | AT | 17.09.2003 | |
FI | 17.09.2003 | ||
IE | 17.09.2003 | ||
NL | 17.09.2003 | ||
GR | 17.12.2003 | ||
SE | 17.12.2003 | ||
Précédent [2004/16] | AT | 17.09.2003 | |
FI | 17.09.2003 | ||
NL | 17.09.2003 | ||
GR | 17.12.2003 | ||
SE | 17.12.2003 | ||
Précédent [2004/14] | AT | 17.09.2003 | |
FI | 17.09.2003 | ||
NL | 17.09.2003 | ||
GR | 17.12.2003 | ||
Précédent [2004/13] | FI | 17.09.2003 | |
NL | 17.09.2003 | ||
Précédent [2004/12] | FI | 17.09.2003 | Cité dans | Recherche internationale | [A]JPS5971028 ; | [A]EP0602659 (CSELT CENTRO STUDI LAB TELECOM [IT]) [A] 1,5 * abstract ** column 2, line 42 - column 3, line 2 *; | [DA]US5781327 (BROCK JOHN C [US], et al) [DA] 1-4,6-8,15-17 * abstract * * column 2, line 28 - line 43 * * column 4, line 13 - line 47 * * column 5, line 12 - line 30 * * figures 1,5 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19840817), vol. 008, no. 179, Database accession no. (P - 295), & JP59071028 A 19840421 (NIPPON DENKI KK) [A] 9-14 * abstract * |