EP1234454 - PROCEDE DE TAXATION DANS UN SYSTEME DE TELECOMMMUNICATION OFFRANT DES SERVICES DE RADIODIFFUSION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.08.2009 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.10.2010 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GR | publié le 24.11.2010 [2010/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MTV Corporation Ilmalantori 2 00240 Helsinki / FI | Pour tous les Etats désignés TeliaSonera Finland Oyj Teollisuuskatu 15 00510 Helsinki / FI | [2005/27] |
Précédent [2003/51] | Pour tous les Etats désignés Alma Media OYJ Eteläesplanadi 14 00100 Helsinki / FI | ||
Pour tous les Etats désignés TeliaSonera Finland Oyj Teollisuuskatu 15 00510 Helsinki / FI | |||
Précédent [2003/48] | Pour tous les Etats désignés Alma Media OYJ Eteläesplanadi 14 00100 Helsinki / FI | ||
Pour tous les Etats désignés TeliaSonera Oyj Teollisuuskatu 15 00510 Helsinki / FI | |||
Précédent [2002/35] | Pour tous les Etats désignés Alma Media OYJ Eteläesplanadi 14 00100 Helsinki / FI | ||
Pour tous les Etats désignés Sonera Oyj Teollisuuskatu 15 00510 Helsinki / FI | Inventeur(s) | 01 /
MÄKIPÄÄ, Risto Ylätie 11 FIN-50670 Otava / FI | 02 /
HAVIA, Jorma Unikkotie 2 A 4 FIN-01300 Vantaa / FI | [2002/35] | Mandataire(s) | Kaukonen, Juha Veikko, et al Kolster Oy Ab Iso Roobertinkatu 23 P.O. Box 148 00121 Helsinki / FI | [N/P] |
Précédent [2002/35] | Kaukonen, Juha Veikko, et al Kolster Oy Ab, Iso Roobertinkatu 23, P.O. Box 148 00121 Helsinki / FI | Numéro de la demande, date de dépôt | 00985300.3 | 01.12.2000 | [2002/35] | WO2000FI01064 | Numéro de priorité, date | FI19990002610 | 03.12.1999 Format original publié: FI 992610 | [2002/35] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0139576 | Date: | 07.06.2001 | Langue: | EN | [2001/23] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1234454 | Date: | 28.08.2002 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 07.06.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/35] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1234454 | Date: | 22.10.2008 | Langue: | EN | [2008/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 07.06.2001 | Classification | IPC: | H04Q1/00 | [2002/35] | CPC: |
H04N21/8586 (EP);
H04L12/14 (EP);
H04N21/2543 (EP);
H04N21/6175 (EP);
H04N7/17309 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/35] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | GEBÜHRENERHEBUNG IN RUNDFUNKDIENSTE ANBIETENDEM TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEM | [2002/35] | Anglais: | CHARGING IN TELECOMMUNICATION SYSTEM OFFERING BROADCAST SERVICES | [2002/35] | Français: | PROCEDE DE TAXATION DANS UN SYSTEME DE TELECOMMMUNICATION OFFRANT DES SERVICES DE RADIODIFFUSION | [2002/35] | Entrée dans la phase régionale | 31.05.2002 | Taxe nationale de base payée | 31.05.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 31.05.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 18.06.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: SE | 31.05.2002 | Requête en examen déposée [2002/35] | 14.08.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.11.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.04.2008 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.08.2008 | Taxe de délivrance payée | 18.08.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 23.07.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.05.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.11.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 07.12.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.12.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 14.12.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 13.12.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 22.10.2008 | BE | 22.10.2008 | CY | 22.10.2008 | FI | 22.10.2008 | NL | 22.10.2008 | IE | 01.12.2008 | LU | 01.12.2008 | CH | 31.12.2008 | LI | 31.12.2008 | MC | 31.12.2008 | GR | 23.01.2009 | PT | 23.03.2009 | [2010/47] |
Précédent [2010/34] | AT | 22.10.2008 | |
BE | 22.10.2008 | ||
CY | 22.10.2008 | ||
FI | 22.10.2008 | ||
NL | 22.10.2008 | ||
IE | 01.12.2008 | ||
LU | 01.12.2008 | ||
CH | 31.12.2008 | ||
LI | 31.12.2008 | ||
MC | 31.12.2008 | ||
PT | 23.03.2009 | ||
Précédent [2010/32] | AT | 22.10.2008 | |
BE | 22.10.2008 | ||
FI | 22.10.2008 | ||
NL | 22.10.2008 | ||
IE | 01.12.2008 | ||
LU | 01.12.2008 | ||
CH | 31.12.2008 | ||
LI | 31.12.2008 | ||
MC | 31.12.2008 | ||
PT | 23.03.2009 | ||
Précédent [2009/47] | AT | 22.10.2008 | |
BE | 22.10.2008 | ||
FI | 22.10.2008 | ||
NL | 22.10.2008 | ||
IE | 01.12.2008 | ||
CH | 31.12.2008 | ||
LI | 31.12.2008 | ||
MC | 31.12.2008 | ||
PT | 23.03.2009 | ||
Précédent [2009/34] | AT | 22.10.2008 | |
BE | 22.10.2008 | ||
FI | 22.10.2008 | ||
NL | 22.10.2008 | ||
MC | 31.12.2008 | ||
PT | 23.03.2009 | ||
Précédent [2009/32] | AT | 22.10.2008 | |
BE | 22.10.2008 | ||
FI | 22.10.2008 | ||
NL | 22.10.2008 | ||
PT | 23.03.2009 | ||
Précédent [2009/25] | AT | 22.10.2008 | |
FI | 22.10.2008 | ||
NL | 22.10.2008 | ||
PT | 23.03.2009 | ||
Précédent [2009/23] | AT | 22.10.2008 | Cité dans | Recherche internationale | [A]FR2634963 (VIDEO JUKEBOX NETWORK [US]); | [A]US5089885 (CLARK MORRIS [US]); | [A]EP0877499 (SONY CORP [JP]); | [AP]WO0004717 (THOMSON CONSUMER ELECTRONICS [US], et al) |