EP1203218 - SYSTEME ET PROCEDE DE CONTROLE DE L'ACTIVITE CELLULAIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 22.06.2012 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.06.2012 | Rejet de la demande | publié le 25.07.2012 [2012/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 1200 East California Boulevard Mail Code 210-85 Pasadena, CA 91125 / US | [N/P] |
Précédent [2002/19] | Pour tous les Etats désignés California Institute of Technology 1200 East California Boulevard, Mail Code 201-85 Pasadena, CA 91125 / US | Inventeur(s) | 01 /
BEARMAN, Gregory, H. 974 East Elizabeth Pasadena, CA 91104 / US | 02 /
FRASER, Scott, E. 503 Dartmouth Place LaCanada-Flintridge, CA 91011 / US | 03 /
LANSFORD, Russell, D. 522 E. Miramar Avenue Claremont, CA 91711 / US | [2002/19] | Mandataire(s) | Heunemann, Dieter Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/09] | Heunemann, Dieter Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | ||
Précédent [2002/19] | Newstead, Michael John, et al Page Hargrave Southgate Whitefriars Lewins Mead Bristol BS1 2NT / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 00950844.1 | 28.07.2000 | [2002/19] | WO2000US20591 | Numéro de priorité, date | US19990146490P | 30.07.1999 Format original publié: US 146490 P | US19990164504P | 09.11.1999 Format original publié: US 164504 P | [2002/19] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0109592 | Date: | 08.02.2001 | Langue: | EN | [2001/06] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1203218 | Date: | 08.05.2002 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 08.02.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 08.02.2001 | Classification | IPC: | G01N21/64, G01N33/543 | [2002/19] | CPC: |
G01N21/6458 (EP,US);
G01N21/6428 (EP,US);
G01N2021/6417 (EP,US);
G01N2021/6421 (EP,US);
Y10S435/968 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2002/19] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR ÜBERWACHUNG VON ZELLULÄREN AKTIVITÄT | [2002/19] | Anglais: | SYSTEM AND METHOD FOR MONITORING CELLULAR ACTIVITY | [2002/19] | Français: | SYSTEME ET PROCEDE DE CONTROLE DE L'ACTIVITE CELLULAIRE | [2002/19] | Entrée dans la phase régionale | 25.02.2002 | Taxe nationale de base payée | 25.02.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.02.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 08.02.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 25.02.2002 | Requête en examen déposée [2002/19] | 28.05.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 14.01.2005 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 05.03.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.08.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 01.03.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.07.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M08) | 02.04.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.11.2008 | Date des procédures orales | 19.12.2008 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 22.12.2008 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2012/30] | 16.03.2012 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2012/30] | Recours après examen | 27.02.2009 | Recours reçu No. T1409/09 | 24.04.2009 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 16.03.2012 | Résultat de la procédure de recours : recours du déposant fut rejeté | 16.03.2012 | Date des procédures orales | Demande(s) divisionnaire(s) | EP05004884.2 / EP1553402 | EP08169179.2 La demande est réputée retirée : 16.12.2008 | EP08169180.0 La demande est réputée retirée : 16.12.2008 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 28.05.2004 | Requête en poursuite de la procédure de: | 05.03.2005 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 11.03.2005 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 30.03.2005 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.07.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.07.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.07.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.07.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.07.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 25.07.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 31.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 10.07.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 14.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 12.07.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 12 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]WO9622521 (SOINI ERKKI [FI], et al) [X] 1-33 * page 14; figure 1; claims 1-3 *; | [A]US5891738 (SOINI ERKKI [FI], et al) [A] 1-33 * column 15, line 40 - line 55 *; | [A]US5674743 (ULMER KEVIN M [US]) [A] 1-33 * figure 9 *; | [A]EP0916981 (MAX PLANCK GESELLSCHAFT [DE]) [A] 1-33 * figure 3 *; | [A]US4905169 (BUICAN TUDOR N [US], et al) [A] 1-33 * figure 7 *; | [A]US5117466 (BUICAN TUDOR N [US], et al) [A] 1-33 * claim 1 *; | [A]US5814820 (DONG CHEN-YUAN [US], et al) [A] 1-33 * figure 5 *; | [A]WO9937999 (WISCONSIN ALUMNI RES FOUND [US]) [A] 1-33 * figure 1 * |