EP1222748 - SYSTEME D'ACQUISITION DE SIGNAUX POUR RECEPTEUR A SPECTRE ETALE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.06.2008 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.02.2011 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 23.03.2011 [2011/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés U-NAV Microelectronics Corporation 15255 Alton Parkway, Suite 200 Irvine, CA 92618 / US | [2007/33] |
Précédent [2002/29] | Pour tous les Etats désignés U-NAV Microelectronics Corporation 15255 Alton Parkway, Suite 200 Irvine, CA 92618 / US | Inventeur(s) | 01 /
EEROLA, Ville Aukustintie 2-4 B 4 FIN-39160 Julkujärvi / FI | 02 /
RITONIEMI, Tapani Ville Ritolan tie 168 FIN-61100 Peräseinäjoki / FI | [2002/29] | Mandataire(s) | Naylor, Matthew John, et al Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | [N/P] |
Précédent [2008/12] | Naylor, Matthew John, et al Mewburn Ellis LLP York House, 23 Kingsway London WC2B 6HP / GB | ||
Précédent [2002/29] | Äkräs, Tapio Juhani Kolster Oy Ab,P.O. Box 148, Iso Roobertinkatu 23 00121 Helsinki / FI | Numéro de la demande, date de dépôt | 00969580.0 | 12.10.2000 | [2002/29] | WO2000FI00879 | Numéro de priorité, date | FI19990002210 | 13.10.1999 Format original publié: FI 992210 | FI20000002154 | 29.09.2000 Format original publié: FI 20002154 | [2002/29] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0128116 | Date: | 19.04.2001 | Langue: | EN | [2001/16] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1222748 | Date: | 17.07.2002 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 19.04.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/29] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1222748 | Date: | 15.08.2007 | Langue: | EN | [2007/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 19.04.2001 | Classification | IPC: | H04B1/707 | [2002/29] | CPC: |
H04B1/708 (EP,US);
H04B1/7093 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2002/29] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SYSTEM ZUR SIGNALERFASSUNG FÜR EINEN SPREIZSPEKTRUMEMPFÄNGER | [2002/29] | Anglais: | SIGNAL ACQUISITION SYSTEM FOR SPREAD SPECTRUM RECEIVER | [2002/29] | Français: | SYSTEME D'ACQUISITION DE SIGNAUX POUR RECEPTEUR A SPECTRE ETALE | [2002/29] | Entrée dans la phase régionale | 19.04.2002 | Taxe nationale de base payée | 19.04.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.04.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 08.05.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: SE | 19.04.2002 | Requête en examen déposée [2002/29] | 27.03.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.07.2007 | Taxe de délivrance payée | 03.07.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 16.05.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/30] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.04.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.10.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.10.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 21.10.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 26.10.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 15.08.2007 | BE | 15.08.2007 | CH | 15.08.2007 | CY | 15.08.2007 | DK | 15.08.2007 | FI | 15.08.2007 | LI | 15.08.2007 | NL | 15.08.2007 | IE | 12.10.2007 | LU | 12.10.2007 | FR | 31.10.2007 | IT | 31.10.2007 | MC | 31.10.2007 | SE | 15.11.2007 | GR | 16.11.2007 | ES | 26.11.2007 | PT | 15.01.2008 | [2011/12] |
