EP1228620 - Système pour localiser des fournisseurs sur l'Internet à très court préavis [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2002/32] | SYSTEME ET PROCEDE POUR LOCALISER DES FOURNISSEURS SUR L'INTERNET A TRES COURT PREAVIS | ||
[2009/23] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.08.2010 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.02.2019 | Changement - Extinction dans un Etat contractant État(s) supprimé(s) de la liste des extinctions: ES | publié le 20.03.2019 [2019/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Highway to Health Inc. Radnor Corporate Center, 100 Matsonford Road, Building 1, Suite 100 Radnor, PA 19087 / US | [2009/43] |
Précédent [2002/32] | Pour tous les Etats désignés Highway to Health Inc. Radnor Corporate Center, 100 Matsonford Road, Building 1, Suite 100 Radnor, PA 19087 / US | Inventeur(s) | 01 /
MASCIANTONIO, Angelo 112 Rock Rose Lane Radnor, PA 19087 / US | 02 /
HEHER, Eliot 11 Chestnut Street Wellesley, MA 02481 / US | 03 /
BOHN, Peter 113 Cricket Avenue, Apartment 312 Ardmore, PA 19003 / US | [2002/32] | Mandataire(s) | Wombwell, Francis, et al Forresters 15, Hamilton Square Birkenhead Merseyside CH41 6BR / GB | [N/P] |
Précédent [2008/41] | Wombwell, Francis, et al Potts, Kerr & Co. 15, Hamilton Square Birkenhead Merseyside CH41 6BR / GB | ||
Précédent [2002/32] | Wombwell, Francis, et al Potts, Kerr & Co. 15, Hamilton Square Birkenhead Merseyside CH41 6BR / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 00976817.7 | 02.11.2000 | [2002/32] | WO2000US30200 | Numéro de priorité, date | US19990163065P | 02.11.1999 Format original publié: US 163065 P | [2002/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO0133806 | Date: | 10.05.2001 | Langue: | EN | [2001/19] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1228620 | Date: | 07.08.2002 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 10.05.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1228620 | Date: | 21.10.2009 | Langue: | EN | [2009/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 17.01.2002 | Classification | IPC: | H04L29/06 | [2002/32] | CPC: |
G06Q10/109 (EP,US);
H04L9/40 (US);
G16H40/20 (EP,US);
G16H40/67 (EP,US);
G16H80/00 (EP,US);
H04L67/02 (EP,US);
H04L67/56 (EP,US);
H04L67/568 (EP,US);
G06Q40/08 (EP,US);
G16H20/10 (EP,US);
H04L12/1818 (EP,US);
H04L67/565 (EP,US);
H04L69/329 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/32] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | System zur kurzfristigen Ortung von Anbietern über das Internet | [2009/23] | Anglais: | System for locating providers over the Internet on short notice | [2009/23] | Français: | Système pour localiser des fournisseurs sur l'Internet à très court préavis | [2009/23] |
Précédent [2002/32] | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR KURZFRISTIGEN ORTUNG VON ANBIETERN ÜBER DAS INTERNET | ||
Précédent [2002/32] | A SYSTEM AND METHOD FOR LOCATING PROVIDERS OVER THE INTERNET ON SHORT NOTICE | ||
Précédent [2002/32] | SYSTEME ET PROCEDE POUR LOCALISER DES FOURNISSEURS SUR L'INTERNET A TRES COURT PREAVIS | Entrée dans la phase régionale | 27.05.2002 | Taxe nationale de base payée | 27.05.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.05.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 29.05.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 27.05.2002 | Requête en examen déposée [2002/32] | 23.09.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.01.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.08.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 22.02.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.11.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.03.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.09.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.01.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.05.2009 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.08.2009 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 03.08.2009 | Requête en vue dune décision reçue: {0} | 13.08.2009 | Résultat de la requête en vue d'une decision (La demande est réputée retirée) : Request accepted | 08.09.2009 | Taxe de délivrance payée | 08.09.2009 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP09173550.6 / EP2146484 | Opposition(s) | 22.07.2010 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2010/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.03.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.10.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 06.11.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.11.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 06.11.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 09.10.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 06.10.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2002 | 03   M06   Taxe payée le   20.03.2003 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 21.10.2009 | CY | 21.10.2009 | TR | 21.10.2009 | LU | 02.11.2009 | MC | 30.11.2009 | GR | 22.01.2010 | [2019/12] |
Précédent [2018/28] | AT | 21.10.2009 | |
CY | 21.10.2009 | ||
ES | 21.10.2009 | ||
TR | 21.10.2009 | ||
LU | 02.11.2009 | ||
MC | 30.11.2009 | ||
GR | 22.01.2010 | ||
Précédent [2011/43] | AT | 21.10.2009 | |
CY | 21.10.2009 | ||
TR | 21.10.2009 | ||
LU | 02.11.2009 | ||
MC | 30.11.2009 | ||
GR | 22.01.2010 | ||
Précédent [2011/21] | AT | 21.10.2009 | |
LU | 02.11.2009 | ||
MC | 30.11.2009 | ||
GR | 22.01.2010 | ||
Précédent [2010/47] | AT | 21.10.2009 | |
MC | 30.11.2009 | ||
GR | 22.01.2010 | ||
Précédent [2010/30] | AT | 21.10.2009 | |
MC | 30.11.2009 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US5893093 (WILLS KENNETH [US]) [A] 14-30* the whole document *; | [XY]US5960406 (RASANSKY RICHARD A [US], et al) [X] 1-3,5-13 * column 1, line 54 - column 2, line 58 * * column 4, line 8 - line 21 * * column 4, line 41 * [Y] 4; | [Y] - "MULTILINGUAL GLOSSARY OF TECHNICAL AND POPULAR MEDICAL TERMS IN NINE EUROPEAN LANGUAGES", FINAL REPORT, (199512), pages 1 - 11, URL: http://allserv.rug.ac.be/~rvdstich/eugloss/information.html, (20010713), XP002172039 [Y] 4 * the whole document * |