EP1234834 - DERIVES DE 1,3,4-OXADIAZOLINE-2-ONE ET MEDICAMENTS CONTENANT CES DERIVES UTILES COMME INGREDIENT ACTIF [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 13.08.2004 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.08.2004 | Demande réputée retirée | publié le 29.09.2004 [2004/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 1-5, Doshomachi 2-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 541-8526 / JP | [N/P] |
Précédent [2002/35] | Pour tous les Etats désignés ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 1-5, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 541-8526 / JP | Inventeur(s) | 01 /
OHMOTO, Kazuyuk, c/o Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 1-1, Sakurai 3-chome, Shimamoto-cho Mishima-gun Osaka 618-858 / JP | 02 /
OKUMA, Motohiro, c/o Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 1-1, Sakurai 3-chome, Shimamoto-cho Mishima-gun Osaka 618-858 / JP | 03 /
SEKIOKA, Tomohiko, c/o Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 1-1, Sakurai 3-chome, Shimamoto-cho Mishima-gun Osaka 618-858 / JP | [2002/47] |
Précédent [2002/35] | 01 /
OHMOTO, Kazuyuk, Minase Research Institute Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 1-1, Sakurai 3-chome Shimamoto-cho, Mishima-gun Osaka 618-858 / JP | ||
02 /
OKUMA, Motohiro, Minase Research Institute Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 1-1, Sakurai 3-chome Shimamoto-cho, Mishima-gun Osaka 618-858 / JP | |||
03 /
SEKIOKA, Tomohiko, Minase Research Institute Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 1-1, Sakurai 3-chome Shimamoto-cho, Mishima-gun Osaka 618-858 / JP | Mandataire(s) | Henkel & Partner mbB Patentanwaltskanzlei, Rechtsanwaltskanzlei Maximiliansplatz 21 80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [2002/35] | Henkel, Feiler, Hänzel Möhlstrasse 37 81675 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00978052.9 | 01.12.2000 | [2002/35] | WO2000JP08516 | Numéro de priorité, date | JP19990344450 | 03.12.1999 Format original publié: JP 34445099 | [2002/35] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0140263 | Date: | 07.06.2001 | Langue: | EN | [2001/23] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1234834 | Date: | 28.08.2002 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 07.06.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 07.06.2001 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.12.2002 | Classification | IPC: | C07K5/083, A61K38/06, A61P1/02, A61P1/04, A61P9/10, A61P11/00, A61P29/00, A61P43/00 | [2002/35] | CPC: |
C07K5/1027 (EP,US);
C07K5/0804 (KR);
A61P1/02 (EP);
A61P1/04 (EP);
A61P11/00 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61P9/10 (EP);
C07K5/101 (EP,US);
A61K38/00 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/35] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | DERIVATE DES 1,3,4-OXADIAZOLIN-2-ON UND MEDIKAMENTE, DIE DIESE DERIVATE ALS AKTIVE SUBSTANZEN ENTHALTEN | [2002/35] | Anglais: | 1,3,4-OXADIAZOLIN-2-ONE DERIVATIVES AND DRUGS CONTAINING THESE DERIVATIVES AS THE ACTIVE INGREDIENT | [2002/35] | Français: | DERIVES DE 1,3,4-OXADIAZOLINE-2-ONE ET MEDICAMENTS CONTENANT CES DERIVES UTILES COMME INGREDIENT ACTIF | [2002/35] | Entrée dans la phase régionale | 28.05.2002 | Traduction produite | 28.05.2002 | Taxe nationale de base payée | 28.05.2002 | Taxe de recherche payée | 28.05.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.05.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 13.06.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: JP | 28.05.2002 | Requête en examen déposée [2002/35] | 31.03.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 15.09.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.11.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.03.2004 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2004/40] | 29.04.2004 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2004/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.12.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.12.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [E]EP1234820 (ONO PHARMACEUTICAL CO [JP]) [E] 1,2* page 26, formula (I-1f) * | Recherche internationale | [A]WO9824806 (CORTECH INC [US], et al); | [A] - MACIEJ WIECZOREK ET AL., "Biochemical characterization of alpha-ketooxadiazole inhibitors of elastases", ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS, (1999), vol. 367, no. 2, pages 193 - 201, XP002937402 DOI: http://dx.doi.org/10.1006/abbi.1999.1249 |