Etats contractants désignés | AT | | BE | | CH | | CY | | DE | | DK | | ES | | FI | | FR | | GB | | GR | | IE | | IT | | LI | | LU | | MC | | NL | | PT | | SE | | Procédure dexamen | 21.06.2004 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}
[2004/48] | Entrée dans la phase régionale | 11.01.2002 | Taxe nationale de base payée | | 11.01.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | | 11.01.2002 | Taxe d'examen payée | | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.06.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Données INPADOC Tooltip | L'OEB n'est pas responsable de l'exactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à l'égard d'un but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de l'événement: | 03.04.2002 | | Description de l'événement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE | | Date de l'événement: | 03.04.2002 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Free Format Text: | AL;LT;LV;MK;RO;SI | | Date de l'événement: | 03.04.2002 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20020111 | | Date de l'événement: | 02.01.2004 | | Description de l'événement: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20031106 | | Date de l'événement: | 24.11.2004 | | Description de l'événement: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 20040517 | | Date de l'événement: | 15.02.2002 | | Description de l'événement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de l'événement: | 08.10.2004 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | |