EP1204706 - PROCEDE DE PROTECTION DES METAUX CONTRE LA CORROSION ET COMPOSITION REACTIVE NON POLLUANTE POUR SA MISE EN OEUVRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 19.11.2004 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.11.2004 | Demande réputée retirée | publié le 05.01.2005 [2005/01] | 19.11.2004 | Changement - demandeur | publié le 05.01.2005 [2005/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Arkema 4-8 Cours Michelet 92800 Puteaux / FR | [N/P] |
Précédent [2005/01] | Pour tous les Etats désignés ARKEMA 4-8 Cours Michelet 92800 Puteaux / FR | ||
Précédent [2002/20] | Pour tous les Etats désignés Atofina 4/8 Cours Michelet 92800 Puteaux / FR | Inventeur(s) | 01 /
POUYFAUCON, Jacques Pierre 18, rue de Porteteni 40480 Vieux-Boucau-les-Bains / FR | 02 /
BOUTEVIN, Bernard Jean Léon 1, rue A. Mathieu 34000 Montpelier / FR | 03 /
HERVAUD, Yves 174, avenue de Lodeve 34000 Montpelier / FR | [2002/20] | Mandataire(s) | Schwartz, Thierry J. Cabinet Orès 36, rue de St Pétersbourg 75008 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [2003/18] | Schwartz, Thierry J. Cabinet Orès, 36, rue de St Petersbourg 75008 Paris / FR | ||
Précédent [2002/20] | Rataboul, Michel Charles CMR INTERNATIONAL, 10, rue de Florence 75008 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 00951583.4 | 13.06.2000 | [2002/20] | WO2000FR01636 | Numéro de priorité, date | FR19990007440 | 11.06.1999 Format original publié: FR 9907440 | [2002/20] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0077101 | Date: | 21.12.2000 | Langue: | FR | [2000/51] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1204706 | Date: | 15.05.2002 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 21.12.2000, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 21.12.2000 | Classification | IPC: | C09D5/08 | [2002/20] | CPC: |
C09D5/08 (EP,KR,US);
B05D3/10 (KR);
B05D7/24 (KR);
C09D7/63 (KR);
C23C22/00 (KR)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB [2004/21] |
Précédent [2002/20] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM KORROSIONSSCHUTZ VON METALLEN UND NICHT-VERUNREININGENDE REAKTIVE ZUSAMMENSETZUNG DAZU | [2002/20] | Anglais: | METHOD FOR PROTECTING METALS AGAINST CORROSION AND NON-POLLUTING REACTIVE COMPOSITION THEREFOR | [2002/20] | Français: | PROCEDE DE PROTECTION DES METAUX CONTRE LA CORROSION ET COMPOSITION REACTIVE NON POLLUANTE POUR SA MISE EN OEUVRE | [2002/20] | Entrée dans la phase régionale | 24.12.2001 | Taxe nationale de base payée | 24.12.2001 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.12.2001 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 03.01.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 24.12.2001 | Requête en examen déposée [2002/20] | 25.02.2002 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.08.2002 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Priorité 01 | 20.02.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.07.2004 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2005/01] | 05.08.2004 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2005/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.06.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.04.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0516346 (CIBA GEIGY AG [CH]) [A] 1,4-6,8,12-15 * page 6, line 1 - page 8, line 50 * * page 9, line 31 - page 10, line 4 * * page 10, line 56 - page 11, line 16 *; | [A]EP0277711 (ICI PLC [GB]) [A] 1,2,4,5,8-14 * page 2, lines 28-39 * * page 4, lines 17-54 * * page 5, lines 3-5 * * page 5, lines 4-53 *; | [A]EP0763574 (DAINIPPON TORYO KK [JP]) [A] 4,5,8-15 * page 2, line 45 - page 3, line 21 * * page 3, line 55 - page 4, line 2 * * page 4, lines 5-9 * * page 4, lines 23-25 *; | [A]EP0035316 (ICI PLC [GB]) [A] 1-4 * page 3, line 30 - page 4, line 14 * * page 5, line 26 - page 6, line 20 * * page 6, lines 23-27 *; | [A]WO9906450 (DU PONT [US], et al); | [DA]EP0704465 (COCKERILL RECH & DEV [BE]) |