EP1244698 - NOUVELLES PROTEINES HUMAINES TRANSPORTEUSES ET POLYNUCLEOTIDES CODANT POUR CES MEMES PROTEINES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 04.01.2008 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.01.2008 | Demande réputée retirée | publié le 06.02.2008 [2008/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Lexicon Genetics Incorporated 4000 Research Forest Drive The Woodlands, TX 77381 / US | [2002/40] | Inventeur(s) | 01 /
HARRAS, Marie 28717 Driftwood Lane Spring, TX 77381 / US | 02 /
DONOHO, Gregory 6594 Pleasantview Drive Portage, MI 49024 / US | 03 /
TURNER, C., Alexander, Jr. 67 Winter Wheat Place The Woodlands, TX 77381 / US | 04 /
NEHLS, Michael Paul-Keller-Strasse 6 82131 Stockdorf / DE | 05 /
FRIEDRICH, Glenn, Breland & Breland 2207 Hermann Drive Houston, TX 77004 / US | 06 /
ZAMBROWICZ, Brian 18 Firethorne Place The Woodlands, TX 77382 / US | 07 /
SANDS, Arthur, T. 163 Bristol Bend Circle The Woodlands, TX 77382 / US | [2002/48] |
Précédent [2002/40] | 01 /
HARRAS, Marie 28717 Driftwood Lane Spring, TX 77381 / US | ||
02 /
DONOHO, Gregory 41 Fallenstone Drive The Woodlands, TX 77381 / US | |||
03 /
TURNER, C., Alexander, Jr. 67 Winter Wheat Place The Woodlands, TX 77381 / US | |||
04 /
NEHLS, Michael Paul-Keller-Strasse 6 82131 Stockdorf / DE | |||
05 /
FRIEDRICH, Glenn, Breland & Breland 2207 Hermann Drive Houston, TX 77004 / US | |||
06 /
ZAMBROWICZ, Brian 18 Firethorne Place The Woodlands, TX 77382 / US | |||
07 /
SANDS, Arthur, T. 163 Bristol Bend Circle The Woodlands, TX 77382 / US | Mandataire(s) | Silveston, Judith, et al ABEL & IMRAY 20 Red Lion Street London, WC1R 4PQ / GB | [N/P] |
Précédent [2002/40] | Silveston, Judith, et al ABEL & IMRAY 20 Red Lion Street London, WC1R 4PQ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 00976697.3 | 31.10.2000 | [2002/40] | WO2000US29852 | Numéro de priorité, date | US19990163018P | 02.11.1999 Format original publié: US 163018 P | [2002/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO0132706 | Date: | 10.05.2001 | Langue: | EN | [2001/19] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1244698 | Date: | 02.10.2002 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 10.05.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 17.01.2002 | Classification | IPC: | C07K14/47, C12N15/11 | [2002/40] | CPC: |
C07K14/47 (EP,US);
A61P35/00 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2002/40] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | NEUE MENSCHLICHE TRANSPORTERPROTEINE UND DAFÜR KODIERENDE POLYNUCLEOTIDE | [2002/40] | Anglais: | NOVEL HUMAN TRANSPORTER PROTEINS AND POLYNUCLEOTIDES ENCODING THE SAME | [2002/40] | Français: | NOUVELLES PROTEINES HUMAINES TRANSPORTEUSES ET POLYNUCLEOTIDES CODANT POUR CES MEMES PROTEINES | [2002/40] | Entrée dans la phase régionale | 28.05.2002 | Taxe nationale de base payée | 28.05.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.05.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 30.05.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 29.05.2002 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 29.05.2002 | Requête en examen déposée [2002/48] | 03.04.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.08.2007 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2008/06] | 18.09.2007 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2008/06] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.10.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.10.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.10.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.10.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 12.10.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2007 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US5882926 (AMARA SUSAN G [US], et al) [A] 1,2 * the whole document * | [X] - POUSTKA ET AL., "Homo sapiens mRNA", EMBL, (19990915), XP002163083 [X] 1 * abstract * | Examen | WO0224742 |