EP1206495 - POLYPEPTIDES CHIMERIQUES, PROCEDE DE FABRICATION ET UTILISATIONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.12.2007 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.08.2009 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): LU | publié le 09.09.2009 [2009/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés F. Hoffmann-La Roche AG 4070 Basel / CH | [2007/07] |
Précédent [2002/21] | Pour tous les Etats désignés F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 4070 Basel / CH | Inventeur(s) | 01 /
LILIE, Hauke Bruckdorfer Strasse 4 D-06120 Halle / DE | 02 /
RICHTER, Susanne Herderstrasse 13 D-06114 Halle / DE | 03 /
RUDOLPH, Rainer Dr.-Hans-Litten-Strasse 28 D-06120 Halle / DE | 04 /
STUBENRAUCH, Kay-Gunnar Rapotostrasse 6 D-80687 München / DE | [2002/27] |
Précédent [2002/21] | 01 /
LILIE, Hauke Bruckdorfer Strasse 4 D-06120 Halle / DE | ||
02 /
RICHTER, Susanne Herderstrasse 13 D-06114 Halle / DE | |||
03 /
RUDOLPH, Rainer Körnerstrasse 37 D-06114 Halle / DE | |||
04 /
STUBENRAUCH, Kay-Gunnar Rapotostrasse 6 D-80687 München / DE | Mandataire(s) | Schreiner, Siegfried Roche Diagnostics GmbH Patent Department (TR-E) Nonnenwald 2 82377 Penzberg / DE | [2008/43] |
Précédent [2002/21] | Schreiner, Siegfried, Dr. Roche Diagnostics GmbH, Patent Department Pharma (TR-E), P.O. Box 1152 82372 Penzberg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00948017.9 | 31.07.2000 | [2002/21] | WO2000EP07378 | Numéro de priorité, date | EP19990115022 | 02.08.1999 Format original publié: EP 99115022 | [2002/21] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0109193 | Date: | 08.02.2001 | Langue: | EN | [2001/06] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1206495 | Date: | 22.05.2002 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 08.02.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1206495 | Date: | 14.02.2007 | Langue: | EN | [2007/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 08.02.2001 | Classification | IPC: | C07K19/00, C07K16/46, C07K7/06, C12P21/02, C07K14/025, C07K16/00, C07K16/40, C12N9/34 | [2006/40] | CPC: |
C07K14/005 (EP,US);
C07K19/00 (KR);
C07K16/00 (EP,US);
C12N7/00 (EP,US);
A61K2039/505 (EP,US);
A61K39/00 (EP,KR,US);
C07K2317/624 (EP,US);
C07K2319/00 (EP,US);
C12N2710/22022 (EP,US);
C12N2710/22023 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2002/21] | C07K19/00, C07K16/46, C07K7/06, C12P21/02, // (C07K14/025, 16:00, 16:40, C12N9:34) | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2002/21] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | CHIMÄRE POLYPEPTIDE, VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG UND VERWENDUNG DAFÜR | [2002/21] | Anglais: | CHIMERIC POLYPEPTIDES, METHOD FOR PRODUCTION AND USES THEREOF | [2002/21] | Français: | POLYPEPTIDES CHIMERIQUES, PROCEDE DE FABRICATION ET UTILISATIONS | [2002/21] | Entrée dans la phase régionale | 04.03.2002 | Taxe nationale de base payée | 04.03.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.03.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 24.01.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 04.03.2002 | Requête en examen déposée [2002/21] | 20.09.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.12.2006 | Taxe de délivrance payée | 16.12.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 15.11.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/04] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.07.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.07.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 09.07.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 08.07.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 10.07.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 14.02.2007 | FI | 14.02.2007 | SE | 14.05.2007 | GR | 15.05.2007 | PT | 16.07.2007 | LU | 31.07.2007 | MC | 31.07.2007 | [2009/37] |
Précédent [2009/33] | CY | 14.02.2007 | |
FI | 14.02.2007 | ||
SE | 14.05.2007 | ||
GR | 15.05.2007 | ||
PT | 16.07.2007 | ||
MC | 31.07.2007 | ||
Précédent [2008/22] | FI | 14.02.2007 | |
SE | 14.05.2007 | ||
GR | 15.05.2007 | ||
PT | 16.07.2007 | ||
MC | 31.07.2007 | ||
Précédent [2008/19] | FI | 14.02.2007 | |
SE | 14.05.2007 | ||
GR | 15.05.2007 | ||
PT | 16.07.2007 | ||
Précédent [2007/48] | FI | 14.02.2007 | |
SE | 14.05.2007 | ||
PT | 16.07.2007 | ||
Précédent [2007/38] | FI | 14.02.2007 | |
SE | 14.05.2007 | ||
Précédent [2007/36] | FI | 14.02.2007 | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO9429350 (US HEALTH [US]); | [A]WO9850431 (GENENTECH INC [US]); |