EP1214533 - TRANSMISSION VARIABLE ET CONTINUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.01.2005 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.07.2008 | Changement - mandataire | publié le 20.08.2008 [2008/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hamapro Holding B.V. Nijverheidsweg 12 8084 GW 't Harde / NL | [2004/12] |
Précédent [2002/25] | Pour tous les Etats désignés Hamapro Holding B.V. Nijverheidsweg 12 8084 GW t'Harde / NL | Inventeur(s) | 01 /
HOOGENBERG, Heerke Groenling 11 NL-7463 BH Rijssen / NL | [2002/25] | Mandataire(s) | 't Jong, Bastiaan Jacob Arnold & Siedsma Bezuidenhoutseweg 57 2594 AC The Hague / NL | [N/P] |
Précédent [2008/34] | 't Jong, Bastiaan Jacob Arnold & Siedsma Sweelinckplein 1 2517 GK Den Haag / NL | ||
Précédent [2002/25] | 't Jong, Bastiaan Jacob Arnold & Siedsma, Sweelinckplein 1 2517 GK The Hague / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 00957144.9 | 25.08.2000 | [2002/25] | WO2000NL00594 | Numéro de priorité, date | NL19991013046 | 15.09.1999 Format original publié: NL 1013046 | NL20001014153 | 24.01.2000 Format original publié: NL 1014153 | NL20001014505 | 25.02.2000 Format original publié: NL 1014505 | [2002/25] | Langue de dépôt | NL | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0120193 | Date: | 22.03.2001 | Langue: | EN | [2001/12] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1214533 | Date: | 19.06.2002 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 22.03.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/25] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1214533 | Date: | 17.03.2004 | Langue: | EN | [2004/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 22.03.2001 | Classification | IPC: | F16H15/42 | [2002/25] | CPC: |
F16H15/42 (EP,US);
F16H15/24 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2004/12] |
Précédent [2002/25] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | STUFENLOS REGELBARES GETRIEBE | [2002/25] | Anglais: | CONTINUOUS VARIABLE TRANSMISSION | [2002/25] | Français: | TRANSMISSION VARIABLE ET CONTINUE | [2002/25] | Entrée dans la phase régionale | 22.03.2001 | Traduction produite | 03.04.2002 | Taxe nationale de base payée | 03.04.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.04.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 06.04.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 03.04.2002 | Requête en examen déposée [2002/25] | 28.08.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 15.04.2003 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 13.06.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.08.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.12.2003 | Taxe de délivrance payée | 06.12.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 20.12.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/10] | Requête en poursuite de la procédure de: | 13.06.2003 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 13.06.2003 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 02.07.2003 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.08.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.08.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 17.03.2004 | CH | 17.03.2004 | CY | 17.03.2004 | FI | 17.03.2004 | LI | 17.03.2004 | DK | 17.06.2004 | GR | 17.06.2004 | IE | 25.08.2004 | LU | 25.08.2004 | MC | 31.08.2004 | [2007/08] |
Précédent [2005/46] | AT | 17.03.2004 | |
CH | 17.03.2004 | ||
FI | 17.03.2004 | ||
LI | 17.03.2004 | ||
DK | 17.06.2004 | ||
GR | 17.06.2004 | ||
IE | 25.08.2004 | ||
MC | 31.08.2004 | ||
Précédent [2005/23] | AT | 17.03.2004 | |
CH | 17.03.2004 | ||
FI | 17.03.2004 | ||
LI | 17.03.2004 | ||
DK | 17.06.2004 | ||
GR | 17.06.2004 | ||
MC | 31.08.2004 | ||
Précédent [2005/18] | AT | 17.03.2004 | |
CH | 17.03.2004 | ||
FI | 17.03.2004 | ||
LI | 17.03.2004 | ||
DK | 17.06.2004 | ||
GR | 17.06.2004 | ||
Précédent [2004/44] | AT | 17.03.2004 | |
CH | 17.03.2004 | ||
FI | 17.03.2004 | ||
LI | 17.03.2004 | ||
GR | 17.06.2004 | ||
Précédent [2004/43] | AT | 17.03.2004 | |
FI | 17.03.2004 | ||
GR | 17.06.2004 | ||
Précédent [2004/41] | FI | 17.03.2004 | |
GR | 17.06.2004 | ||
Précédent [2004/40] | FI | 17.03.2004 | Cité dans | Recherche internationale | [A]FR608487 (VIZET ALPHONSE [FR]) [A] 1,9 * figure - *; | [A]US2325323 (JOHNSON CARL E, et al) [A] 1,9* figure - *; | [A]US2336799 (PALM BERNHARD N) [A] 1,9 * figure - *; | [A]DE812618 (BIASI KARL) [A] 1,9 * figure - *; | [DA]EP0688407 (HOOGENBERG HEERKE [NL]) [DA] 1,9 * figure 1 * |