EP1235530 - AGENCEMENT DESTINÉ A UN SYSTEME DE FABRICATION DE PRODUITS DENTAIRES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2002/36] | PROCEDE ET AGENCEMENT DESTINES A UN SYSTEME DE FABRICATION DE PRODUITS DENTAIRES | ||
[2009/04] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.05.2010 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.10.2011 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY, TR | publié le 09.11.2011 [2011/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nobel Biocare AB (publ) Box 5190 402 26 Göteborg / SE | [2002/36] | Inventeur(s) | 01 /
ANDERSSON, Matts Hammarströmstäppa 2 S-443 39 Lerum / SE | 02 /
TÖRNQUIST, Anders Grönåsvägen 7 S-433 67 Partille / SE | [2009/08] |
Précédent [2002/36] | 01 /
ANDERSSON, Matts Hammarströmstäppa 2 S-443 39 Lerum / SE | ||
02 /
TÖRNQUIST, Anders Grön svägen 7 S-433 67 Partille / SE | Mandataire(s) | Byström, Kurt Linus, et al Nobel Biocare AB Box 5190 402 26 Göteborg / SE | [N/P] |
Précédent [2007/51] | Byström, Kurt Linus, et al Nobel Biocare AB Box 5190 402 26 Göteborg / SE | ||
Précédent [2002/36] | Olsson, Gunnar Nobel Biocare AB (publ), Box 5190 402 26 Göteborg / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00980164.8 | 08.11.2000 | [2002/36] | WO2000SE02180 | Numéro de priorité, date | SE19990004275 | 26.11.1999 Format original publié: SE 9904275 | [2002/36] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0137756 | Date: | 31.05.2001 | Langue: | EN | [2001/22] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1235530 | Date: | 04.09.2002 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 31.05.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/36] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1235530 | Date: | 22.07.2009 | Langue: | EN | [2009/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 31.05.2001 | Classification | IPC: | A61C13/00 | [2002/36] | CPC: |
A61C13/0004 (EP,US);
A61C5/77 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/36] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ANORDNUNG FÜR EIN SYSTEM ZUR HERSTELLUNG DENTALER PRODUKTE | [2009/04] | Anglais: | ARRANGEMENT FOR A SYSTEM FOR MANUFACTURING DENTAL PRODUCTS | [2009/04] | Français: | AGENCEMENT DESTINÉ A UN SYSTEME DE FABRICATION DE PRODUITS DENTAIRES | [2009/04] |
Précédent [2002/36] | VERFAHREN UND ARRANGEMENT FÜR EIN SYSTEM ZUR HERSTELLUNG DENTALER PRODUKTE | ||
Précédent [2002/36] | METHOD AND ARRANGEMENT FOR A SYSTEM FOR MANUFACTURING DENTAL PRODUCTS | ||
Précédent [2002/36] | PROCEDE ET AGENCEMENT DESTINES A UN SYSTEME DE FABRICATION DE PRODUITS DENTAIRES | Entrée dans la phase régionale | 26.06.2002 | Taxe nationale de base payée | 26.06.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.06.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 18.05.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: SE | 26.06.2002 | Requête en examen déposée [2002/36] | 10.06.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 27.01.2006 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 11.02.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.11.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.03.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.01.2008 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 03.12.2008 | Date des procédures orales | 15.12.2008 | Date des procédures orales | 26.01.2009 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.05.2009 | Taxe de délivrance payée | 06.05.2009 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 23.04.2010 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2010/26] | Requête en poursuite de la procédure de: | 11.02.2006 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 13.02.2006 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 27.02.2006 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.12.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 01.12.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.11.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.11.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.11.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 30.11.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 27.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 22.07.2009 | BE | 22.07.2009 | CY | 22.07.2009 | DK | 22.07.2009 | FI | 22.07.2009 | IT | 22.07.2009 | NL | 22.07.2009 | SE | 22.07.2009 | TR | 22.07.2009 | GR | 23.10.2009 | ES | 02.11.2009 | IE | 08.11.2009 | LU | 08.11.2009 | PT | 22.11.2009 | MC | 30.11.2009 | [2011/43] |
Précédent [2011/21] | AT | 22.07.2009 | |
BE | 22.07.2009 | ||
DK | 22.07.2009 | ||
FI | 22.07.2009 | ||
IT | 22.07.2009 | ||
NL | 22.07.2009 | ||
SE | 22.07.2009 | ||
GR | 23.10.2009 | ||
ES | 02.11.2009 | ||
IE | 08.11.2009 | ||
LU | 08.11.2009 | ||
PT | 22.11.2009 | ||
MC | 30.11.2009 | ||
Précédent [2011/14] | AT | 22.07.2009 | |
BE | 22.07.2009 | ||
DK | 22.07.2009 | ||
FI | 22.07.2009 | ||
IT | 22.07.2009 | ||
NL | 22.07.2009 | ||
SE | 22.07.2009 | ||
GR | 23.10.2009 | ||
ES | 02.11.2009 | ||
IE | 08.11.2009 | ||
PT | 22.11.2009 | ||
MC | 30.11.2009 | ||
Précédent [2010/46] | AT | 22.07.2009 | |
BE | 22.07.2009 | ||
DK | 22.07.2009 | ||
FI | 22.07.2009 | ||
NL | 22.07.2009 | ||
SE | 22.07.2009 | ||
GR | 23.10.2009 | ||
ES | 02.11.2009 | ||
IE | 08.11.2009 | ||
PT | 22.11.2009 | ||
MC | 30.11.2009 | ||
Précédent [2010/30] | AT | 22.07.2009 | |
BE | 22.07.2009 | ||
DK | 22.07.2009 | ||
FI | 22.07.2009 | ||
NL | 22.07.2009 | ||
SE | 22.07.2009 | ||
ES | 02.11.2009 | ||
PT | 22.11.2009 | ||
MC | 30.11.2009 | ||
Précédent [2010/25] | AT | 22.07.2009 | |
BE | 22.07.2009 | ||
DK | 22.07.2009 | ||
FI | 22.07.2009 | ||
NL | 22.07.2009 | ||
SE | 22.07.2009 | ||
ES | 02.11.2009 | ||
PT | 22.11.2009 | ||
Précédent [2010/20] | AT | 22.07.2009 | |
DK | 22.07.2009 | ||
FI | 22.07.2009 | ||
NL | 22.07.2009 | ||
SE | 22.07.2009 | ||
ES | 02.11.2009 | ||
PT | 22.11.2009 | ||
Précédent [2010/16] | AT | 22.07.2009 | |
FI | 22.07.2009 | ||
NL | 22.07.2009 | ||
SE | 22.07.2009 | ||
ES | 02.11.2009 | ||
PT | 22.11.2009 | ||
Précédent [2010/10] | AT | 22.07.2009 | |
FI | 22.07.2009 | ||
NL | 22.07.2009 | ||
SE | 22.07.2009 | ||
ES | 02.11.2009 | ||
Précédent [2010/09] | AT | 22.07.2009 | |
FI | 22.07.2009 | ||
SE | 22.07.2009 | ||
ES | 02.11.2009 | ||
Précédent [2010/08] | AT | 22.07.2009 | |
SE | 22.07.2009 | ||
ES | 02.11.2009 | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO9844865 |