EP1208149 - COMPOSITIONS DE POLYESTERS ALIPHATIQUES THERMOPLASTIQUES, PROCEDE POUR LEUR PREPARATION ET UTILISATION DE CELLES-CI [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.11.2006 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.12.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY | publié le 14.01.2009 [2009/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SOLVAY (Société Anonyme) Rue du Prince Albert, 33 1050 Bruxelles / BE | [2002/22] | Inventeur(s) | 01 /
CLAEYS, Ivan L. Van Beethovenlaan 7 B-3191 Boortmeerbeek / BE | 02 /
WAUTIER, Henri 19, rue Louis Catala B-7090 Braine-Le-Comte / BE | 03 /
MANFREDI, Dino Wittebroodhof 30 B-9052 Zwijnaarde / BE | [2002/22] | Mandataire(s) | Jacques, Philippe, et al Solvay S.A. Département de la Propriété Industrielle Rue de Ransbeek, 310 1120 Bruxelles / BE | [N/P] |
Précédent [2003/21] | Jacques, Philippe, et al Solvay S.A. Département Propriété Industrielle 310, rue de Ransbeek 1120 Bruxelles / BE | ||
Précédent [2002/22] | Dufrasne, Eugène, et al Solvay S.A., Département Propriété Industrielle, 310, rue de Ransbeek 1120 Bruxelles / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00956330.5 | 25.07.2000 | [2002/22] | WO2000EP07274 | Numéro de priorité, date | BE19990000510 | 27.07.1999 Format original publié: BE 9900510 | [2002/22] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0107512 | Date: | 01.02.2001 | Langue: | FR | [2001/05] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1208149 | Date: | 29.05.2002 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 01.02.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/22] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1208149 | Date: | 18.01.2006 | Langue: | FR | [2006/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 01.02.2001 | Classification | IPC: | C08K5/14, C08L67/04, // C08L67:04, C08L67:04 | [2002/22] | CPC: |
C08K5/14 (EP,US);
C08L67/04 (EP,US)
| C-Set: |
C08K5/14, C08L67/04 (EP,US);
C08L67/04, C08L67/04 (US,EP) | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2006/03] |
Précédent [2002/22] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | THERMOPLASTISCHE ALIPHATISCHE POLYESTERZUSAMMENSETZUNGEN, VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG UND IHRE VERWENDUNGEN | [2002/22] | Anglais: | THERMOPLASTIC ALIPHATIC POLYESTER COMPOSITIONS, PREPARATION METHOD AND USES THEREOF | [2002/22] | Français: | COMPOSITIONS DE POLYESTERS ALIPHATIQUES THERMOPLASTIQUES, PROCEDE POUR LEUR PREPARATION ET UTILISATION DE CELLES-CI | [2002/22] | Entrée dans la phase régionale | 27.02.2002 | Taxe nationale de base payée | 27.02.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.02.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.02.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 27.02.2002 | Requête en examen déposée [2002/22] | 19.02.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 14.08.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.09.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.12.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.01.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.05.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.02.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.05.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.07.