EP1209347 - PROCEDE DE TRAITEMENT COMBINE D'UN CARBURANT DIESEL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.03.2008 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.08.2009 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): LU | publié le 09.09.2009 [2009/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Obschestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostiju Firma "Dito" proezd Serebryakova, 14 Moscow, 129343 / RU | [2007/19] |
Précédent [2002/22] | Pour tous les Etats désignés Obschestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostiju Firma "Dito" proezd Serebryakova, 14 Moscow, 129343 / RU | Inventeur(s) | 01 /
ZEGE, Oleg Nikolaevich ul. Planetnaya 47-23 Moscow, 125319 / RU | 02 /
ZHARCHENKOV, Jury Nikolaevich ul. Pushkina, 2-88, Zheleznodorozhny Moskovskaya obl., 143980 / RU | 03 /
MITUSOVA, Tamara Nikitovna ul. Storozhevaya, 20-135 Moscow, 111020 / RU | 04 /
MISHIN, Alexandr Ivanovich Ljubertsy 3, p/o 80-76 Moskovskaya obl., 140003 / RU | 05 /
POPOV, Andrei Sergeevich Sredny Kislovsky per., 7/10-26 Moscow, 103009 / RU | 06 /
TSIVULIN, Alexandr Veniaminovich ul. Planetnaya, 47-20 Moscow, 125319 / RU | [2002/22] | Mandataire(s) | BOVARD AG Patent- und Markenanwälte Optingenstrasse 16 3013 Bern / CH | [N/P] |
Précédent [2002/22] | BOVARD AG - Patentanwälte Optingenstrasse 16 3000 Bern 25 / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 00941049.9 | 20.06.2000 | [2002/22] | WO2000RU00238 | Numéro de priorité, date | RU19990117061 | 05.08.1999 Format original publié: RU 99117061 | [2002/22] | Langue de dépôt | RU | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0111218 | Date: | 15.02.2001 | Langue: | EN | [2001/07] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1209347 | Date: | 29.05.2002 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 15.02.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/22] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1209347 | Date: | 09.05.2007 | Langue: | EN | [2007/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | RU | 15.02.2001 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.08.2004 | Classification | IPC: | F02M31/16, F02M37/22, B04B1/08 | [2002/22] | CPC: |
F02M31/16 (EP,US);
F02M37/30 (EP,US);
F02B3/06 (EP,US);
Y02T10/12 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2007/19] |
Précédent [2002/22] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM KOMBINIERTEN BEHANDELN VON DIESELBRENNSTOFF | [2002/22] | Anglais: | METHOD FOR COMBINED PROCESSING OF DIESEL FUEL | [2002/22] | Français: | PROCEDE DE TRAITEMENT COMBINE D'UN CARBURANT DIESEL | [2002/22] | Entrée dans la phase régionale | 04.03.2002 | Traduction produite | 04.03.2002 | Taxe nationale de base payée | 04.03.2002 | Taxe de recherche payée | 04.03.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.03.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 09.02.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: RU | 04.03.2002 | Requête en examen déposée [2002/22] | 06.12.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.02.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.10.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.02.2007 | Taxe de délivrance payée | 07.02.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 12.02.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.05.