EP1199943 - PRODUIT ALIMENTAIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.10.2005 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.05.2009 | Changement - mandataire | publié le 17.06.2009 [2009/25] | Demandeur(s) | Pour :AT
BE
CH
DE
DK
ES
FI
FR
GR
IT
LI
LU
MC
NL
PT
SE
Unilever N.V. Weena 455 3013 AL Rotterdam / NL | Pour :CY
GB
IE
Unilever PLC Unilever House Blackfriars London Greater London EC4P 4BQ / GB | [N/P] |
Précédent [2008/32] | Pour :AT
BE
CH
DE
DK
ES
FI
FR
GR
IT
LI
LU
MC
NL
PT
SE
Unilever N.V. Weena 455 3013 AL Rotterdam / NL | ||
Pour :CY
GB
IE
Unilever PLC Unilever House Blackfriars London EC4P 4BQ / GB | |||
Précédent [2005/01] | Pour :AT
BE
CH
DE
DK
ES
FI
FR
GR
IT
LU
MC
NL
PT
SE
UNILEVER N.V. Weena 455 3013 AL Rotterdam / NL | ||
Pour :CY
GB
IE
Unilever Plc Unilever House, Blackfriars London, Greater London EC4P 4BQ / GB | |||
Précédent [2003/01] | Pour :AT
BE
CH
DE
DK
ES
FI
FR
GR
UNILEVER N.V. Weena 455 3013 AL Rotterdam / NL | ||
Pour :CY
GB
IE
Unilever Plc Unilever House, Blackfriars London, Greater London EC4P 4BQ / GB | |||
Précédent [2002/18] | Pour :AT
BE
CH
CY
DE
DK
ES
FI
FR
GR
IT
LU
MC
NL
PT
SE
UNILEVER N.V. Weena 455 3013 AL Rotterdam / NL | ||
Pour :GB
IE
Unilever Plc Unilever House, Blackfriars London, Greater London EC4P 4BQ / GB | Inventeur(s) | 01 /
Daniels, Stephen C. Un.Deut. LebensmittelwerkGmbH Oberstdorfer Strasse 7 D-87435 Kempten / DE | 02 /
Norton, Ian Timothy Unilever Research Colworth Colworth House Sharnbrook Bedfordshire MK44 1LQ / GB | 03 /
Pelan, Edward G. Unilever Research Vlaardingen Olivier Van Noortlaan 120 NL-3133 AT Vlaardingen / NL | 04 /
Williams, Andrea Unilever Research Colworth Colworth House Sharnbrook Bedfordshire MK44 1LQ / GB | [2002/18] | Mandataire(s) | van Velzen, Maaike Mathilde, et al Unilever N.V. Unilever Intellectual Property Group Olivier van Noortlaan 120 3133 AT Vlaardingen / NL | [N/P] |
Précédent [2009/25] | Van Velzen, Maaike Mathilde, et al Unilever N.V. Unilever Intellectual Property Group Olivier van Noortlaan 120 3133 AT Vlaardingen / NL | ||
Précédent [2005/01] | Van Velzen, Maaike Mathilde, et al Unilever N.V. Unilever Intellectual Property Group Olivier van Noortlaan 120 3133 AT Vlaardingen / NL | ||
Précédent [2002/18] | Van Velzen, Maaike Mathilde, et al Unilever N.V., Patent Department, Olivier van Noortlaan 120 3133 AT Vlaardingen / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 00947921.3 | 03.07.2000 | [2002/18] | WO2000EP06237 | Numéro de priorité, date | EP19990306185 | 04.08.1999 Format original publié: EP 99306185 | [2002/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0110234 | Date: | 15.02.2001 | Langue: | EN | [2001/07] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1199943 | Date: | 02.05.2002 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 15.02.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1199943 | Date: | 15.12.2004 | Langue: | EN | [2004/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 15.02.2001 | Classification | IPC: | A23D7/00, A23D7/05 | [2002/18] | CPC: |
A23D7/05 (EP,US);
A23D7/001 (EP,US);
