EP1203093 - LIGANDS D'ACIDE NUCLEIQUE A BASE DE 2'-FLUOROPYRIMIDINE ET DIRIGES CONTRE LA PHOSPHATASE INTESTINALE DU VEAU [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 27.08.2004 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.08.2004 | Demande réputée retirée | publié le 13.10.2004 [2004/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GILEAD SCIENCES, INC. 333 Lakeside Drive Foster City CA 94404 / US | [N/P] |
Précédent [2002/19] | Pour tous les Etats désignés GILEAD SCIENCES, INC. 333 Lakeside Drive Foster City CA 94404 / US | Inventeur(s) | 01 /
DROLET, Daniel 6844 Bugle Court Boulder, CO 80301 / US | 02 /
GOLD, Larry 1033 5th Street Boulder, CO 80302 / US | [2002/19] | Mandataire(s) | Uexküll & Stolberg Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Beselerstrasse 4 22607 Hamburg / DE | [N/P] |
Précédent [2002/19] | UEXKÜLL & STOLBERG Patentanwälte Beselerstrasse 4 22607 Hamburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00939737.3 | 09.06.2000 | [2002/19] | WO2000US15920 | Numéro de priorité, date | US19990335012 | 17.06.1999 Format original publié: US 335012 | [2002/19] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0079004 | Date: | 28.12.2000 | Langue: | EN | [2000/52] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1203093 | Date: | 08.05.2002 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.12.2000, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 28.12.2000 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 31.01.2003 | Classification | IPC: | C12Q1/68, C12P19/34, C07H19/00, C07H21/00, C07H21/02, C07H21/04 | [2002/19] | CPC: |
C12N15/1137 (EP,US);
C12Q1/6811 (EP,US);
C12N2310/18 (EP,US);
C12N2310/322 (EP,US)
| C-Set: |
C12Q1/6811, C12Q2565/531, C12Q2523/313 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2002/19] | Etats autorisant lextension | AL | 17.01.2002 | LT | 17.01.2002 | LV | 17.01.2002 | MK | 17.01.2002 | RO | 17.01.2002 | SI | 17.01.2002 | Titre | Allemand: | 2'-FLUOROPYRIMIDIN-NUKLEINSÄURELIGANDEN DIE GEGEN DIE PHOSPHATASE AUS KÄLBERDARM GERICHTET SIND | [2002/19] | Anglais: | 2'-FLUOROPYRIMIDINE ANTI-CALF INTESTINAL PHOSPHATASE NUCLEIC ACID LIGANDS | [2002/19] | Français: | LIGANDS D'ACIDE NUCLEIQUE A BASE DE 2'-FLUOROPYRIMIDINE ET DIRIGES CONTRE LA PHOSPHATASE INTESTINALE DU VEAU | [2002/19] | Entrée dans la phase régionale | 17.01.2002 | Taxe nationale de base payée | 17.01.2002 | Taxe de recherche payée | 17.01.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.01.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 19.12.2000 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 17.01.2002 | Requête en examen déposée [2002/19] | 30.09.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 14.04.2004 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2004/42] | 17.05.2004 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2004/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.06.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US5843653 (GOLD LARRY [US], et al) [X] 1-13,20-23 * column 1, line 16 - line 35 *; | [X]WO9221959 (DIAGNOSTIC CONCEPTS INT [US]) [X] 1-13,20-23 * abstract * * page 17, line 12 - page 18, line 2 *; | [XP] - DROLET D W ET AL, "A high throughput platform for systematic evolution of ligands by exponential enrichment (SELEX).", COMBINATORIAL CHEMISTRY & HIGH THROUGHPUT SCREENING. NETHERLANDS OCT 1999, (199910), vol. 2, no. 5, ISSN 1386-2073, pages 271 - 278, XP001104963 [XP] 1-13,20-23 * the whole document * | Recherche internationale | [Y]US5731424 (TOOTHMAN PENELOPE J [US], et al); | [Y]US5580737 (POLISKY BARRY [US], et al) |