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.04.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.04.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.04.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 24.06.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 09.05.2007 | BE | 09.05.2007 | CH | 09.05.2007 | CY | 09.05.2007 | DK | 09.05.2007 | FI | 09.05.2007 | IT | 09.05.2007 | LI | 09.05.2007 | NL | 09.05.2007 | IE | 20.06.2007 | LU | 20.06.2007 | MC | 30.06.2007 | SE | 09.08.2007 | GR | 10.08.2007 | ES | 20.08.2007 | PT | 09.10.2007 | [2009/37] |
Précédent [2009/33] | AT | 09.05.2007 | |
BE | 09.05.2007 | ||
CH | 09.05.2007 | ||
CY | 09.05.2007 | ||
DK | 09.05.2007 | ||
FI | 09.05.2007 | ||
IT | 09.05.2007 | ||
LI | 09.05.2007 | ||
NL | 09.05.2007 | ||
IE | 20.06.2007 | ||
MC | 30.06.2007 | ||
SE | 09.08.2007 | ||
GR | 10.08.2007 | ||
ES | 20.08.2007 | ||
PT | 09.10.2007 | ||
Précédent [2008/23] | AT | 09.05.2007 | |
BE | 09.05.2007 | ||
CH | 09.05.2007 | ||
DK | 09.05.2007 | ||
FI | 09.05.2007 | ||
IT | 09.05.2007 | ||
LI | 09.05.2007 | ||
NL | 09.05.2007 | ||
IE | 20.06.2007 | ||
MC | 30.06.2007 | ||
SE | 09.08.2007 | ||
GR | 10.08.2007 | ||
ES | 20.08.2007 | ||
PT | 09.10.2007 | ||
Précédent [2008/19] | AT | 09.05.2007 | |
BE | 09.05.2007 | ||
CH | 09.05.2007 | ||
DK | 09.05.2007 | ||
FI | 09.05.2007 | ||
LI | 09.05.2007 | ||
NL | 09.05.2007 | ||
MC | 30.06.2007 | ||
SE | 09.08.2007 | ||
GR | 10.08.2007 | ||
ES | 20.08.2007 | ||
PT | 09.10.2007 | ||
Précédent [2008/10] | AT | 09.05.2007 | |
BE | 09.05.2007 | ||
CH | 09.05.2007 | ||
DK | 09.05.2007 | ||
FI | 09.05.2007 | ||
LI | 09.05.2007 | ||
NL | 09.05.2007 | ||
MC | 30.06.2007 | ||
SE | 09.08.2007 | ||
ES | 20.08.2007 | ||
PT | 09.10.2007 | ||
Précédent [2008/09] | AT | 09.05.2007 | |
BE | 09.05.2007 | ||
CH | 09.05.2007 | ||
DK | 09.05.2007 | ||
FI | 09.05.2007 | ||
LI | 09.05.2007 | ||
NL | 09.05.2007 | ||
MC | 30.06.2007 | ||
SE | 09.08.2007 | ||
ES | 20.08.2007 | ||
Précédent [2008/08] | AT | 09.05.2007 | |
BE | 09.05.2007 | ||
CH | 09.05.2007 | ||
DK | 09.05.2007 | ||
FI | 09.05.2007 | ||
LI | 09.05.2007 | ||
SE | 09.08.2007 | ||
ES | 20.08.2007 | ||
Précédent [2008/04] | AT | 09.05.2007 | |
BE | 09.05.2007 | ||
CH | 09.05.2007 | ||
FI | 09.05.2007 | ||
LI | 09.05.2007 | ||
SE | 09.08.2007 | ||
ES | 20.08.2007 | ||
Précédent [2007/50] | AT | 09.05.2007 | |
CH | 09.05.2007 | ||
FI | 09.05.2007 | ||
LI | 09.05.2007 | ||
SE | 09.08.2007 | ||
ES | 20.08.2007 | ||
Précédent [2007/48] | CH | 09.05.2007 | |
FI | 09.05.2007 | ||
LI | 09.05.2007 | ||
SE | 09.08.2007 | ||
ES | 20.08.2007 | ||
Précédent [2007/47] | ES | 20.08.2007 | Citations: | Recherche | [A]GB419187 (ARTHUR MERRILL HOOD) [A] 5 * the whole document *; | [A]US5052996 (LANTZ CHRISTER [SE]) [A] 5* the whole document *; | [AD]RU2054572 (DITO TOO FA [RU]) [AD] 1-5 * abstract *; | [A]US5637217 (HERMAN PETER K [US], et al) [A] 5 * the whole document *; | [AD]RU2105184 (TOVARISHCHESTVO S OGRANICHENNO, et al) [AD] 1-5 * abstract *; | [A]RU2133764 (OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHES, et al) [A] 1-5 * abstract * | Recherche internationale | [A]SU1813912 ; | [A]DE3442980 (KNECHT FILTERWERKE GMBH [DE]); | [A]US5052996 (LANTZ CHRISTER [SE]); | [A]RU2054572 (DITO TOO FA [RU]); | [A]RU2105184 (TOVARISHCHESTVO S OGRANICHENNO, et al) |