A23D7/003 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2002/18] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | NAHRUNGSMITTEL | [2002/18] | Anglais: | FOOD PRODUCT | [2002/18] | Français: | PRODUIT ALIMENTAIRE | [2002/18] | Entrée dans la phase régionale | 11.01.2002 | Taxe nationale de base payée | 11.01.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.01.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 04.12.2000 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 11.01.2002 | Requête en examen déposée [2002/18] | 17.06.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.10.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.05.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.08.2004 | Taxe de délivrance payée | 20.08.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 16.09.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/49] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.07.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.07.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.07.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 15.12.2004 | CH | 15.12.2004 | IT | 15.12.2004 | LI | 15.12.2004 | NL | 15.12.2004 | GR | 15.03.2005 | ES | 26.03.2005 | PT | 15.05.2005 | CY | 03.07.2005 | LU | 03.07.2005 | MC | 31.07.2005 | [2008/03] |
Précédent [2007/35] | AT | 15.12.2004 | |
CH | 15.12.2004 | ||
IT | 15.12.2004 | ||
LI | 15.12.2004 | ||
NL | 15.12.2004 | ||
GR | 15.03.2005 | ||
ES | 26.03.2005 | ||
CY | 03.07.2005 | ||
LU | 03.07.2005 | ||
MC | 31.07.2005 | ||
Précédent [2007/26] | AT | 15.12.2004 | |
CH | 15.12.2004 | ||
LI | 15.12.2004 | ||
NL | 15.12.2004 | ||
GR | 15.03.2005 | ||
ES | 26.03.2005 | ||
CY | 03.07.2005 | ||
LU | 03.07.2005 | ||
MC | 31.07.2005 | ||
Précédent [2007/20] | AT | 15.12.2004 | |
CH | 15.12.2004 | ||
LI | 15.12.2004 | ||
NL | 15.12.2004 | ||
GR | 15.03.2005 | ||
ES | 26.03.2005 | ||
CY | 03.07.2005 | ||
LU | 31.07.2005 | ||
MC | 31.07.2005 | ||
Précédent [2007/08] | AT | 15.12.2004 | |
CH | 15.12.2004 | ||
LI | 15.12.2004 | ||
NL | 15.12.2004 | ||
GR | 15.03.2005 | ||
ES | 26.03.2005 | ||
LU | 31.07.2005 | ||
MC | 31.07.2005 | ||
Précédent [2006/28] | AT | 15.12.2004 | |
CH | 15.12.2004 | ||
LI | 15.12.2004 | ||
NL | 15.12.2004 | ||
GR | 15.03.2005 | ||
ES | 26.03.2005 | ||
MC | 31.07.2005 | ||
Précédent [2006/14] | AT | 15.12.2004 | |
CH | 15.12.2004 | ||
LI | 15.12.2004 | ||
NL | 15.12.2004 | ||
GR | 15.03.2005 | ||
ES | 26.03.2005 | ||
Précédent [2006/12] | AT | 15.12.2004 | |
CH | 15.12.2004 | ||
LI | 15.12.2004 | ||
GR | 15.03.2005 | ||
ES | 26.03.2005 | ||
Précédent [2005/36] | AT | 15.12.2004 | |
CH | 15.12.2004 | ||
LI | 15.12.2004 | ||
GR | 15.03.2005 | ||
Précédent [2005/26] | CH | 15.12.2004 | |
LI | 15.12.2004 | ||
GR | 15.03.2005 | ||
Précédent [2005/25] | CH | 15.12.2004 | |
LI | 15.12.2004 | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0422714 (UNILEVER NV [NL], et al) [A] 1-8,15 * page 2, lines 3-6 * * page 2, lines 42-52 * * page 3, lines 6-15 * * page 3, lines 28-30 *; | [A]EP0445849 (UNILEVER NV [NL], et al) [A] 1-8 * page 3, lines 41-49 * * examples 1,2 * * claims 1,7,8 *; | [A]EP0463688 (UNILEVER NV [NL], et al) [A] 1-4,7-14 * page 3, line 50 - page 4, line 13 * * page 4, lines 38-49 * * page 5, lines 3-7 * * page 5, lines 33-46 * * examples 1,5 * * claims 1,4,7,8,12 *; | [A] - MATSUMURA, Y., OKAMURA, E., HIDAKA, H., MIYABE, M., AND MORI, T., "Effect of carnauba wax on physical states of palm kernel oil-in-water emulsions.", BIOSCIENCE, BIOTECHNOLOGY, AND BIOCHEMISTRY, (1995), vol. 59, no. 9, pages 1688 - 1693, XP002127161 [A] 1-4,8-10 * page 1691, column 2, lines 3-6 * * page 1688, column 2, paragraph 4 * * Discussion * |