21.01.2005
Notification relative à l'expiration du délai d'opposition
Recherche / Examen
1
05.02.2004
Décision de délivrance d'un brevet européen
Recherche / Examen
2
15.01.2004
Soumission des traductions des revendications
Recherche / Examen
1
15.01.2004
Traduction des revendications
Recherche / Examen
4
15.01.2004
Traduction des revendications
Recherche / Examen
3
21.10.2003
Lettre relative à la priorité
Recherche / Examen
1
21.10.2003
Traduction du document de priorité
Recherche / Examen
15
21.10.2003
Traduction du document de priorité
Recherche / Examen
13
03.09.2003
Prorogation de délai (procédure de délivrance)
Recherche / Examen
1
25.08.2003
Requête en prorogation du délai de réponse concernant l'intention de délivrance
Recherche / Examen
1
01.08.2003
Données bibliographiques de la demande de brevet européen
Recherche / Examen
1
01.08.2003
Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen
Recherche / Examen
4
01.08.2003
Invitation à produire une traduction de la demande antérieure
Recherche / Examen
1
01.08.2003
Texte envisagé pour la délivrance
Recherche / Examen
21
02.07.2003
Décision relative à la poursuite de la procédure
Recherche / Examen
1
13.06.2003
Revendications
Recherche / Examen
1
13.06.2003
Bordereau de règlement de taxes et frais
Recherche / Examen
1
13.06.2003
Requête en poursuite de la procédure
Recherche / Examen
3
15.04.2003
Demande réputée retirée (absence de réponse à la notification de la division d'examen
Recherche / Examen
1
27.12.2002
Accord d'une prorogation de délai (procédure d'examen)
Recherche / Examen
1
13.12.2002
Requête en prorogation du délai de réponse à la notification de la division d'examen
Recherche / Examen
1
28.08.2002
Annexe à la notification
Recherche / Examen
2
28.08.2002
Notification de la division d'examen
Recherche / Examen
1
14.05.2002
Notification relative aux données bibliographiques de la publication à venir
Recherche / Examen
1
08.05.2002
Notification relative aux données bibliographiques de la publication à venir
Recherche / Examen
1
03.05.2002
Notification concernant une modification possible/paiement des taxes de revendications
Recherche / Examen
2
01.05.2002
Questions concernant la demande
Recherche / Examen
1
01.05.2002
Requête d'entrée dans la phase européenne
Recherche / Examen
1
29.04.2002
Pièce-jointe
Recherche / Examen
1
29.04.2002
Lettre relative à la procédure de recherche et/ou d'examen
Recherche / Examen
1
24.04.2002
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
03.04.2002
Requête d'entrée dans la phase européenne
Recherche / Examen
5
03.04.2002
Traduction du document de priorité
Recherche / Examen
12
28.01.2002
Copie du rapport d'examen préliminaire international
Recherche / Examen
7
18.12.2001
Rapport d'examen préliminaire internat
Procédure selon le chapitre II du PCT
1
18.12.2001
Rapport d'examen préliminaire internat
Procédure selon le chapitre II du PCT
1
18.12.2001
Rapport d'examen préliminaire international - page texte
Procédure selon le chapitre II du PCT
3
18.12.2001
Rapport d'examen préliminaire international - page texte
Procédure selon le chapitre II du PCT
3
18.12.2001
Rapport d'examen préliminaire international - points I-VIII
Procédure selon le chapitre II du PCT
3
18.12.2001
Rapport d'examen préliminaire international - points I-VIII
Procédure selon le chapitre II du PCT
3
18.12.2001
Notification d'envoi de documents à l'OMPI
Procédure selon le chapitre II du PCT
1
18.12.2001
Transmission du rapport d'examen préliminaire international
Procédure selon le chapitre II du PCT
1
01.10.2001
Réponse à la notification PCT/IPEA/408
Procédure selon le chapitre II du PCT
2
20.08.2001
Opinion écrite
Procédure selon le chapitre II du PCT
1
20.08.2001
Opinion écrite - page texte
Procédure selon le chapitre II du PCT
4
20.08.2001
Opinion écrite - points I-VIII
Procédure selon le chapitre II du PCT
3
27.04.2001
Notification d'envoi de documents à l'OMPI
Procédure selon le chapitre II du PCT
1
27.04.2001
Notification de la réception de la demande
Procédure selon le chapitre II du PCT
1
26.04.2001
Document de priorité
Recherche / Examen
18
26.04.2001
Document de priorité
Recherche / Examen
16
26.04.2001
Document de priorité
Recherche / Examen
22
06.04.2001
Document concernant les taxes et les paiements
Procédure selon le chapitre II du PCT
1
06.04.2001
Lettre relative à la procédure PCT2
Procédure selon le chapitre II du PCT
1
06.04.2001
Formulaire demande PCT
Procédure selon le chapitre II du PCT
3
29.03.2001
Entrée dans la phase européenne devant l'Office européen des brevets
Recherche / Examen
4
22.03.2001
Copie du rapport de recherche international
Recherche / Examen
3
22.03.2001
Publication internationale (Pamphlet)
Recherche / Examen
22
28.11.2000
Dépôt concernant la représentation
Administration chargée de la recherche internationale
2
12.09.2000
Abrégé
Administration chargée de la recherche internationale
1
12.09.2000
Revendications
Administration chargée de la recherche internationale
3
12.09.2000
Description
Administration chargée de la recherche internationale
11
12.09.2000
Dessins
Administration chargée de la recherche internationale
7