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.11.2005 | Taxe de délivrance payée | 14.11.2005 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 19.10.2006 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2006/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.07.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.07.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.08.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 01.08.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 18.01.2006 | CY | 18.01.2006 | FI | 18.01.2006 | IE | 18.01.2006 | NL | 18.01.2006 | DK | 18.04.2006 | SE | 18.04.2006 | GR | 19.04.2006 | PT | 19.06.2006 | LU | 25.07.2006 | CH | 31.07.2006 | LI | 31.07.2006 | MC | 31.07.2006 | [2009/03] |
Précédent [2008/36] | AT | 18.01.2006 | |
FI | 18.01.2006 | ||
IE | 18.01.2006 | ||
NL | 18.01.2006 | ||
DK | 18.04.2006 | ||
SE | 18.04.2006 | ||
GR | 19.04.2006 | ||
PT | 19.06.2006 | ||
LU | 25.07.2006 | ||
CH | 31.07.2006 | ||
LI | 31.07.2006 | ||
MC | 31.07.2006 | ||
Précédent [2008/19] | AT | 18.01.2006 | |
FI | 18.01.2006 | ||
IE | 18.01.2006 | ||
NL | 18.01.2006 | ||
DK | 18.04.2006 | ||
SE | 18.04.2006 | ||
GR | 19.04.2006 | ||
PT | 19.06.2006 | ||
CH | 31.07.2006 | ||
LI | 31.07.2006 | ||
MC | 31.07.2006 | ||
Précédent [2007/45] | AT | 18.01.2006 | |
FI | 18.01.2006 | ||
IE | 18.01.2006 | ||
NL | 18.01.2006 | ||
DK | 18.04.2006 | ||
SE | 18.04.2006 | ||
PT | 19.06.2006 | ||
CH | 31.07.2006 | ||
LI | 31.07.2006 | ||
MC | 31.07.2006 | ||
Précédent [2007/35] | AT | 18.01.2006 | |
FI | 18.01.2006 | ||
IE | 18.01.2006 | ||
IT | 18.01.2006 | ||
NL | 18.01.2006 | ||
DK | 18.04.2006 | ||
SE | 18.04.2006 | ||
PT | 19.06.2006 | ||
CH | 31.07.2006 | ||
LI | 31.07.2006 | ||
MC | 31.07.2006 | ||
Précédent [2007/30] | AT | 18.01.2006 | |
FI | 18.01.2006 | ||
IE | 18.01.2006 | ||
NL | 18.01.2006 | ||
DK | 18.04.2006 | ||
SE | 18.04.2006 | ||
PT | 19.06.2006 | ||
CH | 31.07.2006 | ||
LI | 31.07.2006 | ||
MC | 31.07.2006 | ||
Précédent [2007/19] | AT | 18.01.2006 | |
FI | 18.01.2006 | ||
IE | 18.01.2006 | ||
NL | 18.01.2006 | ||
DK | 18.04.2006 | ||
SE | 18.04.2006 | ||
PT | 19.06.2006 | ||
MC | 31.07.2006 | ||
Précédent [2006/51] | AT | 18.01.2006 | |
FI | 18.01.2006 | ||
IE | 18.01.2006 | ||
NL | 18.01.2006 | ||
DK | 18.04.2006 | ||
SE | 18.04.2006 | ||
PT | 19.06.2006 | ||
Précédent [2006/48] | AT | 18.01.2006 | |
FI | 18.01.2006 | ||
IE | 18.01.2006 | ||
NL | 18.01.2006 | ||
SE | 18.04.2006 | ||
PT | 19.06.2006 | ||
Précédent [2006/45] | AT | 18.01.2006 | |
FI | 18.01.2006 | ||
NL | 18.01.2006 | ||
SE | 18.04.2006 | ||
Précédent [2006/43] | AT | 18.01.2006 | |
FI | 18.01.2006 | ||
Précédent [2006/36] | FI | 18.01.2006 | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0443270 (MINNESOTA MINING & MFG [US]) [A] 1-16* page 3, line 31 - line 45; claims 1-10 *; | [X]WO9518169 (NESTE OY [FI], et al) [X] 1-22 * page 1, line 1 - page 7, line 6; claims 1-22 *; | [A]US5798435 (GRUBER PATRICK RICHARD [US], et al) [A] 1,10 * claims 1,13 *; | [X] - CAVALLARO P ET AL, "REACTIVE BLENDING OF BIOAFFINE POLYESTERS THROUGH FREE-RADICAL PROCESSES", ANGEWANDTE MAKROMOLEKULARE CHEMIE. APPLIED MACROMOLECULAR CHEMISTRY AND PHYSICS,DE,WILEY VCH,WEINHEIM, (19930801), vol. 210, ISSN 0003-3146, pages 129 - 141, XP000396026 [X] 1-5,7,10 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/apmc.1993.052100110 |