Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | KR20020050242 | Dossier mondial
| 26.06.2002 | A | Numéro de priorité | | Date | FI20002154 | | 29.09.2000 | FI0000879 | | 12.10.2000 | FI19992210 | | 13.10.1999 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | JP5059268B | Dossier mondial
| 24.10.2012 | B2 | JP2003511955 | | 25.03.2003 | A | Numéro de priorité | | Date | FI992210 | | 13.10.1999 | FI20002154 | | 29.09.2000 | FI0000879 | | 12.10.2000 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | AU770577B | Dossier mondial
| 26.02.2004 | B2 | AU7925200 | | 23.04.2001 | A | Numéro de priorité | | Date | FI992210 | | 13.10.1999 | FI20002154 | | 29.09.2000 | FI0000879 | | 12.10.2000 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP1222748 | Dossier mondial
| 15.08.2007 | B1 | EP1222748 | | 17.07.2002 | A1 | Numéro de priorité | | Date | FI992210 | | 13.10.1999 | FI20002154 | | 29.09.2000 | FI0000879 | | 12.10.2000 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CA2385111 | | 16.02.2010 | C | CA2385111 | | 19.04.2001 | A1 | Numéro de priorité | | Date | FI992210 | | 13.10.1999 | FI20002154 | | 29.09.2000 | FI0000879 | | 12.10.2000 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | DE60036010T | | 15.05.2008 | T2 | DE60036010D1 | | 27.09.2007 | D1 | Numéro de priorité | | Date | FI992210 | | 13.10.1999 | FI20002154 | | 29.09.2000 | FI0000879 | | 12.10.2000 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | WO0128116 | Dossier mondial
| 19.04.2001 | A1 | Numéro de priorité | | Date | FI992210 | | 13.10.1999 | FI20002154 | | 29.09.2000 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | ATE370555T | | 15.09.2007 | T1 | Numéro de priorité | | Date | FI992210 | | 13.10.1999 | FI20002154 | | 29.09.2000 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | FI114887B | | 14.01.2005 | B | FI20002154 | | 14.04.2001 | A | Numéro de priorité | | Date | FI992210 | | 13.10.1999 | FI20002154 | | 29.09.2000 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | US6909739 | | 21.06.2005 | B1 | Numéro de priorité | | Date | FI992210 | | 13.10.1999 | FI20002154 | | 29.09.2000 |