Précédent [2009/37] | AT | 15.08.2007 | |
BE | 15.08.2007 | ||
CH | 15.08.2007 | ||
CY | 15.08.2007 | ||
DK | 15.08.2007 | ||
FI | 15.08.2007 | ||
LI | 15.08.2007 | ||
NL | 15.08.2007 | ||
IE | 12.10.2007 | ||
LU | 12.10.2007 | ||
FR | 31.10.2007 | ||
MC | 31.10.2007 | ||
SE | 15.11.2007 | ||
GR | 16.11.2007 | ||
ES | 26.11.2007 | ||
PT | 15.01.2008 | ||
Précédent [2009/33] | AT | 15.08.2007 | |
BE | 15.08.2007 | ||
CH | 15.08.2007 | ||
CY | 15.08.2007 | ||
DK | 15.08.2007 | ||
FI | 15.08.2007 | ||
LI | 15.08.2007 | ||
NL | 15.08.2007 | ||
IE | 12.10.2007 | ||
FR | 31.10.2007 | ||
MC | 31.10.2007 | ||
SE | 15.11.2007 | ||
GR | 16.11.2007 | ||
ES | 26.11.2007 | ||
PT | 15.01.2008 | ||
Précédent [2009/27] | AT | 15.08.2007 | |
BE | 15.08.2007 | ||
CH | 15.08.2007 | ||
DK | 15.08.2007 | ||
FI | 15.08.2007 | ||
LI | 15.08.2007 | ||
NL | 15.08.2007 | ||
IE | 12.10.2007 | ||
FR | 31.10.2007 | ||
MC | 31.10.2007 | ||
SE | 15.11.2007 | ||
GR | 16.11.2007 | ||
ES | 26.11.2007 | ||
PT | 15.01.2008 | ||
Précédent [2008/48] | AT | 15.08.2007 | |
BE | 15.08.2007 | ||
CH | 15.08.2007 | ||
DK | 15.08.2007 | ||
FI | 15.08.2007 | ||
LI | 15.08.2007 | ||
NL | 15.08.2007 | ||
IE | 12.10.2007 | ||
MC | 31.10.2007 | ||
SE | 15.11.2007 | ||
GR | 16.11.2007 | ||
ES | 26.11.2007 | ||
PT | 15.01.2008 | ||
Précédent [2008/28] | AT | 15.08.2007 | |
BE | 15.08.2007 | ||
CH | 15.08.2007 | ||
DK | 15.08.2007 | ||
FI | 15.08.2007 | ||
LI | 15.08.2007 | ||
NL | 15.08.2007 | ||
MC | 31.10.2007 | ||
SE | 15.11.2007 | ||
GR | 16.11.2007 | ||
ES | 26.11.2007 | ||
PT | 15.01.2008 | ||
Précédent [2008/26] | AT | 15.08.2007 | |
BE | 15.08.2007 | ||
CH | 15.08.2007 | ||
DK | 15.08.2007 | ||
FI | 15.08.2007 | ||
LI | 15.08.2007 | ||
NL | 15.08.2007 | ||
MC | 31.10.2007 | ||
GR | 16.11.2007 | ||
ES | 26.11.2007 | ||
PT | 15.01.2008 | ||
Précédent [2008/23] | AT | 15.08.2007 | |
BE | 15.08.2007 | ||
CH | 15.08.2007 | ||
DK | 15.08.2007 | ||
FI | 15.08.2007 | ||
LI | 15.08.2007 | ||
NL | 15.08.2007 | ||
GR | 16.11.2007 | ||
ES | 26.11.2007 | ||
Précédent [2008/19] | AT | 15.08.2007 | |
BE | 15.08.2007 | ||
CH | 15.08.2007 | ||
FI | 15.08.2007 | ||
LI | 15.08.2007 | ||
NL | 15.08.2007 | ||
GR | 16.11.2007 | ||
ES | 26.11.2007 | ||
Précédent [2008/13] | AT | 15.08.2007 | |
CH | 15.08.2007 | ||
FI | 15.08.2007 | ||
LI | 15.08.2007 | ||
NL | 15.08.2007 | ||
ES | 26.11.2007 | ||
Précédent [2008/10] | FI | 15.08.2007 | |
NL | 15.08.2007 | ||
ES | 26.11.2007 | ||
Précédent [2008/09] | NL | 15.08.2007 | |
ES | 26.11.2007 | ||
Précédent [2008/08] | ES | 26.11.2007 | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0772305 (YOZAN INC [JP], et al); | [A]EP0874471 (SHARP KK [JP]); | [A]EP0886386 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]); | [A]EP0924871 (SONY CORP [JP]); | [A]EP0944178 (SONY CORP [JP]) |